北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 亚金投资(集团)有限公司 | 法定代表人 | 雷战中 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 乌鲁木齐亚晶投资有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 天山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2015-06-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91650102328720757E |
注册号 | 650102050112480 | 组织机构代码 | 328720757 |
住址 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场小区1栋8层A座8G | ||
经营范围 | 商业投资,房地产投资,高新技术的投资及开发,企业管理咨询及策划,职业技能培训,市场营销策划,会展服务及策划,商务信息咨询,社会经济咨询,组织文化艺术交流活动及策划,餐饮管理,酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李博 共有25家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-12-27 | |
2 | 雷战中 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2000-09-29 | |
3 | 雷战中 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 1999-09-06 | |
4 | 李博 共有25家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2020-01-21 | |
5 | 李学坤 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-05-26 | |
6 | 丁玲 共有6家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-08-16 | |
7 | 李博 共有25家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2019-12-27 | |
8 | 雷一鸣 共有14家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2021-06-16 | |
9 | 雷战中 共有1家公司 | 99.0% | 4950.0万人民币 | 2013-10-12 | |
10 | 李博 共有25家公司 | 99.0% | 99.0万人民币 | 2021-08-18 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
上海馨朗投资发展有限公司:*%
雷战中:*% 雷一鸣:*% [退出] |
上海馨朗投资发展有限公司:*%
雷战中:*% 四川和合众一投资管理有限公司:*% [新增] |
2 | 2021-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙悦:*%
[退出]
|
雷一鸣:*%
[新增]
雷战中:*% [新增] 上海馨朗投资发展有限公司:*% [新增] |
3 | 2021-09-13 | 负责人变更 |
孙悦
[退出]
|
雷战中
[新增]
|
4 | 2021-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙悦:100%
[退出]
|
雷一鸣:5%
[新增]
雷战中:45% [新增] 上海馨朗投资发展有限公司:50% [新增] |
5 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷春莉(监事)
孙悦(执行董事兼总经理) [退出] |
雷春莉(监事)
雷战中(执行董事兼总经理) [新增] |
6 | 2021-09-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2021-08-10 | 名称变更 |
乌鲁木齐亚晶投资有限公司
|
亚金投资(集团)有限公司
|
8 | 2021-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孙悦:*%
|
孙悦:*%
|
9 | 2021-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日 |
孙悦:100%
|
孙悦:100%
|
10 | 2021-03-05 | 章程备案 |
**.******
|
**
**.******
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-18 | - | - | 未发现问题 | 乌鲁木齐市天山区工商行政管理局 |
2 | - | - | - | - | 乌鲁木齐市天山区工商行政管理局红旗路工商所 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-15 | 苏克特斯 | 71569170 | 29类-食品 | |
2 | 2023-05-15 | 那林果勒 | 71552556 | 29类-食品 | |
3 | 2023-05-15 | 苏克特斯 | 71550298 | 32类-啤酒饮料 | |
4 | 2023-05-15 | 那林果勒 | 71544063 | 32类-啤酒饮料 | |
5 | 2021-01-04 | 星浩 | 52710311 | 29类-食品 | |
6 | 2021-01-04 | 星浩 | 52703636 | 30类-方便食品 | |
7 | 2021-01-04 | 星浩 | 52688899 | 32类-啤酒饮料 | |
8 | 2021-01-04 | 星浩 | 52710312 | 31类-饲料种籽 | |
9 | 2021-01-04 | 星浩 | 52714843 | 33类-酒 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |