北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 东莞保华置业投资有限公司 | 法定代表人 | 何宁 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 50000.0万人民币 | ||
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-09-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91441900MA53RC8MXQ |
注册号 | 441900006593473 | 组织机构代码 | MA53RC8MX |
住址 | 广东省东莞市黄江镇精成二路8号10栋2161室 | ||
经营范围 | 房地产投资;房地产开发经营;房地产咨询服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 财务负责人,董事,董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡军(董事)
刘亚泉(董事) 麦淳恩(监事) 李卿(董事) 江健民(监事) 李小波(总经理) [退出] 何宁(董事长,董事) [退出] 周康(董事) [退出] |
江健民(监事)
麦淳恩(监事) 刘亚泉(董事) 李卿(董事) 蔡军(董事) 周海星(经理,董事) [新增] 何宁(董事长,财务负责人,董事) [新增] |
2 | 2022-02-23 | 驻在地址变更 |
广东省东莞市黄江镇
田美向南八街5号104室(集群注册)
|
广东省东莞市黄江镇
精成二路8号10栋2161室
|
3 | 2022-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘亚泉(董事)
蔡军(董事) 李小波(总经理) 何宁(董事长,董事) 江健民(监事) 李卿(董事) 周康(董事) 孙培刚(监事) [退出] |
蔡军(董事)
刘亚泉(董事) 李卿(董事) 李小波(总经理) 江健民(监事) 何宁(董事长,董事) 周康(董事) 麦淳恩(监事) [新增] |
4 | 2021-01-28 | 驻在地址变更 |
广东省东莞市黄江镇
嘉宾路11号312室
|
广东省东莞市黄江镇
田美向南八街5号104室(集群注册)
|
5 | 2021-01-28 | 负责人变更 |
李卿
[退出]
|
何宁
[新增]
|
6 | 2021-01-28 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
7 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡军,董事
江健民,监事 李小波,总经理 刘亚泉,董事 周康,董事 傅裕权,董事 [退出] 李卿,董事长,董事 [退出] 尹超,监事 [退出] |
蔡军,董事
江健民,监事 李小波,总经理 刘亚泉,董事 周康,董事 何宁,董事长,董事 [新增] 李卿,董事 [新增] 孙培刚,监事 [新增] |
8 | 2020-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
傅裕权,董事
江健民,监事 李卿,总经理 [退出] 李卿,董事长 [退出] 余洋,董事 [退出] |
傅裕权,董事
江健民,监事 蔡军,董事 [新增] 李卿,董事长,董事 [新增] 李小波,总经理 [新增] 刘亚泉,董事 [新增] 尹超,监事 [新增] 周康,董事 [新增] |
9 | 2020-01-20 | 市场主体类型变更 |
1152
|
1190
|
10 | 2020-01-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
20000.000000
|
50000.000000
(+150.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-20 | - | - | 中国工商银行股份有限公司东莞常平支行 | - | - |
2 | 2020-04-29 | - | 东莞市越兴房地产投资有限公司 | 卓越置业集团(东莞)有限公司 | 5 | 12500.0000 |
3 | 2020-04-29 | - | - | 卓越置业集团(东莞)有限公司 | - | - |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |