北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 三亚国际交易集团有限公司 | 法定代表人 | 李武军 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-04-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91460200MA5T94BU8C |
注册号 | 460200001295327 | 组织机构代码 | MA5T94BU8 |
住址 | 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)3楼309室 | ||
经营范围 | 依法经营本公司和全资子公司、控股子公司、参股公司以及其他有关企业中由国有资本投资形成并由本公司拥有的所有者权益;经批准投资组建权益类、商品类、交易服务类等产权交易机构和交易服务机构;经营市政府和市国资委批准的其他业务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 其他人员 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王晓晖 共有4家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-12-07 | |
2 | 冯博 共有5家公司 | 99.72% | 35000.0万人民币 | 2020-04-07 | |
3 | 钟吉鹏 共有25家公司 | 35.0% | 3500.0万人民币 | 2016-12-15 | |
4 | 李怀胜 共有10家公司 | 35.0% | 350.0万人民币 | 2020-08-28 | |
5 | 郑悦 共有2家公司 | 20.0% | 6000.0万人民币 | 2022-07-25 | |
6 | 孙继东 共有31家公司 | 15.0% | 1500.0万人民币 | 2020-09-14 | |
7 | 王慧聪 共有8家公司 | 15.0% | 150.0万人民币 | 2021-03-04 | |
8 | 麦志丹 共有4家公司 | 12.0% | 60.0万人民币 | 2020-08-28 | |
9 | 蔡思斌 共有5家公司 | 9.09% | 500.0万人民币 | 2019-10-28 | |
10 | 徐磊 共有5家公司 | 8.0% | 4000.0万人民币 | 2020-12-14 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李武军(董事长)
王权(董事) [退出] 李武平(董事) [退出] 蒙朝东(监事) [退出] 王紫冰(监事) [退出] 麦永专(监事) [退出] 郭建军(监事) [退出] 符元瀚(监事) [退出] |
李武军(董事长)
陈柯帆(监事) [新增] 杨征(监事) [新增] 姚文明(监事) [新增] 姚浩(董事) [新增] 张潇(董事) [新增] |
3 | 2022-04-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2022-04-25 | 章程备案 |
无
|
章程备案
|
5 | 2020-01-20 | 驻在地址变更 |
海南省三亚市
海棠区海棠北路8号
|
海南省三亚市
天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)3楼309室
|
6 | 2019-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
三亚发展控股有限公司:100%
|
三亚发展控股有限公司:100%
|
7 | 2019-11-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
20000.000000
(+1900.0%)
|
8 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王权
李武平 蒙朝东 王紫冰 麦永专 郭建军 符元瀚 鲁正兰 [退出] |
王权
李武平 蒙朝东 王紫冰 麦永专 郭建军 符元瀚 李武军 [新增] |
9 | 2019-11-25 | 负责人变更 |
鲁正兰
[退出]
|
李武军
[新增]
|
10 | 2019-07-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
三亚市国有资产监督管理委员会:100%
[退出]
|
三亚发展控股有限公司:100%
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | [三亚市]三亚国际能源管理中心股份有限公司1500万股股份(占总股本的15%)分成均等三份分别转让 | 招标方 | 2024-01-04 | 详情 |
2 | 海南国际碳排放权交易中心有限公司10%股权转让交易公告 | 招标方 | 2023-08-30 | 详情 |
3 | 三亚国际资产交易中心有限公司20%股权挂牌转让交易公告 | 竞标方 | 2021-10-21 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |