北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 营口融达投资股份有限公司 | 法定代表人 | 韩国贺 关联37家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 营口安居科技开发有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业-机动车、电子产品和日用产品修理业 |
注册资本 | 2454.968万人民币 | ||
登记机关 | 营口市市场监督管理局企业注册分局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-12-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210800734217022L |
注册号 | 210882004009216 | 组织机构代码 | 734217022 |
住址 | 大石桥市水源镇前沟村 | ||
经营范围 | 对彩板、镀锌板项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩兆全 共有1家公司 | 51.0% | 596.0万人民币 | 2003-07-16 | |
2 | 韩国贺 共有37家公司 | 31.0% | 573.5万人民币 | 2000-04-13 | |
3 | 姚勇 共有1家公司 | 4.39% | 900.0万人民币 | 2005-03-31 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-29 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
2022-12-19[删除]
|
|
2 | 2022-08-29 | 其他事项备案 |
-
- |
-
- |
3 | 2012-12-14 | 负责人变更 |
3王宝勤监事
4张丽华董事 7韩国胜监事 8王永维董事 1高哲董事 [退出] 2张忠波监事 [退出] 5韩国贺董事兼总经理 [退出] 6韩召善董事长 [退出] |
3王宝勤监事
4张丽华董事 7韩国胜监事 8王永维董事 1张忠波监事 [新增] 2高哲董事 [新增] 5韩国贺董事长兼总经理 [新增] 6谢朝阳董事 [新增] |
4 | 2012-12-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012-12-19
|
2022-12-19
|
5 | 2011-07-06 | 负责人变更 |
蒋显品
[退出]
|
韩国贺
[新增]
|
6 | 2011-07-06 | 住所变更 |
大石桥市水源镇
|
大石桥市水源镇
前沟村
|
7 | 2008-11-04 | 投资人(股权)变更 |
2张丽华
1营口盼盼散热器制造(集团)有限公司 [退出] 3韩国贺 [退出] 4黄易强 [退出] 5韩召善 [退出] |
2张丽华
1吕振生 [新增] 3李季 [新增] 4张兴家 [新增] 5崔孟华 [新增] 6石小平 [新增] 7兰玉良 [新增] 8岳秀平 [新增] 9付占庭 [新增] 10王春华 [新增] 11周友信 [新增] 12张连福 [新增] 13李燕杰 [新增] 14张善蛟 [新增] 15魏炳文 [新增] 16任建兴 [新增] 17王跃辉 [新增] 18于凯 [新增] 19张玲 [新增] 20修国利 [新增] 21闫国君 [新增] 22武长兴 [新增] 23丛文科 [新增] 24张胜利 [新增] 25倪秀丽 [新增] 26耿屹 [新增] 27刘文东 [新增] 28李大强 [新增] 29金凤萍 [新增] 30王维凯 [新增] 31黄易强 [新增] 32陈奇 [新增] 33刘光金 [新增] 34苏连才 [新增] 35王维民 [新增] 36徐树安 [新增] 37杨忠安 [新增] 38张荣远 [新增] 39郑丽娟 [新增] 40韩召善 [新增] 41宁世鹏 [新增] 42韩兆全 [新增] 43程红霞 [新增] 44蒋显品 [新增] 45韩春慧 [新增] 46焦磊 [新增] |
8 | 2008-11-04 | 负责人变更 |
7韩召善董事长
1修国利监事 [退出] 2佟文斗董事 [退出] 3谢朝阳董事 [退出] 4刘文东监事 [退出] 5郑丽娟监事 [退出] 6丁惠君监事 [退出] 8蒋显品董事兼总经理 [退出] 9苏连才董事 [退出] 10王维凯董事 [退出] 11王维民董事 [退出] 12韩春会董事 [退出] 13韩兆权监事 [退出] 14张荣远董事 [退出] |
7韩召善董事长
1蒋显品 [新增] 2张忠波监事 [新增] 3高哲董事 [新增] 4王宝勤监事 [新增] 5张丽华董事 [新增] 6韩国贺董事兼总经理 [新增] 8韩国胜监事 [新增] 9王永维董事 [新增] |
9 | 2008-11-04 | 住所变更 |
大石桥市水源镇
前沟村
|
大石桥市水源镇
|
10 | 2008-11-04 | 负责人变更 |
韩国贺
[退出]
|
蒋显品
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 三家担保公司部分国有股权整体转让挂牌公告 | 竞标方 | 2015-01-14 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |