北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中天智控科技控股股份有限公司 | 法定代表人 | 李保平 关联21家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 15598.7531万人民币 | ||
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局(航天片区) | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-06-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91610138MA6WX4NR5B |
注册号 | 330300000127543 | 组织机构代码 | MA6WX4NR5 |
住址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地少陵路4455号1号楼4层 | ||
经营范围 | 一般项目:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;航空运输设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;特殊作业机器人制造;特种设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;互联网安全服务;信息系统集成服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;电气机械设备销售;电池制造;电池销售;矿山机械销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;特种设备设计;特种设备制造;民用航空器零部件制造;技术进出口;货物进出口;道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
杨
杨莉娜
|
*** | *** |
2 |
李
李霞
|
*** | *** |
3 |
唐
唐秋生
|
*** | *** |
4 |
钟
钟建兴
|
*** | *** |
5 |
肖
肖海平
|
*** | *** |
6 |
冯
冯翌菲
|
*** | *** |
7 |
尚
尚惠玲
|
*** | *** |
8 |
钟
钟江柳
|
*** | *** |
9 |
付
付健
|
*** | *** |
10 |
王
王珅
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长兼总经理 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 财务负责人 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李林桐 共有11家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2019-12-30 | |
2 | 于东海 共有18家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-06-15 | |
3 | 李霞 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2020-07-20 | |
4 | 李林桐 共有11家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2024-02-29 | |
5 | 王丽梅 共有2家公司 | 100.0% | 4000.0万人民币 | 2011-05-27 | |
6 | 于东海 共有18家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 2007-03-16 | |
7 | 李建勋 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2023-10-20 | |
8 | 保利科技防务投资有限公司 共有1家公司 | 98.0392% | 10000.0万人民币 | 2016-12-01 | |
9 | 于东海 共有18家公司 | 76.92% | 1000.0万人民币 | 2016-09-29 | |
10 | 于东海 共有18家公司 | 70.0% | 770.233万人民币 | 2009-07-29 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
钟瀚强
他有 1家公司 |
2015-03-30 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-21 | 章程备案 |
同意本次章程备案[新增]
|
|
2 | 2024-06-21 | 从业人数变更 |
无
|
30
|
3 | 2024-06-21 | 住所变更 |
浙江省灵昆街道灵蓉街66号发展大楼2号楼2-14层
|
陕西省西安市国家民用航天产业基地少陵路4455号1号楼4层
|
4 | 2024-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 曹舒宁
证件号码: *****************X 职位: 监事会主席姓名: 郭百钢 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 李保平 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 李泽华 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨莉娜 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 于东海 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 李霞 [退出] 职位: 监事姓名: 刘兴功 [退出] 职位: 董事姓名: 史成波 [退出] 职位: 董事姓名: 张昆 [退出] 职位: 监事 [退出] |
姓名: 曹舒宁
证件号码: *****************X 职位: 监事会主席姓名: 郭百钢 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 李保平 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 李泽华 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 杨莉娜 证件号码: ****************** 职位: 董事姓名: 于东海 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理姓名: 李林桐 [新增] 职位: 董事姓名: 李霞 [新增] 职位: 监事姓名: 刘海 [新增] 职位: 监事姓名: 史成波 [新增] 职位: 董事 [新增] |
5 | 2024-06-21 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:710000
|
6 | 2024-06-21 | 联系电话变更 |
***********
|
***-********
|
7 | 2024-06-21 | 章程备案 |
无
|
同意本次章程备案
|
8 | 2024-06-21 | 从业人数变更 |
30[新增]
|
|
9 | 2024-06-14 | 登记机关变更 |
【变更前内容】登记机关:
[退出]
|
【变更后内容】登记机关:西安市市场监督管理局高新区分局(航天片区)
[新增]
|
10 | 2024-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名: 于东海
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘兴功 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史成波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张昆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曹舒宁 证件号码: *****************X 职位: 监事会主席 姓名: 李保平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李保平 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 李泽华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨莉娜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郭百钢 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名:陈军 [退出] |
姓名: 于东海
证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 刘兴功 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 史成波 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张昆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 曹舒宁 证件号码: *****************X 职位: 监事会主席 姓名: 李保平 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 李保平 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名: 李泽华 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李霞 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨莉娜 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 郭百钢 证件号码: ****************** 职位: 董事 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 姓名:韩笑 [新增] %国家局迁入 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 温州瓯江口浅滩一期G-02-02-03区块 | 中标方 | 2021-05-27 | 详情 |
2 | 温州市自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示温政务中心土公布字20 | 中标方 | 2021-05-27 | 详情 |
3 | 温州市瓯江口浅滩一期F-05-02-02地块 | 中标方 | 2021-05-27 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-04 | 中天智控 ZTZK | 49512397 | 42类-网站服务 | |
2 | 2020-09-04 | 中天智控 ZTZK | 49508583 | 35类-广告销售 | |
3 | 2020-09-04 | 中天智控 ZTZK | 49490743 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2020-09-04 | 中天智控 ZTZK | 49508581 | 12类-运输工具 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |