北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 东北制药集团有限责任公司 | 法定代表人 | 江爱国 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 东北制药集团公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 制造业-医药制造业-化学药品原料药制造 |
注册资本 | 30340.57万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1990-08-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 912101061176605206 |
注册号 | 210131000010201 | 组织机构代码 | 117660520 |
住址 | 沈阳经济技术开发区昆明湖街 | ||
经营范围 | 原料药、制剂;药用玻璃瓶、玻璃管、卫生材料、制药过程中联产的化工产品制造及销售;本企业自产的化学原料药、制剂产品、中成药饮片及保健品、医用设备及仪器的出口;(以上范围限子公司经营)本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口;房产、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潘春明 共有1家公司 | 100.0% | 3880.0万人民币 | 1977-04-12 | |
2 | 黄庆武 共有3家公司 | 100.0% | 626.0万人民币 | 1997-12-23 | |
3 | 许春山 共有2家公司 | 100.0% | 269.0万人民币 | 1975-02-01 | |
4 | 朴春哲 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 1992-12-01 | |
5 | 黄庆武 共有3家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 2000-05-18 | |
6 | 李久旭 共有1家公司 | 51.0% | 606.9万人民币 | 1998-08-24 | |
7 | 陈钢 共有14家公司 | 50.0% | 750.0万人民币 | 1989-05-25 | |
8 | 陈钢 共有14家公司 | 47.64% | 750.0万人民币 | 1993-07-06 | |
9 | 陈钢 共有14家公司 | 20.0% | 6.728万美元 | 1989-04-28 | |
10 | 郭建民 共有15家公司 | - | - | 1993-06-10 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
陈钢
他有 14家公司 |
1989-05-25 | 吊销,已注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-13 | 工商登记联络员备案 |
张心岩
|
商胤巍
|
2 | 2023-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1郑涵董事
[退出]
2王东海监事会主席 [退出] 3徐怀斌董事 [退出] 4张心岩监事 [退出] 5常苹监事 [退出] 6邹本伟董事长 [退出] |
1江爱国执行董事兼经理
[新增]
2常苹监事 [新增] |
3 | 2023-01-13 | 负责人变更 |
邹本伟
[退出]
|
江爱国
[新增]
|
4 | 2022-02-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
36340.57
|
30340.57
(-16.51%)
|
5 | 2021-12-23 | 工商登记联络员备案 |
刘伟革
|
张心岩
|
6 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
4王东海监事会主席
5常苹监事 1邹本伟董事长 [退出] 2丁虹董事 [退出] 3张心岩监事 [退出] 6崔巍董事 [退出] |
4王东海监事会主席
5常苹监事 1张心岩监事 [新增] 2徐怀斌董事 [新增] 3郑涵董事 [新增] 6邹本伟董事长 [新增] |
7 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张心岩监事
[退出]
2王东海监事会主席 [退出] 3刘伟革监事 [退出] 4杨玉丽董事 [退出] 5邹本伟董事长 [退出] 6丁虹董事 [退出] |
1邹本伟董事长
[新增]
2丁虹董事 [新增] 3张心岩监事 [新增] 4王东海监事会主席 [新增] 5常苹监事 [新增] 6崔巍董事 [新增] |
8 | 2020-12-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
39340.57
|
36340.57
(-7.63%)
|
9 | 2020-01-16 | 章程备案 |
章程
|
2
|
10 | 2020-01-16 | 章程备案 |
2[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-11-09 | - | FB6526262E49A812 | 05类-医药 | |
2 | 1999-11-09 | - | 21AACFF138962B09 | 05类-医药 | |
3 | 1999-11-09 | NEPG | 8ABB507A9BAF210C | 05类-医药 | |
4 | 2006-04-03 | 图形 | 5257660 | 35类-广告销售 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |