北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 光际尚嘉咨询(北京)有限公司 | 法定代表人 | 刘硕 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 光际咨询(北京)有限公司,北京光际尚嘉咨询合伙企业(有限合伙) | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询 |
注册资本 | 183191.866378万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-09-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110106MA008CDD2F |
注册号 | 110106022064124 | 组织机构代码 | MA008CDD2 |
住址 | 北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦17层1704-760 | ||
经营范围 | 经济信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划;企业管理服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;技术开发;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告。(下期出资时间2047年9月25日;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田林 共有3家公司 | 9.34% | 14946.0044万人民币 | 2002-01-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-04 | 企业名称 |
北京光际尚嘉咨询合伙企业(有限合伙)
|
光际尚嘉咨询(北京)有限公司
|
2 | 2024-07-04 | 股东改变姓名或名称 |
爱奇光控股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙),企业法人,宁波淳信长赢启辉股权投资中心(有限合伙),
企业法人
,日照市壹飞股权投资基金中心 (有限合伙),
企业法人
,上海大策资产
管理有限公司,企业法人,上海光控浦益股权投资
管理有限公司,企业法人,深圳淳信金泰投资中心(有限合伙),
企业法人
,珠海光际鸿声投资合伙企业(有限合伙),
企业法人
,珠海光际乾兴投资合伙企业(有限合伙),
企业法人
,珠海国丰翔宇投资中心(有限合伙),
企业法人
,珠海和谐卓越投资中心(有限合伙),
企业法人
|
爱奇光控股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
,内资合伙企业,北京光控浦益私募基金管理有限公司
,企业法人,宁波淳信长赢启辉股权投资中心(有限合伙),
内资合伙企业
,日照市壹飞股权投资基金中心 (有限合伙),
内资合伙企业
,上海大策资产管理有限公司,企业法人,深圳淳信金泰投资中心(有限合伙),
内资合伙企业
,珠海光际鸿声投资合伙企业(有限合伙),
内资合伙企业
,珠海光际乾兴投资合伙企业(有限合伙),
内资合伙企业
,珠海国丰翔宇投资中心(有限合伙),
内资合伙企业
,珠海和谐卓越投资中心(有限合伙),
内资合伙企业
|
3 | 2024-07-04 | 法定代表人 |
刘硕
翟萍 [退出] |
刘硕
|
4 | 2024-07-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
柴华,吕赫轩,张雷
|
刘硕*,倪佳,涂子鸣
|
5 | 2024-07-04 | 注册资本 |
183191.866万
|
183191.866378万
(+0.0%)
|
6 | 2024-07-04 | 企业类型 |
有限合伙企业
|
其他有限责任公司
|
7 | 2022-01-18 | 法定代表人 |
上海光控浦益股权投资管理有限公司
[退出]
|
刘硕
[新增]
翟萍 [新增] |
8 | 2022-01-18 | 投资人(股权)变更 |
爱奇光控股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
企业法人 宁波淳信长赢启辉股权投资中心(有限合伙) 企业法人 上海大策资产管理有限公司 企业法人 上海光控浦益股权投资管理有限公司 企业法人 深圳淳信金泰投资中心(有限合伙) 企业法人 珠海光际鸿声投资合伙企业(有限合伙) 企业法人 珠海光际乾兴投资合伙企业(有限合伙) 企业法人 珠海国丰翔宇投资中心(有限合伙) 企业法人 珠海和谐卓越投资中心(有限合伙) 法人股东 [退出] |
爱奇光控股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
企业法人 宁波淳信长赢启辉股权投资中心(有限合伙) 企业法人 企业法人 上海大策资产管理有限公司 企业法人 上海光控浦益股权投资管理有限公司 企业法人 深圳淳信金泰投资中心(有限合伙) 企业法人 珠海光际鸿声投资合伙企业(有限合伙) 企业法人 珠海光际乾兴投资合伙企业(有限合伙) 企业法人 珠海国丰翔宇投资中心(有限合伙) 企业法人 珠海和谐卓越投资中心(有限合伙) 企业法人 日照市壹飞股权投资基金中心 (有限合伙) [新增] |
9 | 2022-01-18 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
上海光控浦益股权投资管理有限公司(委派刘硕为代表)
|
珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)、上海光控浦益股权投资管理有限公司
|
10 | 2022-01-18 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
上海光控浦益股权投资管理有限公司、珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)
|
上海光控浦益股权投资管理有限公司(委派刘硕为代表)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |