北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:新闻中心暂无新闻产品分类暂无分类联系方式联系人:张林电话:0413-6701113邮件:798603传真:0413-6701113站内搜索供应产品新闻中心荣誉资质人才招聘公司相册荣誉资质暂未上传 ...更多
公司名称 | 抚顺辽海包装制品有限公司 | 法定代表人 | 年庆江 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 抚顺辽盐塑料制品有限责任公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业 |
注册资本 | 255.0万人民币 | ||
登记机关 | 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1997-06-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912104001192719168 |
注册号 | 210400000041021 | 组织机构代码 | 119271916 |
住址 | 抚顺经济开发区顺远街 | ||
经营范围 | 许可经营项目:包装装潢印刷品印刷、其它印刷品印刷(许可证有效期限至2014年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 经理 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍忠明 共有1家公司 | 3.24% | 11000.0万人民币 | 1999-03-11 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-05-22 | 住所变更 |
抚顺经济开发区
|
抚顺经济开发区
顺远街
|
2 | 2013-05-22 | 经营范围变更 |
包装装潢印刷品印刷
[退出]
其它印刷品印刷(许可证有效期限至2012年12月31日) [退出] |
许可经营项目:包装装潢印刷品印刷
[新增]
其它印刷品印刷(许可证有效期限至2014年12月31日) [新增] |
3 | 2012-12-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-06-11
|
2022-06-11
|
4 | 2011-06-28 | 经营范围变更 |
包装装潢印刷品印刷
其它印刷品印刷(许可证有效期限至2010年12月31日) [退出] |
包装装潢印刷品印刷
其它印刷品印刷(许可证有效期限至2012年12月31日) [新增] |
5 | 2011-06-28 | 负责人变更 |
马建国
[退出]
|
年庆江
[新增]
|
6 | 2011-06-28 | 负责人变更 |
1李树杰监事
[退出]
2李沛远董事 [退出] 3王勇监事 [退出] 4马建国董事长兼总经理 [退出] 5张林董事 [退出] |
1任革经理
[新增]
2李树杰监事 [新增] 3张林董事 [新增] 4年庆江董事长 [新增] 5李沛远董事 [新增] 6王勇监事 [新增] |
7 | 2010-12-15 | 经营范围变更 |
塑料袋制造
[退出]
印刷(许可证有效期限至2009年12月31日) [退出] |
包装装潢印刷品印刷
[新增]
其它印刷品印刷(许可证有效期限至2010年12月31日) [新增] |
8 | 2009-06-29 | 经营范围变更 |
塑料袋制造
印刷 [退出] |
塑料袋制造
印刷(许可证有效期限至2009年12月31日) [新增] |
9 | 2007-06-20 | 负责人变更 |
5张林董事
1李沛远董事 [退出] 2马建国董事长 [退出] 3王勇监事 [退出] 4张林总经理 [退出] |
5张林董事
1李树杰监事 [新增] 2马建国董事长兼总经理 [新增] 3李沛远董事 [新增] 4王勇监事 [新增] |
10 | 2007-06-20 | 投资人(股权)变更 |
1张林
[退出]
2赵喜微 [退出] 3辽宁省盐业公司 [退出] |
1马建国
[新增]
2辽宁省盐业公司 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 抚工商开处字[2011]160号 | - | ! |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-05 | - | - | 正常(未发现公示或报送信息存在问题) | 抚顺市工商行政管理局经济开发区分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |