北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京七星企业管理中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 南京南钢产业发展有限公司 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 1341.12万人民币 | ||
登记机关 | 南京市六合区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-12-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320100MA1N1J4N0E |
注册号 | 320100001873809 | 组织机构代码 | MA1N1J4N0 |
住址 | 南京市六合区龙池街道雄州南路399号阜康园区527幢一单元201室 | ||
经营范围 | 企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
李
李福存
|
*** | *** |
3 |
李
李井先
|
*** | *** |
4 |
赵
赵爱健
|
*** | *** |
5 |
章
章红波
|
*** | *** |
6 |
狄
狄金城
|
*** | *** |
7 |
赵
赵瑞江
|
*** | *** |
8 |
刘
刘文龙
|
*** | *** |
9 |
石
石皖宁
|
*** | *** |
10 |
李
李强
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
截止目前暂无高管信息!
截止到当前日期,暂无高管信息!
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李福存 共有12家公司 | 12.7% | 1270.0万人民币 | 2011-09-21 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈傑
周建荣 刘桐 赵瑞江 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 南京南钢产业发展有限公司 狄金城 张善康 崔红霞 屈银扩 蔡正华 李井先 李福存 赵爱健 裴亚东 杨孔政 章红波 李强 张紫南 石皖宁 张波 周鼎 王玮玮 陆冬梅 康国兴 汝金同 王志忠 王勇 王成 李蛟娇 杨猛 郭丽 [退出] |
陈傑
周建荣 刘桐 赵瑞江 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 南京南钢产业发展有限公司 狄金城 张善康 崔红霞 屈银扩 蔡正华 李井先 李福存 赵爱健 裴亚东 杨孔政 章红波 李强 张紫南 石皖宁 张波 周鼎 王玮玮 陆冬梅 康国兴 汝金同 王志忠 王勇 王成 李蛟娇 杨猛 |
2 | 2023-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张善康
章红波 屈银扩 汝金同 罗雪飞 李强 田铁根 裴亚东 狄金城 蔡茂 王勇 俞尧 刘文龙 周鼎 王玮玮 石皖宁 杨孔政 王成 耿学玉 李蛟娇 谷庆 南京南钢产业发展有限公司 赵爱健 郭丽 蔡正华 刘广旭 张波 杨猛 魏敬忠 康国兴 王志忠 张紫南 陆冬梅 李福存 崔红霞 刘梅生 李井先 陈傑 刘桐 周建荣 赵瑞江 李寅鑫 [退出] 徐海宁 [退出] 赵善政 [退出] 张楠 [退出] 杨孟 [退出] 杨进 [退出] 王广来 [退出] 孙敬忠 [退出] |
陈傑
周建荣 刘桐 赵瑞江 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 南京南钢产业发展有限公司 狄金城 张善康 崔红霞 屈银扩 蔡正华 李井先 李福存 赵爱健 裴亚东 杨孔政 章红波 李强 张紫南 石皖宁 郭丽 张波 周鼎 王玮玮 陆冬梅 康国兴 汝金同 王志忠 王勇 王成 李蛟娇 杨猛 |
3 | 2023-09-13 | 负责人变更 |
南京南钢产业发展有限公司(委派代表 孙茂杰)
[退出]
|
南京南钢产业发展有限公司(委派代表 王苏扬)
[新增]
|
4 | 2021-02-25 | 驻在地址变更 |
南京市
高新开发区惠达路6号北斗大厦212-8室
|
南京市
六合区龙池街道雄州南路399号阜康园区527幢一单元201室
|
5 | 2021-02-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李强
王勇 田铁根 罗雪飞 裴亚东 狄金城 蔡茂 章红波 徐海宁 屈银扩 俞尧 刘文龙 周鼎 王玮玮 石皖宁 杨孔政 耿学玉 杨进 赵善政 张楠 王成 李寅鑫 杨孟 李蛟娇 谷庆 南京南钢产业发展有限公司 赵爱健 郭丽 王广来 杨猛 刘广旭 张波 魏敬忠 王志忠 蔡正华 张紫南 陆冬梅 李福存 崔红霞 康国兴 孙敬忠 张善康 汝金同 刘梅生 李井先 陈傑 刘桐 周建荣 赵瑞江 颜儒彬 [退出] |
张善康
章红波 屈银扩 李寅鑫 汝金同 罗雪飞 李强 田铁根 裴亚东 狄金城 蔡茂 徐海宁 王勇 俞尧 刘文龙 周鼎 王玮玮 石皖宁 杨孔政 王成 耿学玉 赵善政 张楠 杨孟 杨进 李蛟娇 谷庆 南京南钢产业发展有限公司 赵爱健 郭丽 王广来 蔡正华 刘广旭 张波 杨猛 魏敬忠 康国兴 王志忠 张紫南 陆冬梅 李福存 崔红霞 孙敬忠 刘梅生 李井先 陈傑 刘桐 周建荣 赵瑞江 |
6 | 2021-02-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 魏敬忠 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 李寅鑫 崔红霞 屈银扩 裴亚东 杨孔政 杨孟 王广来 王成 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 王勇 李蛟娇 蔡正华 张紫南 刘桐 陆冬梅 赵瑞江 陈傑 周建荣 颜儒彬 [退出] |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 赵善政 周鼎 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 蔡正华 张紫南 刘桐 杨进 陆冬梅 赵瑞江 陈傑 周建荣 |
7 | 2020-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 蔡正华 张紫南 陆冬梅 赵瑞江 |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 耿学玉 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 蔡正华 王勇 王成 李蛟娇 张紫南 陆冬梅 赵瑞江 陈傑 [新增] 周建荣 [新增] 颜儒彬 [新增] 刘桐 [新增] |
8 | 2020-09-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 蔡正华 张紫南 陆冬梅 赵瑞江 |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 蔡正华 张紫南 陆冬梅 赵瑞江 陈傑 [新增] 周建荣 [新增] 颜儒彬 [新增] 刘桐 [新增] |
9 | 2019-04-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 张紫南 王勇 王成 李蛟娇 蔡正华 陆冬梅 赵瑞江 朱嘉伟 [退出] 刘媛媛 [退出] 秦玉春 [退出] |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 蔡正华 张紫南 陆冬梅 赵瑞江 |
10 | 2018-11-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 朱嘉伟 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 刘媛媛 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 秦玉春 蔡正华 张紫南 陆冬梅 |
南京南钢产业发展有限公司
狄金城 李井先 李福存 赵爱健 章红波 徐海宁 李强 石皖宁 郭丽 张波 康国兴 汝金同 王志忠 杨猛 张楠 谷庆 俞尧 田铁根 刘梅生 刘广旭 刘文龙 罗雪飞 孙敬忠 魏敬忠 耿学玉 蔡茂 张善康 崔红霞 屈银扩 裴亚东 李寅鑫 朱嘉伟 杨孔政 杨孟 王广来 杨进 赵善政 周鼎 刘媛媛 王玮玮 王勇 王成 李蛟娇 秦玉春 蔡正华 张紫南 陆冬梅 赵瑞江 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |