北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:010-84080*** 更多
官网: http://www.tengye-vc.com/ 更多
邮箱:tengye@tengye-holdings.com 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京腾业创智创业投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 北京腾业创业投资管理有限公司 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-10-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108MA01NE9N7U |
注册号 | 110108027980065 | 组织机构代码 | MA01NE9N7 |
住址 | 北京市海淀区彩和坊路8号7层707D | ||
经营范围 | 股权投资;创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;下期出资时间为2021年12月31日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
丁
丁蕾
|
*** | *** |
2 |
吴
吴江涛
|
*** | *** |
3 |
焦
焦贺生
|
*** | *** |
4 |
廉
廉梅
|
*** | *** |
5 | *** | *** | |
6 |
北
北京市中小企业服务中心
|
*** | *** |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** |
登录即可免费查看!
截止目前暂无高管信息!
截止到当前日期,暂无高管信息!
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴哲明 共有8家公司 | 16.77% | 23.75万人民币 | 2021-07-06 | |
2 | 罗常青 共有4家公司 | 15.86% | 118.75万人民币 | 2015-06-01 | |
3 | 李焱 共有10家公司 | 14.25% | 97.5706万人民币 | 2017-08-10 | |
4 | 常涛 共有10家公司 | 12.14% | 278.9578万人民币 | 2021-09-22 | |
5 | 戴旭东 共有3家公司 | 11.63% | 17.6654万人民币 | 2016-05-03 | |
6 | 任爱 共有5家公司 | 10.0% | 477.1656万人民币 | 2017-07-24 | |
7 | 商院芳 共有13家公司 | 5.82% | 27.0305万人民币 | 2020-02-17 | |
8 | 李华鹏 共有6家公司 | 5.42% | 107.14万人民币 | 2014-12-01 | |
9 | 刘建 共有53家公司 | 3.87% | 51.3175万人民币 | 2016-11-21 | |
10 | 孙萌 共有7家公司 | 2.43% | 8.7342万人民币 | 2017-07-27 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-15 | 注册资本 |
20000万
|
20000万
|
2 | 2021-01-15 | 认缴的出资额 |
北京市中小企业服务中心,法人股东,北京腾业创业投资管理有限公司,法人股东,北京中润发投资有限公司,法人股东,焦贺生,自然人股东,廉梅,自然人股东,宁波腾业方兴创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东,腾业控股集团有限公司,法人股东,吴江涛,自然人股东
|
北京市中小企业服务中心,法人股东,北京腾业创业投资管理有限公司,法人股东,北京中润发投资有限公司,法
人股东,丁蕾,自然
人股东,焦贺生,自然人股东,廉梅,自然人股东,宁波腾业方兴创业投资合伙企业(有限合伙),法人股东,腾业控股集团有限公司,法人股东,吴江涛,自然人股东
|
3 | 2021-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京中润发投资有限公司
北京市中小企业服务中心 北京腾业创业投资管理有限公司 吴江涛 宁波腾业方兴创业投资合伙企业(有限合伙) 廉梅 焦贺生 腾业控股集团有限公司 |
北京中润发投资有限公司
北京市中小企业服务中心 北京腾业创业投资管理有限公司 吴江涛 宁波腾业方兴创业投资合伙企业(有限合伙) 廉梅 焦贺生 腾业控股集团有限公司 丁蕾 [新增] |
4 | 2021-01-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
20000万元
|
20000万元
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |