北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 蓝田县明锐新能源有限公司 | 法定代表人 | 韩志英 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力供应-电力供应 |
注册资本 | 470.0万人民币 | ||
登记机关 | 蓝田县市场监管局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2016-11-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610122MA6U0A7L9F |
注册号 | 610122100015016 | 组织机构代码 | MA6U0A7L9 |
住址 | 蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料批发市场A-30号 | ||
经营范围 | 电气供应,太阳能光伏、光热、风能、地热新能源发电项目的开发、建设及运营;电力的生产,发电技术咨询、技术服务;发电设备及发电相关物资的购销;节能产品及智能控制系统的集成与销售、咨询、安装、调试;新能源发电试验、示范,科普基地内观光游览(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 监事会主席 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原
联络人员姓名:纵瑾蔓,
原
联络人员固定电话:,
原
联络人员移动电话:***********,
原
财务负责人姓名:
赵亮
,
原
财务负责人固定电话:,
原
财务负责人移动电话:***********,
原
办税人姓名:,
原
办税人固定电话:,
原
办税人移动电话:,
原
生产经营地:蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料批发市场A-**号,
原
生产经营地所在行政区划:
|
现
联络人员姓名:纵瑾蔓,
现
联络人员固定电话:,
现
联络人员移动电话:***********,
现
财务负责人姓名:
鞠显耀
,
现
财务负责人固定电话:
********
,
现
财务负责人移动电话:***********,
现
办税人姓名:,
现
办税人固定电话:,
现
办税人移动电话:,
现
生产经营地:蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料批发市场A-**号,
现
生产经营地所在行政区划:
|
2 | 2024-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 雷春艳 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 李容 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 秦哲 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 孙曼 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩信 [退出] 职位: 董事姓名: 韩志英 [退出] |
证件号码: ******************
职位: 董事长兼总经理姓名: 雷春艳 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 李容 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 秦哲 证件号码: ****************** 职位: 监事姓名: 孙曼 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 韩志英 [新增] 职位: 董事姓名: 张进军 [新增] |
3 | 2024-04-09 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 西安隆基新能源有限公司
出资额: 211.5 出资额: 258.5 百分比: 55 百分比: 45企业名称: 陕西省水电开发有限责任公司 [退出] |
企业名称: 西安隆基新能源有限公司
出资额: 211.5 出资额: 258.5 百分比: 55 百分比: 45企业名称: 陕西省水电开发集团股份有限公司 [新增] |
4 | 2023-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 韩信
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 韩志英 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 雷春艳 [退出] 职位: 监事姓名: 李容 [退出] 职位: 监事姓名: 薛川 [退出] 职位: 监事会主席姓名: 杨端 [退出] 职位: 董事长兼总经理 [退出] |
姓名: 韩信
证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 韩志英 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 雷春艳 [新增] 职位: 监事会主席姓名: 李容 [新增] 职位: 监事姓名: 秦哲 [新增] 职位: 监事姓名: 孙曼 [新增] 职位: 董事 [新增] |
5 | 2023-03-23 | 章程备案 |
同意本次章程备案
|
同意本次章程备案
|
6 | 2023-03-23 | 负责人变更 |
杨端
[退出]
|
韩志英
[新增]
|
7 | 2023-03-23 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 西安隆基新能源有限公司
出资额: 211.5 百分比: 45企业名称: 陕西省水电开发有限责任公司 出资额: 258.5 百分比: 55 |
企业名称: 西安隆基新能源有限公司
出资额: 211.5 百分比: 45企业名称: 陕西省水电开发有限责任公司 出资额: 258.5 百分比: 55 |
8 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 杨端 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 陈建宏 [退出] 职位: 监事姓名: 彭军 [退出] 职位: 董事姓名: 孙曼 [退出] 职位: 监事姓名: 许晓伟 [退出] 职位: 董事姓名: 薛川 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席姓名: 杨端 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 韩信 [新增] 职位: 董事姓名: 韩志英 [新增] 职位: 董事姓名: 雷春艳 [新增] 职位: 监事姓名: 李容 [新增] 职位: 监事姓名: 薛川 [新增] |
9 | 2022-04-15 | 章程备案 |
附2019年3月7日新的章程
|
同意本次章程备案
|
10 | 2019-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 姓名: 彭军 [退出] 职位: 执行董事兼总经理姓名: 周文召 [退出] 职位: 监事 [退出] |
证件号码: ******************
证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 姓名: 陈建宏 [新增] 职位: 监事姓名: 彭军 [新增] 职位: 董事姓名: 孙曼 [新增] 职位: 监事姓名: 许晓伟 [新增] 职位: 董事姓名: 薛川 [新增] 职位: 监事会主席姓名: 杨端 [新增] 职位: 董事长兼总经理 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |