北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:五金工具电工水暖化工机械建材装饰装璜、科学器材。 ...更多
公司名称 | 沈阳五金股份有限公司 | 法定代表人 | 王德范 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发 |
注册资本 | 6434.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-11-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912101002434902787 |
注册号 | 210100000072905 | 组织机构代码 | 243490278 |
住址 | 沈阳市和平区文化路44号 | ||
经营范围 | 五金产品、机械设备及电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事长 | |
8 | 董事 | |
9 | 其他人员 |
登录即可免费查看!
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
丛龙谭
他有 2家公司 |
2000-11-09 | 吊销 | |
2 |
朴明均
他有 2家公司 |
2000-03-01 | 注销 | |
3 |
周英林
他有 1家公司 |
1998-08-05 | 吊销 | |
4 |
乔小新
他有 2家公司 |
1998-05-14 | 吊销 | |
5 |
孙福民
他有 2家公司 |
1998-04-28 | 吊销 | |
6 |
许大金
他有 17家公司 |
1998-04-03 | 吊销 | |
7 |
郭良
他有 7家公司 |
1998-04-03 | 吊销 | |
8 |
高金山
他有 1家公司 |
1998-04-03 | 吊销 | |
9 |
尹长生
他有 2家公司 |
1998-04-03 | 吊销 | |
10 |
朱明
他有 2家公司 |
1998-04-03 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-27 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司(非上市
、国有控股
)
|
其他
股份有限公司(非上市)
|
2 | 2019-09-27 | 负责人变更 |
刘东启
[退出]
|
王德范
[新增]
|
3 | 2019-09-27 | 工商登记联络员备案 |
金柏郁
|
孙洁
|
4 | 2019-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1刘颖监事
[退出]
2刘东启董事长兼经理 [退出] 3金柏郁董事 [退出] 4于跃董事 [退出] 5王霏监事 [退出] 6孙洁董事 [退出] 7郑颖监事会主席 [退出] 8王鹏飞董事 [退出] |
1王德范经理
[新增]
2于跃董事 [新增] 3孙洁董事 [新增] 4王鹏飞董事 [新增] 5刘颖监事 [新增] 6刘东启董事长 [新增] 7王霏监事 [新增] 8郑颖监事会主席 [新增] 9金柏郁董事 [新增] |
5 | 2017-11-23 | 工商登记联络员备案 |
金柏郁[新增]
|
|
6 | 2017-11-23 | 业务范围变更 |
国内一般商业贸易(国家专营、专控、专卖商品归口审批后经营)。
|
五金产品、机械设备及电子产品批发、零售。
|
7 | 2017-11-23 | 负责人变更 |
1龙德春
[退出]
2栾宁潭副董事长 [退出] 3王树良董事 [退出] 4王恩玉董事 [退出] 5郭宝谦董事 [退出] 6李开明董事长 [退出] 7张彩庭董事 [退出] 8董少琳董事 [退出] 9张国备监事 [退出] 10贾宝财监事 [退出] 11刘志龙监事 [退出] 12杨大平监事 [退出] 13王学实监事 [退出] 14王绍兴'董事 [退出] 15邵显珠董事 [退出] |
1于跃董事
[新增]
2王霏监事 [新增] 3孙洁董事 [新增] 4郑颖监事会主席 [新增] 5王鹏飞董事 [新增] 6刘颖监事 [新增] 7刘东启董事长兼经理 [新增] 8金柏郁董事 [新增] |
8 | 2017-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1龙德春
[退出]
2栾宁潭副董事长 [退出] 3王树良董事 [退出] 4王恩玉董事 [退出] 5郭宝谦董事 [退出] 6李开明董事长 [退出] 7张彩庭董事 [退出] 8董少琳董事 [退出] 9张国备监事 [退出] 10贾宝财监事 [退出] 11刘志龙监事 [退出] 12杨大平监事 [退出] 13王学实监事 [退出] 14王绍兴'董事 [退出] 15邵显珠董事 [退出] |
1刘颖监事
[新增]
2刘东启董事长兼经理 [新增] 3金柏郁董事 [新增] 4于跃董事 [新增] 5王霏监事 [新增] 6孙洁董事 [新增] 7郑颖监事会主席 [新增] 8王鹏飞董事 [新增] |
9 | 2017-11-23 | 负责人变更 |
龙德春
[退出]
|
刘东启
[新增]
|
10 | 2011-12-07 | 投资人(股权)变更 |
1其他法人股
2沈阳嘉乐不动产投资有限公司 |
1其他法人股
2沈阳嘉乐不动产投资有限公司 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-05-28 | 沈阳五金股份有限公司、沈阳五金机械总公司 | 执行文书 | 沈阳高新技术产业开发区人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-01-26 | 沈阳五金股份有限公司 | www.sywjjt.com/wjdsc/index.htm | 辽ICP备05004824号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |