北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 浙江浙大启真创业投资有限公司 | 法定代表人 | 孙启承 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 浙江浙大科技发展有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-05-06 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330000MA27U16G2N |
注册号 | 330000000087774 | 组织机构代码 | MA27U16G2 |
住址 | 浙江省杭州市西湖区浙商财富中心4幢1119室 | ||
经营范围 | 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长,总经理 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 64.45% | 580.0万人民币 | 2017-06-03 | |
2 | { res.NAME }} | 58.82% | 3000.0万人民币 | 2021-10-12 | |
3 | 浙江浙大友创投资管理有限公司 共有1家公司 | 49.45% | 4500.0万人民币 | 2019-10-29 | |
4 | { res.NAME }} | 48.39% | 1500.0万人民币 | 2020-01-17 | |
5 | { res.NAME }} | 41.18% | 82.36万人民币 | 2024-02-01 | |
6 | 王勇 共有15家公司 | 35.0% | 350.0万人民币 | 2021-12-22 | |
7 | 谢瑀 共有7家公司 | 34.0% | 102.0万人民币 | 2022-04-22 | |
8 | 朱坚磊 共有6家公司 | 20.0% | 100.0万人民币 | 2002-10-08 | |
9 | 王孝锔 共有16家公司 | 19.0% | 570.0万人民币 | 2001-01-21 | |
10 | { res.NAME }} | 16.64% | 4000.0万人民币 | 2021-10-29 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 孙启承
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙启承 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 温春连 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王戈阳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章雄清 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋岳祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋益伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许可 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 楼润正 [退出] |
姓名: 孙启承
证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 孙启承 证件号码: ****************** 职位: 总经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 温春连 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王戈阳 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章雄清 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋岳祥 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋益伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 许可 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张强 [新增] |
2 | 2024-09-02 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:高巍
[退出]
原联络员固定电话:*********** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:高梦娜
[新增]
现联络员固定电话:*********** [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
3 | 2023-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:监事 姓名:孙启承 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:孙启承 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:楼润正 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:温春连 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋岳祥 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许可 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:叶文广 [退出] 姓名:钱峰 [退出] |
姓名:孙启承
证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:孙启承 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:楼润正 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:温春连 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蒋岳祥 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许可 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:王戈阳 [新增] 姓名:章雄清 [新增] |
4 | 2023-07-17 | 驻在地址变更 |
浙江省杭州市西湖区
西溪路***号C楼****室
|
浙江省杭州市西湖区
浙商财富中心*幢****室
|
5 | 2022-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:叶文广
证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:楼润正 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋岳祥 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许可 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:钱峰 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:吴添羽 [退出] 姓名:吴添羽 [退出] 职位:经理 [退出] 姓名:郑爱平 [退出] |
姓名:叶文广
证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 姓名:楼润正 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋岳祥 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:蒋益伟 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:许可 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:钱峰 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:徐霞 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:孙启承 [新增] 姓名:孙启承 [新增] 职位:总经理 [新增] 姓名:温春连 [新增] |
6 | 2022-11-23 | 负责人变更 |
吴添羽
[退出]
|
孙启承
[新增]
|
7 | 2022-09-08 | 业务范围变更 |
高新技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广,计算机软件开发、销售与技术服务,电子产品、通讯器材、机械设备、仪器仪表、半导体材料及元器件、金属材料、建筑材料、针纺织品的销售,工业控制系统、计算机集成系统、楼宇智能系统、通讯服务系统、强弱电工程、建筑工程、地基工程的设计、施工,房屋租赁,会展服务,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2022-09-08 | 名称变更 |
浙江浙大科技发展有限公司
|
浙江浙大启真创业投资有限公司
|
9 | 2022-09-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
****
|
****
|
10 | 2022-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
百分比: ***%
企业名称: 浙江浙大圆正集团有限公司 [退出] 出资额: ****万 [退出] |
百分比: ***%
企业名称: 浙江浙大科创集团有限公司 [新增] 出资额: *****万 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |