北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京怀资国科投资管理有限公司 | 法定代表人 | 赵永利 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 国科大(北京)投资管理有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 600.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-09-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110116MA00891L3F |
注册号 | 110116022031977 | 组织机构代码 | MA00891L3 |
住址 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄380号会议中心208室 | ||
经营范围 | 投资管理;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;销售环保设备、水处理设备、文化用品;市场调查;工程技术咨询;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;出租办公用房;城市园林绿化;组织文化艺术交流活动(不含演出);计算机技术培训(不得面向全国招生);出版物零售。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 财务负责人,董事长 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王渊 共有3家公司 | 49.0% | 490.0万人民币 | 2018-11-09 | |
2 | 纪铮 共有11家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2017-11-17 | |
3 | 王勇 共有11家公司 | 25.0% | 250.0万人民币 | 2018-11-01 | |
4 | 池天河 共有12家公司 | 25.0% | 156.25万人民币 | 2018-05-29 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-08 | 企业名称 |
国科大(北京)投资管理有限公司
|
北京怀资国科投资管理有限公司
|
2 | 2023-01-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
池天河,洪湧,胡中波,李国梁,李金柱,刘振清,罗先觉,徐中平,杨国强*,张彤
|
池天河,洪湧,胡中波,罗先觉,张宇虹,赵永利*
|
3 | 2023-01-09 | 法定代表人变更 |
杨国强
[退出]
|
赵永利
[新增]
|
4 | 2023-01-09 | 股东改变姓名或名称 |
国科大(
北京
)
资产经营管理有限公司,企业法人
|
北京
怀资
资产经营管理有限公司,企业法人
|
5 | 2021-03-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
池天河,
董纪昌
,胡中波,李金柱,刘振清,罗先觉,
沈伟,
徐中平,杨国强*,张彤
|
池天河,
洪湧
,胡中波
,李国梁
,李金柱,刘振清,罗先觉,徐中平,杨国强*,张彤
|
6 | 2019-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
杨国强,董事长
徐中平,副董事长 胡中波,董事 沈伟,董事 董纪昌,董事 池天河,董事 罗先觉,董事 刘振清,董事 董纪昌,经理 张彤,监事 曾明彬,董事 [退出] |
杨国强,董事长
徐中平,副董事长 池天河,董事 刘振清,董事 沈伟,董事 罗先觉,董事 胡中波,董事 董纪昌,董事 董纪昌,经理 张彤,监事 李金柱,董事 [新增] |
7 | 2019-05-28 | 董事(理事)、经理、监事 |
池天河,董纪昌,胡中波,刘振清,罗先觉,沈伟,徐中平,杨国强*,
曾明彬,
张彤
|
池天河,董纪昌,胡中波
,李金柱
,刘振清,罗先觉,沈伟,徐中平,杨国强*,张彤
|
8 | 2019-03-21 | 股东改变姓名或名称 |
国科大(北京)教育科技发展有限公司
[退出]
|
国科大(北京)资产经营管理有限公司
[新增]
|
9 | 2018-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘振清 董事
池天河 董事 罗先觉 董事 沈伟 董事 曾明彬 董事 胡中波 董事 董纪昌 经理 徐涛* 董事长 [退出] 杨国强 副董事长 [退出] 徐中平 监事 [退出] |
罗先觉 董事
刘振清 董事 池天河 董事 沈伟 董事 曾明彬 董事 胡中波 董事 董纪昌 经理 杨国强* 董事长 [新增] 徐中平 副董事长 [新增] 董纪昌 董事 [新增] 张彤 监事 [新增] |
10 | 2018-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
胡中波,董事
沈伟,董事 曾明彬,董事 池天河,董事 罗先觉,董事 刘振清,董事 董纪昌,经理 徐涛,董事长 [退出] 杨国强,副董事长 [退出] 徐中平,监事 [退出] |
曾明彬,董事
胡中波,董事 沈伟,董事 池天河,董事 罗先觉,董事 刘振清,董事 董纪昌,经理 杨国强,董事长 [新增] 徐中平,副董事长 [新增] 董纪昌,董事 [新增] 张彤,监事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |