北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:资有限公司 企业资金: 3000-5000万元 ...更多
公司名称 | 海南热带海洋世界有限责任公司 | 法定代表人 | 徐波 关联22家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 海南中加旅业发展有限公司,海南汇祥旅业投资有限公司,海南盛世旅业发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-娱乐业-游乐园 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 海口市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 1995-12-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | - |
注册号 | 企合琼海总字第001772号 | 组织机构代码 | - |
住址 | 海口市滨海西路热带海洋世界公园内 | ||
经营范围 | 旅游景点开发、娱乐城、经营酒店(内设歌舞厅、桑拿健身中心、美容美发中心、商务中心);房地产开发经营(不含建筑、设计、施工)、旅游产品开发及销售、新技术产品销售(凡涉及行政许可经营的项目,凭许可证经营)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 副董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-24 | 注册资本(金)变更 |
2025-12-19
|
2015-08-20
|
2 | 2006-08-24 | 董事备案 |
陆延锋,董事
徐波,董事长 许勇,董事 尤坤,董事 周彪,董事 朱丹,董事 徐楠,副董事长 [退出] |
陆延锋,董事
徐波,董事长 许勇,董事 尤坤,董事 尤坤,董事 周彪,董事 朱丹,董事 |
3 | 2005-11-22 | 投资者名称(姓名)变更 |
名称:
北京
天鸿
集团
公司,出资额:2200,出资比例:44%,名称:宝钢集团企业开发总公司,出资额:1000,出资比例:20%,名称:北京宝晟住房股份有限公司,出资额:550,出资比例:11%,名称:香港中碧国际投资有限公司,出资额:1250,出资比例:25%
|
名称:
海南
天鸿
投资控股有限
公司,出资额:2200,出资比例:44%,名称:宝钢集团企业开发总公司,出资额:1000,出资比例:20%,名称:北京宝晟住房股份有限公司,出资额:550,出资比例:11%,名称:香港中碧国际投资有限公司,出资额:1250,出资比例:25%
|
4 | 2005-11-22 | 董事备案 |
周彪,董事
戴肇辉,总经理 [退出] 戴肇辉,总经理 [退出] 戴肇辉,总经理 [退出] 戴肇辉,总经理 [退出] 李发增,董事长 [退出] 申献京,董事 [退出] 孙维彤,副总经理 [退出] 王仁彪,董事 [退出] |
周彪,董事
陆延锋,董事 [新增] 徐波,董事长 [新增] 徐楠,副董事长 [新增] 许勇,董事 [新增] 尤坤,董事 [新增] 朱丹,董事 [新增] |
5 | 2003-11-20 | 法定代表人变更 |
李发增
[退出]
|
徐波
[新增]
|
6 | 2002-05-22 | 董事备案 |
戴肇辉,总经理
李发增,董事长 孙维彤,副总经理 孙维彤,副总经理 王仁彪,董事 周彪,董事 周彪,董事 王源,董事 [退出] 徐楠,副董事长 [退出] |
戴肇辉,总经理
戴肇辉,总经理 戴肇辉,总经理 戴肇辉,总经理 李发增,董事长 孙维彤,副总经理 王仁彪,董事 周彪,董事 申献京,董事 [新增] |
7 | 2002-05-22 | 名称变更 |
海南汇祥旅业投资有限公司
|
海南热带海洋世界有限责任公司
|
8 | 2002-05-22 | 住所变更 |
海口市滨海
大道69号宝华海景大酒店8楼
|
海口市滨海
西路热带海洋世界公园内
|
9 | 2002-05-22 | 投资人(股权)变更 |
主营:旅游景点开发、娱乐城、酒店、宾馆
[退出]
兼营:零售旅游产品、新技术产品(省内贸易)(凡涉及行政许可经营的项目,凭许可证经营) [退出] |
旅游景点开发、娱乐城、经营酒店(内设歌舞厅、桑拿健身中心、美容美发中心、商务中心)
[新增]
房地产开发经营(不含建筑、设计、施工)、旅游产品开发及销售、新技术产品销售(凡涉及行政许可经营的项目,凭许可证经营) [新增] |
10 | 2001-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李发增,董事长
李发增,董事长 孙维彤,副总经理 孙维彤,副总经理 徐楠,副董事长 |
李发增,董事长
孙维彤,副总经理 孙维彤,副总经理 徐楠,副董事长 戴肇辉,总经理 [新增] 王仁彪,董事 [新增] 王源,董事 [新增] 周彪,董事 [新增] 周彪,董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-02 | - | 海南省地税局行政处罚 | - | - |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |