北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:- 更多
官网: -
邮箱:gh@gohighfund.com 更多
地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1029号) 附近企业 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 天津瑞和信企业管理咨询服务有限公司 | 法定代表人 | 吴锋 关联29家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-咨询与调查-社会经济咨询 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-05-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91120118MA06PG4Q0J |
注册号 | 120118000456959 | 组织机构代码 | MA06PG4Q0 |
住址 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1029号) | ||
经营范围 | 企业管理咨询;财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏鑫 共有152家公司 | 99.0% | 1980.0万人民币 | 2016-06-04 | |
2 | 元融城镇商业发展基金管理(北京)有限公司 共有1家公司 | 47.06% | 800.0万人民币 | 2021-04-02 | |
3 | { res.NAME }} | 47.06% | 800.0万人民币 | 2019-03-19 | |
4 | 天津畅和股权投资基金管理有限公司 共有1家公司 | 32.26% | 1000.0万人民币 | 2019-03-19 | |
5 | { res.NAME }} | 7.41% | 100.0万人民币 | 2024-07-02 | |
6 | 天津瑞和信企业管理咨询服务有限公司 共有1家公司 | 1.23% | 100.0万人民币 | 2016-04-28 | |
7 | { res.NAME }} | 0.9901% | 100.0万人民币 | 2018-12-07 | |
8 | 天津瑞和信企业管理咨询服务有限公司 共有1家公司 | 0.43% | 100.0万人民币 | 2021-02-08 | |
9 | { res.NAME }} | 0.04% | 1.0万人民币 | 2022-07-04 | |
10 | { res.NAME }} | - | 1.0万人民币 | 2022-08-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
空
[退出]
|
吴锋
[新增]
|
2 | 2023-09-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2022-05-29 [退出] 任职起始日期:2019-05-30 [退出] 姓名:陈国雄 [退出] 国籍:中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
3 | 2023-09-15 | 法定代表人信息 |
姓名:陈国雄
[退出]
任职截止日期:2022-05-29 [退出] 任职起始日期:2019-05-30 [退出] |
姓名:吴锋
[新增]
任职截止日期:2026-07-30 [新增] 任职起始日期:2023-07-31 [新增] |
4 | 2023-09-15 | 投资人变更 |
陈国雄
|
空
|
5 | 2023-09-15 | 投资人变更 |
空
[退出]
|
认缴出资额(万元): 1000.0
[新增]
出资方式: 货币 [新增] |
6 | 2023-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:否
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2022-05-29 [退出] 任职起始日期:2019-05-30 [退出] 姓名:邢少佳 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
7 | 2023-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
法定代表人标识:是
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2022-05-29 [退出] 任职起始日期:2019-05-30 [退出] 姓名:陈国雄 [退出] 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
8 | 2023-09-15 | 负责人变更 |
姓名:陈国雄
[退出]
任职截止日期:2022-05-29 [退出] 任职起始日期:2019-05-30 [退出] 38804 [退出] |
姓名:吴锋
[新增]
任职截止日期:2026-07-30 [新增] 任职起始日期:2023-07-31 [新增] |
9 | 2023-09-15 | 投资人变更 |
认缴出资额(万元): 1000.0
[退出]
出资方式: 货币 [退出] |
空
[新增]
|
10 | 2023-09-15 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是
[退出]
证件名称:身份证 [退出] 任职截止日期:2022-05-29 [退出] 任职起始日期:2019-05-30 [退出] 姓名:陈国雄 [退出] 国籍:中 国 [退出] |
法定代表人标识:空
[新增]
证件名称:空 [新增] 任职截止日期:空 [新增] 任职起始日期:空 [新增] 姓名:空 [新增] 国籍:空 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |