北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 华夏太极(北京)健康管理股份有限公司 | 法定代表人 | 高玉国 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-健康咨询 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-09-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110112MA008K435K |
注册号 | 110112022128700 | 组织机构代码 | MA008K435 |
住址 | 北京市海淀区海淀大街38号楼6层8-15-2 | ||
经营范围 | 健康管理(须经审批的诊疗活动除外);餐饮管理;儿童游乐设施经营(不含电子游艺);零售日用杂货、食用农产品(除电子产品、服装等实体店)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事会主席 | |
5 | 董事 | |
6 | 经理,董事长 | |
7 | 财务负责人,董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-22 | 法定代表人 |
王海林
[退出]
|
高玉国
[新增]
|
2 | 2022-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
雷丽,穆克伟,沈亚斌,史勇,孙振利,王海林,王玉伟,闫超
|
高玉国,韩新宇,雷丽,沈亚斌,史勇,王凤燕,王玉伟,闫超
|
3 | 2021-09-17 | 经营范围 |
健康管理(须经审批的诊疗活动除外)
餐饮管理 儿童游乐设施经营(不含电子游艺) ) 零售日用杂货、食用农产品 [退出] 零售食品 [退出] (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 [退出] 零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [退出] 不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [退出] |
健康管理(须经审批的诊疗活动除外)
餐饮管理 儿童游乐设施经营(不含电子游艺) ) 零售日用杂货、食用农产品(除电子产品、服装等实体店) [新增] (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 [新增] 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [新增] 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [新增] |
4 | 2021-09-17 | 住所变更 |
北京市
通州区潞通大街191号3层01-3A52C
|
北京市
海淀区海淀大街38号楼6层8-15-2
|
5 | 2018-08-02 | 法定代表人 |
董文佐
[退出]
|
王海林
[新增]
|
6 | 2018-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
雷丽 董事
史勇 董事 孙振利 董事 闫超 董事 穆克伟 监事会主席 王玉伟 监事 沈亚斌 监事 董文佐* 董事长 [退出] 董文佐* 经理 [退出] |
孙振利 董事
史勇 董事 闫超 董事 雷丽 董事 穆克伟 监事会主席 沈亚斌 监事 王玉伟 监事 王海林* 董事长 [新增] 王海林* 经理 [新增] |
7 | 2018-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
董文佐*,
雷丽,穆克伟,沈亚斌,史勇,孙振利,王玉伟,闫超
|
雷丽,穆克伟,沈亚斌,史勇,孙振利,王
海林*,王
玉伟,闫超
|
8 | 2018-08-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
雷丽,董事
孙振利,董事 史勇,董事 闫超,董事 穆克伟,监事会主席 王玉伟,监事 沈亚斌,监事 董文佐,董事长 [退出] 董文佐,经理 [退出] |
史勇,董事
雷丽,董事 闫超,董事 孙振利,董事 穆克伟,监事会主席 王玉伟,监事 沈亚斌,监事 王海林,董事长 [新增] 王海林,经理 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |