北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 呼伦贝尔华联房地产开发有限责任公司 | 法定代表人 | 李苏亚 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 呼伦贝尔市华联房地产开发公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 呼伦贝尔市海拉尔区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-12-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91150700701305085C |
注册号 | 152100000017803 | 组织机构代码 | 701305085 |
住址 | 海拉尔区河东胜利大街 | ||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;建筑劳务分包;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;不动产登记代理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 |
李
李苏亚
|
*** | *** |
3 |
孙
孙刚
|
*** | *** |
4 |
陈
陈学生
|
*** | *** |
5 |
李
李宁
|
*** | *** |
6 |
薛
薛艳梅
|
*** | *** |
7 |
栾
栾海龙
|
*** | *** |
8 |
王
王子平
|
*** | *** |
9 |
刘
刘建平
|
*** | *** |
10 |
冀
冀永生
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迟杰 共有1家公司 | - | - | 2009-07-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
薛艳梅
他有 3家公司 |
2017-11-30 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-25 | 业务范围变更 |
许可经营项目:无 一般经营项目:三级房地产开发、建筑、商品房销售、房屋租赁
[退出]
以下经营范围由分机机构经营:日用百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、肉食、粮油、烟酒、食品销售 [退出] 餐饮服务 [退出] 摊床、房屋租赁 [退出] (国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营) [退出] |
许可项目:房地产开发经营
[新增]
建筑劳务分包 [新增] 建设工程施工 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产评估 [新增] 房地产经纪 [新增] 房地产咨询 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 住房租赁 [新增] 不动产登记代理服务 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2023-12-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈杰
陈学生 董刚 方文华 冯炳勋 冯福胜 付佺 付国君 呼伦贝尔宝隆经贸有限责任公司 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 董胜 [退出] |
陈杰
陈学生 董刚 方文华 冯炳勋 冯福胜 付佺 付国君 呼伦贝尔宝隆经贸有限责任公司 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 彭翠英 [新增] |
3 | 2023-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈杰
陈学生 董刚 董胜 方文华 冯炳勋 冯福胜 付?? 付国君 呼伦贝尔宝隆经贸有限责任公司 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 李晓华 [退出] |
陈杰
陈学生 董刚 董胜 方文华 冯炳勋 冯福胜 付?? 付国君 呼伦贝尔宝隆经贸有限责任公司 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 |
4 | 2022-11-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈杰
陈学生 董刚 董胜 方文华 冯炳勋 冯福胜 付?? 付国君 呼伦贝尔宝隆经贸有限责任公司 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 孙行运 [退出] |
陈杰
陈学生 董刚 董胜 方文华 冯炳勋 冯福胜 付?? 付国君 呼伦贝尔宝隆经贸有限责任公司 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 李晓华 [新增] |
5 | 2017-11-29 | 业务范围变更 |
许可经营项目:无一般经营项目:三级房地产开发、建筑、商品房销售、房屋租赁(国家法律法规规定应经审批的
[退出]
未获审批前不得生产经营) [退出] |
许可经营项目:无一般经营项目:三级房地产开发、建筑、商品房销售、房屋租赁
[新增]
以下经营范围由分机机构经营:日用百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、肉食、粮油、烟酒、食品销售 [新增] 餐饮服务 [新增] 摊床、房屋租赁 [新增] (国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营) [新增] |
6 | 2017-11-17 | 负责人变更 |
王子平
[退出]
|
李苏亚
[新增]
|
7 | 2017-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建平
孙强 朱庆祥 王子平 [退出] |
刘建平
孙强 朱庆祥 李苏亚 [新增] |
8 | 2017-02-20 | 业务范围变更 |
三级房地产开发、建筑、商品房销售(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。
|
许可经营项目:无一般经营项目:
三级房地产开发、建筑、商品房销售
、房屋租赁
(国家法律法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。
|
9 | 2014-10-16 | 工商登记联络员备案 |
姓名:
身份证
|
姓名:刘秀丹
|
10 | 2011-07-13 | 投资人(股权)变更 |
陈杰
陈学生 董刚 董胜 方文华 冯炳勋 冯福胜 付?? 付国君 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 孙行运 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 |
陈杰
陈学生 董刚 董胜 方文华 冯炳勋 冯福胜 付?? 付国君 冀永生 江艳 金成会 李海杰 李宁 李苏亚 李振生 刘建平 刘体全 刘秀丹 史玉杰 孙刚 孙光霞 孙继平 孙梅英 孙强 孙行运 王洪涛 王子平 吴盘玉 徐永强 薛艳梅 杨超 于崇跃 张海军 张立军 张喜岭 张孝奎 赵利 赵仁斌 赵顺 周长路 朱庆祥 栾海龙 |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-29 | - | - | 正常 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |