北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:甘肃航天万源风电设备制造有限公司隶属中国运载火箭技术研究院,并于1997年在香港联合交易所上市,公司是中国航天万源国际(集团)有限公司的全资子公司,专业从事兆瓦级直驱风电机组的研发、制造、测试、运维,产品符合国家政策鼓励支持的新能源、环保应用领域。 甘肃航天万源风电设备制造有限公司位于酒泉市肃州区西郊工业园区,于2010年10月成立,注册资金8000万,建筑用地100亩,总投资近3.2亿元。目前具有自主知识产权、代表国际先进水平的风机机型有:900kW电励磁直驱风机、1.5MW电励磁直驱风机、2MW及以上永磁、电励磁直驱风机,同时公司拥有与风电机组配套的发电机、叶片、控制系统等核心零部件的生产制造技术能力。 ...更多
公司名称 | 甘肃航天万源风电设备制造有限公司 | 法定代表人 | 杨健 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 一人有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-其他未列明通用设备制造业 |
注册资本 | 8000.0万人民币 | ||
登记机关 | 酒泉市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2010-10-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 916209005611394831 |
注册号 | 620900000004135 | 组织机构代码 | 561139483 |
住址 | 甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区经3路12号 | ||
经营范围 | 风力发电设备的制造、销售、组装、搬运、吊装、安装、调试、检测、检修、维护保养、保洁(清洁)、装卸服务;光伏组件、机械加工并提供售后服务;风力发电设备及配件的销售;发电机设备、齿轮箱设备、变频器设备、液压设备的销售、维修;劳动力外包;新能源技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 总经理 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-28 | 驻在地址变更 |
甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区
|
甘肃省酒泉市肃州区西郊工业园区
经3路12号
|
2 | 2020-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京万源工业有限公司 :8000.0000万元
|
北京万源工业有限公司 :8000.0000万元
|
3 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱坤山:监事
[退出]
杨健:董事兼总经理 [退出] 胡纬林:董事长 [退出] 薛鹏:董事 [退出] 李祎:董事 [退出] 张志坚:董事 [退出] |
丁彬:监事
[新增]
杨健:执行董事 [新增] 詹晓龙:总经理 [新增] |
4 | 2019-09-12 | 业务范围变更 |
制造、组装、调试、安装、销售风力发电机组、光伏组件、机械加工并提供售后服务(依法须经批准的项目
[退出]
经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] *** [退出] |
风力发电设备的制造、销售、组装、搬运、吊装、安装、调试、检测、检修、维护保养、保洁(清洁)、装卸服务
[新增]
光伏组件、机械加工并提供售后服务 [新增] 风力发电设备及配件的销售 [新增] 发电机设备、齿轮箱设备、变频器设备、液压设备的销售、维修 [新增] 劳动力外包 [新增] 新能源技术咨询 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** [新增] |
5 | 2017-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨健:董事兼总经理
张燕:监事 [退出] 李光:董事长 [退出] 沈坚:董事 [退出] 张为民:董事 [退出] 胡纬林:董事 [退出] 李铀:董事 [退出] 许峻:董事 [退出] |
杨健:董事兼总经理
朱坤山:监事 [新增] 胡纬林:董事长 [新增] 张志坚:董事 [新增] 李祎:董事 [新增] 薛鹏:董事 [新增] |
6 | 2017-08-04 | 章程备案 | ||
7 | 2016-12-29 | 章程备案(包括合伙协议) | ||
8 | 2016-12-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2016-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张燕:监事
李光:董事长 胡纬林:董事 沈坚:董事 李铀:董事 张为民:董事兼总经理 [退出] |
张燕:监事
李光:董事长 沈坚:董事 胡纬林:董事 李铀:董事 杨健:董事兼总经理 [新增] 张为民:董事 [新增] 许峻:董事 [新增] |
10 | 2016-12-27 | 业务范围变更 |
风力发电机的制造与销售、售后服务。
|
制造、组装、调试、安装、销售风力发电机组、光伏组件、机械加工并提供售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |