北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 大连弘达百业集团有限公司 | 法定代表人 | 王福宝 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 大连华龙企业集团公司,大连华龙企业集团有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 16838.65万人民币 | ||
登记机关 | 长海县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1992-06-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912102001183126755 |
注册号 | 210200000185043 | 组织机构代码 | 118312675 |
住址 | 辽宁省长海县大长山岛镇长海路1-8层 | ||
经营范围 | 项目投资及管理;(以下均限成员单位)房屋开发;装饰装修;养殖捕捞;水产品加工;海上运输;出租汽车客运;商业贸易;旅游服务;集装箱运输;国际海运;港口与国外港口间近海国际航线;水产品承运;进出口贸易;水产品收购;向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(含渔工);建筑工程施工。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
刘
刘仁训
|
*** | *** |
2 |
王
王玉珍
|
*** | *** |
3 |
时
时永利
|
*** | *** |
4 |
刘
刘长利
|
*** | *** |
5 |
刘
刘丰校
|
*** | *** |
6 |
李
李风君
|
*** | *** |
7 |
顾
顾春庆
|
*** | *** |
8 |
王
王兆发
|
*** | *** |
9 |
顾
顾宗宝
|
*** | *** |
10 |
高
高世英
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 其他人员 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 经理 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1994-06-18 | |
2 | 刘喜华 共有2家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 1989-10-09 | |
3 | 刘长利 共有2家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1992-07-28 | |
4 | 曲寿栋 共有1家公司 | 90.0% | 1800.0万人民币 | 1975-04-17 | |
5 | 于世海 共有3家公司 | 90.0% | 540.0万人民币 | 2004-02-25 | |
6 | 刘彦宏 共有1家公司 | 90.0% | 45.0万人民币 | 1992-09-30 | |
7 | 王猛 共有1家公司 | 90.0% | 45.0万人民币 | 1993-06-29 | |
8 | 宁生志 共有1家公司 | 90.0% | 19.25万人民币 | 1994-05-18 | |
9 | 石敬军 共有1家公司 | 90.0% | 18.0万人民币 | 2002-10-10 | |
10 | 杨明利 共有5家公司 | 60.0% | 3.0万人民币 | 2006-01-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1刘丰校
2李基男 [退出] 3刘仁训 [退出] 4刘维柱 [退出] 5刘友训 [退出] 6刘长利 [退出] 7宁生志 [退出] 8董积铨 [退出] 9顾明胜 [退出] 10高世英 [退出] 11刘长胜 [退出] 12顾春庆 [退出] 13葛立新 [退出] 14胡万胜 [退出] 15刘义 [退出] 16王玉珍 [退出] 17王兆发 [退出] 18吴忠柱 [退出] 19朱新文 [退出] 20曲道炎 [退出] 21时永利 [退出] 22隋长伦 [退出] 23唐光 [退出] 24王惠生 [退出] 25王俊卿 [退出] 26王力国 [退出] 27王猛 [退出] 28王明宝 [退出] 29王庆善 [退出] 30王世成 [退出] 31王玉玺 [退出] 32于连起 [退出] 33张德智 [退出] 34张学军 [退出] 35陈刚 [退出] 36郭元生 [退出] 37顾宗宝 [退出] 38李风君 [退出] |
1刘丰校
2刘仁训 [新增] 3刘维柱 [新增] 4刘友训 [新增] 5刘长利 [新增] 6时永利 [新增] 7隋长伦 [新增] 8唐光 [新增] 9王惠生 [新增] 10王俊卿 [新增] 11王力国 [新增] 12王猛 [新增] 13王明宝 [新增] 14张德智 [新增] 15张学军 [新增] 16陈刚 [新增] 17郭元生 [新增] 18顾宗宝 [新增] 19李风君 [新增] 20刘义 [新增] 21王玉珍 [新增] 22王兆发 [新增] 23朱新文 [新增] 24曲道炎 [新增] 25吴忠柱 [新增] 26王庆善 [新增] 27王世成 [新增] 28王玉玺 [新增] 29于连起 [新增] 30宁生志 [新增] 31董积铨 [新增] 32顾明胜 [新增] 33高世英 [新增] 34刘长胜 [新增] 35顾春庆 [新增] 36葛立新 [新增] 37胡万胜 [新增] |
2 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1许妍娇监事
[退出]
2尹淑燕董事 [退出] 3王晓董事 [退出] 4葛立新董事 [退出] 5杨湘妤监事 [退出] 6刘长利董事 [退出] 7刘长胜监事会主席 [退出] 8杨振和董事 [退出] 9刘仁训董事长 [退出] 10程绍军董事 [退出] 11王艳军经理 [退出] |
1刘长滨董事
[新增]
2徐力董事 [新增] 3陈刚董事 [新增] 4许妍娇监事 [新增] 5尹淑燕董事 [新增] 6杨湘妤监事 [新增] 7刘长利董事 [新增] 8刘长胜监事会主席 [新增] 9杨振和董事 [新增] 10王晓董事 [新增] 11葛立新董事 [新增] 12刘仁训董事长 [新增] 13王福宝经理 [新增] |
3 | 2020-07-17 | 负责人变更 |
王艳军
[退出]
|
王福宝
[新增]
|
4 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1许妍娇监事
[退出]
2尹淑燕董事 [退出] 3王晓董事 [退出] 4葛立新董事 [退出] 5杨湘妤监事 [退出] 6刘长利董事 [退出] 7刘长胜监事会主席 [退出] 8杨振和董事 [退出] 9刘仁训董事长 [退出] 10程绍军董事 [退出] 11王艳军经理 [退出] |
1程绍军董事
[新增]
2许妍娇监事 [新增] 3尹淑燕董事 [新增] 4王晓董事 [新增] 5葛立新董事 [新增] 6杨湘妤监事 [新增] 7刘长利董事 [新增] 8刘长胜监事会主席 [新增] 9杨振和董事 [新增] 10刘仁训董事长 [新增] 11王福宝经理 [新增] |
5 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1刘仁训董事长
[退出]
2许妍娇监事 [退出] 3尹淑燕董事 [退出] 4王晓董事 [退出] 5葛立新董事 [退出] 6杨湘妤监事 [退出] 7刘长利董事 [退出] 8刘长胜监事会主席 [退出] 9王艳军经理 [退出] 10杨振和董事 [退出] 11程绍军董事 [退出] |
1许妍娇监事
[新增]
2尹淑燕董事 [新增] 3王晓董事 [新增] 4葛立新董事 [新增] 5杨湘妤监事 [新增] 6刘长利董事 [新增] 7刘长胜监事会主席 [新增] 8刘长滨董事 [新增] 9杨振和董事 [新增] 10徐力董事 [新增] 11陈刚董事 [新增] 12刘仁训董事长 [新增] 13王艳军经理 [新增] |
6 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
9杨振和董事
10徐力董事 11陈刚董事 12刘仁训董事长 1尹淑燕董事 [退出] 2王晓董事 [退出] 3葛立新董事 [退出] 4杨湘妤监事 [退出] 5刘长利董事 [退出] 6刘长胜监事会主席 [退出] 7刘长滨董事 [退出] 8王福宝经理 [退出] 13许妍娇监事 [退出] |
9杨振和董事
10徐力董事 11陈刚董事 12刘仁训董事长 1许妍娇监事 [新增] 2尹淑燕董事 [新增] 3王晓董事 [新增] 4葛立新董事 [新增] 5杨湘妤监事 [新增] 6刘长利董事 [新增] 7刘长胜监事会主席 [新增] 8刘长滨董事 [新增] 13王艳军经理 [新增] |
7 | 2019-07-29 | 负责人变更 |
王福宝
[退出]
|
王艳军
[新增]
|
8 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1尹淑燕董事
[退出]
2王晓董事 [退出] 3葛立新董事 [退出] 4杨湘妤监事 [退出] 5刘长利董事 [退出] 6刘长胜监事会主席 [退出] 7刘长滨董事 [退出] 8王福宝经理 [退出] 9杨振和董事 [退出] 10徐力董事 [退出] 11陈刚董事 [退出] 12刘仁训董事长 [退出] 13许妍娇监事 [退出] |
1刘仁训董事长
[新增]
2许妍娇监事 [新增] 3尹淑燕董事 [新增] 4王晓董事 [新增] 5葛立新董事 [新增] 6杨湘妤监事 [新增] 7刘长利董事 [新增] 8刘长胜监事会主席 [新增] 9王艳军经理 [新增] 10杨振和董事 [新增] 11程绍军董事 [新增] |
9 | 2018-07-02 | 负责人变更 |
王胜
[退出]
|
王福宝
[新增]
|
10 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1郭元生监事
[退出]
2王胜董事 [退出] 3刘长利董事 [退出] 4刘长胜监事 [退出] 5刘长滨董事 [退出] 6王胜经理 [退出] 7杨振和董事 [退出] 8徐力董事 [退出] 9陈刚监事 [退出] 10刘仁训董事长 [退出] 11葛立新董事 [退出] 12王明宝董事 [退出] 13王晓董事 [退出] |
1尹淑燕董事
[新增]
2王晓董事 [新增] 3葛立新董事 [新增] 4杨湘妤监事 [新增] 5刘长利董事 [新增] 6刘长胜监事会主席 [新增] 7刘长滨董事 [新增] 8王福宝经理 [新增] 9杨振和董事 [新增] 10徐力董事 [新增] 11陈刚董事 [新增] 12刘仁训董事长 [新增] 13许妍娇监事 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-03 | 原告:刘伟;被告:仁训,大连弘达百业集团有限公司,大连信安国际劳务合作有限公司,于阳彬,大连敬业会计师事务所有限公司 | 裁判文书 | 大连市中山区人民法院 | 详情 |
2 | 2013-08-15 | 中信实业银行大连分行,大连长城旅游总公司、大连华龙企业集团公司 | 执行 | 辽宁省大连市中级人民法院 | 详情 |
3 | 2013-08-15 | 大连长城旅游总公司、大连华龙企业集团公司 | 执行 | 辽宁省大连市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2013-04-27 | 大连高新园区志翔电子有限公司、大连华龙企业集团公司、大连长城旅游总公司 | 执行 | 辽宁省大连市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-03 | 长市监处字〔2020〕4号 | - | 长海县市场监督管理局 |
2 | 2020-07-06 | 长市监处字[2020]4号 | - | 长海县市场监督管理局 |
3 | 2020-07-06 | 长市监登告字[2020]号 | - | - |
4 | 2020-07-06 | 长市监处字〔2020〕4号 | - | 长海县市场监督管理局 |
5 | 2018-10-10 | 大工商处字〔2018〕60号 | - | 大连市工商行政管理局 |
6 | 2017-11-08 | 大长林罚决字【2017】第20号 | - | 长海县农林水务局 |
7 | 2017-11-08 | 大长林罚决字[2017]第20号 | - | - |
8 | 2012-12-31 | 大工商处字[2012]第209号 | - | ! |
9 | 2012-06-15 | 长工商处字[2012]第24号 | - | - |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-06 | 长市监处字﹝2020﹞4号 | 大连弘达百业集团有限公司于2019年7月29日在工商变更登记中提交虚假材料取得公司登记 | 一、罚款为6万元。 | 长海县市场监督管理局 |
2 | 2018-10-10 | 大工商处字﹝2018﹞60号 | 提交虚假证明文件或采取其它欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记。 | 一、责令停止违法行为。n二、罚款:5万元。 | 大连市工商行政管理局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-26 | - | - | 未发现问题 | 大连市工商行政管理局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010-11-26 | 大连弘达百业集团有限公司 | www.hongdabaiye.com | 辽ICP备07002778号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |