北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 杭州英慈科谊医院有限公司 | 法定代表人 | 陈涛 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 卫生和社会工作-卫生-医院-综合医院 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-08-01 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330109MA2GP6BU35 |
注册号 | 330181001116785 | 组织机构代码 | MA2GP6BU3 |
住址 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区科技城区块平澜路3185号 | ||
经营范围 | 医疗服务,受托医院管理,医疗设备租赁,企业管理咨询,市场营销策划,会展会务服务,医疗技术、生物科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(除诊疗);一类、二类、三类医疗器械、日用百货、办公用品的销售;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-07 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:缪丹丹
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱:**********@qq.com [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:沈芳
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱:fang.shen@yanlord.com [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
2 | 2024-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 张华杰
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 温璐 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 胡攀 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋掌科 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:温璐 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 张雷 [退出] 姓名: 施建南 [退出] 姓名: 王曦 [退出] 姓名: 袁旭 [退出] |
姓名: 张华杰
证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 监事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 温璐 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 胡攀 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋掌科 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 蒋掌科 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 陈涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:温璐 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 徐波 [新增] 姓名: 曹才明 [新增] 姓名: 王永亮 [新增] |
3 | 2022-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
职位: 董事
姓名: 张华杰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张雷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建南 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王曦 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 袁旭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:温璐 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 史光宇 [退出] 证件号码: E*******L [退出] 姓名: 朱艳 [退出] 姓名: 王丽佳 [退出] |
姓名: 张华杰
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张雷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建南 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王曦 证件号码: ****************** 职位: 经理 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁旭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:温璐 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名: 温璐 [新增] 姓名: 胡攀 [新增] 姓名: 蒋掌科 [新增] |
4 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:史光宇
证件号码:E*******L 职位:董事 姓名:张雷 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:施建南 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱艳 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王丽佳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:袁旭 证件号码:****************** 姓名:陈涛 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:沈浦阳 [退出] 职位:董事兼总经理 [退出] |
姓名:史光宇
证件号码:E*******L 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:张雷 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:施建南 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:朱艳 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王丽佳 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 姓名:袁旭 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:陈涛 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:张华杰 [新增] 姓名:王曦 [新增] 职位:经理 [新增] |
5 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 史光宇
证件号码: E*******L 职位: 董事 姓名: 张雷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建南 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱艳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈浦阳 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁旭 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁旭 证件号码: ****************** 姓名: 陈涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 章强 [退出] 职位: 经理 [退出] |
姓名: 史光宇
证件号码: E*******L 职位: 董事 姓名: 张雷 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 施建南 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 朱艳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈浦阳 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 袁旭 证件号码: ****************** 姓名: 陈涛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王丽佳 [新增] 职位: 董事兼总经理 [新增] |
6 | 2019-11-22 | 驻在地址变更 |
浙江省杭州市萧山区
宁围街道传化科创大厦*幢****室
|
浙江省杭州市萧山区
萧山经济技术开发区科技城区块平澜路****号
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |