北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:山西焦炭产业投资控股有限公司,位于山西省长治市迎泽大街甲113号,主要提供煤炭,焦炭行业的投资,焦炭,焦化产品的销售与信息服务等等产品和服务,联系人张亮,联系电话0351-4062717138********,欢迎新老客户联系,共谋发展! ...更多
公司名称 | 山西焦炭产业投资控股有限公司 | 法定代表人 | 田永东 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-五金、家具及室内装饰材料专门零售-五金零售 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 山西省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2004-03-18 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 23 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91140000759805605N |
注册号 | 140000100102100 | 组织机构代码 | 759805605 |
住址 | 太原市桃园南路甲52号综合楼九层 | ||
经营范围 | 以自有资金对煤炭、焦炭实业的投资;焦炭、焦化产品、煤制品、钢材的销售与信息服务;经销焦化设备、建材、五金交电、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品);新技术产品开发、技术服务、技术转让;仓储服务(除危险品)。(以上法律、法规规定需前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-22 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2015-11-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2015-10-09
|
2024-03-18
|
3 | 2015-09-11 | 业务范围变更 |
焦炭、焦化产品、煤制品、钢材的销售与信息服务
经销焦化设备、建材、五金交电、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品) 新技术产品开发、技术服务、技术转让 投资管理 [退出] 投资策划 [退出] 煤炭、焦炭实业的投资 [退出] (以上法律、法规规定需前置审批的除外) [退出] |
焦炭、焦化产品、煤制品、钢材的销售与信息服务
经销焦化设备、建材、五金交电、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品) 新技术产品开发、技术服务、技术转让 以自有资金对煤炭、焦炭实业的投资 [新增] 仓储服务(除危险品) [新增] (以上法律、法规规定需前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
4 | 2013-05-21 | 负责人变更 |
李泉臻
[退出]
|
田永东
[新增]
|
5 | 2011-09-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
{2004-03-18,2011-10-08}
|
{2004-03-18,2015-10-09}
|
6 | 2007-12-10 | 驻在地址变更 |
公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:
张军;性别:;人员类型:;职务:董事;现住地址:太原市纺织北一条*-**;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:王大勇;性别:男;人员类型:;职务:副董事长;现住地址:北京安外大街*-*-*-***;身份证件名称:;身份证件号码:*; ;产生方式:*;备注:*;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:薛占红;性别:男;人员类型:;职务:监事;现住地址:山西省阳高县西城镇娘城村;身份证件名称:;身份证件号码:*; ;产生方式:*;备注:*;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:黄可年;性别:男;人员类型:;职务:监事;现住地址:北京市怀柔县怀柔镇人事局散居;身份证件名称:;身份证件号码:*; ;产生方式:*;备注:*;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:李泉臻;性别:;人员类型:;职务:董事长;现住地址:山西省汾阳县杏花村汾酒厂;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:李建云;性别:;人员类型:;职务:监事;现住地址:大同市矿区青阳湾街**-*;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:陈行;性别:男;人员类型:;职务:董事;现住地址:北京朝阳区砖角楼南里**-*-***;身份证件名称:;身
|
公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:
李建云;性别:男;人员类型:;职务:监事;现住地址:大同市矿区青阳湾街**-*;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:李泉臻;性别:男;人员类型:;职务:执行董事;现住地址:山西省汾阳县杏花村汾酒厂;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;
|
7 | 2007-12-10 | 分公司变更备案 |
委托代理人:
[退出]
委托代理人联系电话: [退出] |
委托代理人:李文颖
[新增]
委托代理人联系电话:* [新增] |
8 | 2007-12-10 | 其他事项备案 |
焦炭、焦化产品的销售与信息服务
经营范围:煤炭、焦炭行业的投资 [退出] 经销焦化设备、建材、五金交电、化工产品(除易燃、易爆、有毒、有腐蚀品),新技术产品开发、技术服务、技术转让 [退出] |
焦炭、焦化产品的销售与信息服务
经营范围:投资管理 [新增] 投资策划 [新增] 煤炭、焦炭实业的投资 [新增] 经销焦化设备、建材、五金交电、化工产品(除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品) [新增] 新技术产品开发、技术服务、技术转让 [新增] (以上法律、法规规定需前置审批的除外) [新增] |
9 | 2007-12-10 | 住所变更 |
公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:
张军;性别:;人员类型:;职务:董事;现住地址:太原市纺织北一条3-15;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:王大勇;性别:男;人员类型:;职务:副董事长;现住地址:北京安外大街3-5-1-101;身份证件名称:;身份证件号码:* ;产生方式:1;备注:0;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:薛占红;性别:男;人员类型:;职务:监事;现住地址:山西省阳高县西城镇娘城村;身份证件名称:;身份证件号码:* ;产生方式:1;备注:0;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:黄可年;性别:男;人员类型:;职务:监事;现住地址:北京市怀柔县怀柔镇人事局散居;身份证件名称:;身份证件号码:* ;产生方式:1;备注:0;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:李泉臻;性别:;人员类型:;职务:董事长;现住地址:山西省汾阳县杏花村汾酒厂;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:李建云;性别:;人员类型:;职务:监事;现住地址:大同市矿区青阳湾街14-5;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:陈行;性别:男;人员类型:;职务:董事;现住地址:北京朝阳区砖角楼南里17-7-502;身份证件名称:;身
|
公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:
李建云;性别:男;人员类型:;职务:监事;现住地址:大同市矿区青阳湾街14-5;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;公司注册号:1400001010210;公司名称:山西焦炭产业投资控股有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:李泉臻;性别:男;人员类型:;职务:执行董事;现住地址:山西省汾阳县杏花村汾酒厂;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;产生方式:;备注:;
|
10 | 2007-12-10 | 分公司变更备案 |
委托代理人:
[退出]
委托代理人联系电话: [退出] |
委托代理人:李文颖
[新增]
委托代理人联系电话:13100113607 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-08 | 当事人:佛山市同业燃料油有限公司,山西焦炭产业投资控股有限公司,平安银行股份有限公司佛山分行,陈继祥,山西省焦炭集团有限责任公司,上海同业煤化集团有限公司,陈继国 | - | 佛山市中级人民法院 | 详情 |
2 | 2018-09-17 | 当事人:佛山市同业燃料油有限公司,山西焦炭产业投资控股有限公司,杨顺立,平安银行股份有限公司佛山分行,陈继祥,山西省焦炭集团有限责任公司,上海同业煤化集团有限公司,陈继国 | - | 佛山市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |