北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 海南国际招商股份有限公司 | 法定代表人 | 张学军 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产中介服务 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 海口市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1993-03-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 1 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 914600002840771130 |
注册号 | 460000000102161 | 组织机构代码 | 284077113 |
住址 | 海口市南航路面前坡泓基花园别墅D-1 | ||
经营范围 | 招商;投融资咨询服务;房地产经纪服务;旅游业开发;养老事业开发和经营;基础设施建设;高科技产业投资;工贸实业及农、林、渔业投资。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍万星 共有1家公司 | 15.12% | 60.476万美元 | 1994-04-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
王加逸
他有 3家公司 |
2007-04-04 | 吊销 | |
2 |
王加逸
他有 3家公司 |
2004-06-24 | 吊销 | |
3 |
王长龙
他有 3家公司 |
2000-12-04 | 吊销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-23 | 负责人变更 |
蔡晓鹏
[退出]
|
张学军
[新增]
|
2 | 2023-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐兆惠
吉小明 李俊堂 郭岩 林诗妹 张学军 蔡晓鹏 牛连枝 |
徐兆惠
吉小明 李俊堂 郭岩 林诗妹 张学军 蔡晓鹏 牛连枝 |
3 | 2023-03-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
30
|
2043-03-19
|
4 | 2019-10-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京鑫华投资管理有限公司:26%
海南兴国发展控股股份有限公司:1.8% 其他:63.96% [退出] 北京东方夏都树莓科技发展有限公司:8.24% [退出] |
海南兴国发展控股股份有限公司:1.8%
北京鑫华投资管理有限公司:26% 北京东方夏都树莓科技发展有限公司:0% [新增] 其他:63.964% [新增] 牛连枝:8.236% [新增] |
5 | 2019-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐兆惠
吉小明 李俊堂 郭岩 林诗妹 张学军 蔡晓鹏 蔡威 [退出] |
徐兆惠
吉小明 李俊堂 郭岩 林诗妹 张学军 蔡晓鹏 牛连枝 [新增] |
6 | 2013-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡威,监事
郭岩,监事 吉小明,董事 李俊堂,董事 林诗妹,监事 徐兆惠,董事 张学军,董事,经理 蔡晓鹏,董事 [退出] |
蔡威,监事
郭岩,监事 吉小明,董事 李俊堂,董事 林诗妹,监事 徐兆惠,董事 张学军,董事,经理 蔡晓鹏,董事长 [新增] |
7 | 2013-07-12 | 负责人变更 |
张学军
[退出]
|
蔡晓鹏
[新增]
|
8 | 2013-07-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-03-19
|
2023-03-19
|
9 | 2011-06-29 | 经营范围变更 |
招商
投融资咨询服务 房地产经纪服务 旅游业开发 养老事业开发和经营 基础设施建设 高科技产业投资 工贸实业及农、林、渔业投资 (凡需行政许可的项目凭许可证经营) 商业贸易 [退出] |
招商
投融资咨询服务 房地产经纪服务 旅游业开发 养老事业开发和经营 基础设施建设 高科技产业投资 工贸实业及农、林、渔业投资 (凡需行政许可的项目凭许可证经营) |
10 | 2008-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡晓鹏,董事
郭岩,监事 李俊堂,董事 林诗妹,监事 张学军,董事,经理 李红岩,监事 [退出] 莫显嗣,董事 [退出] 倪榆松,董事长 [退出] |
蔡晓鹏,董事
郭岩,监事 李俊堂,董事 林诗妹,监事 张学军,董事,经理 蔡威,监事 [新增] 吉小明,董事 [新增] 徐兆惠,董事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-03 | - | - | 正常 | 海南省工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 海南燃化长期股权投资经济鉴定服务公开询价公告 | 竞标方 | 2022-11-30 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |