北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京英印威尔物业管理有限公司成立于2007年,注册资金300万元,地处北京丰台科技园区,因集团开发房地产项目需要,现面向社会招聘房地产开发、项目招商人员,即将招商的项目位于酒仙桥地区,紧邻798艺术区,周边文化创意产业氛围浓厚,也具有巨大的商业潜力,本项目以“北京民生现代美术馆”为主体,致力于打造国际一流的会展、艺术、文化及创意产业为核心的兼具商业办公一体化的建筑综合体。 ...更多
公司名称 | 北京英印威尔物业管理有限公司 | 法定代表人 | 高扬敏 关联25家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-物业管理 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2007-07-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110106664622160W |
注册号 | 110106010319038 | 组织机构代码 | 664622160 |
住址 | 北京市丰台区外环西路26号院18号楼1-108 | ||
经营范围 | 物业管理;公共停车场服务;接受委托提供劳务服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事,经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高扬敏 共有25家公司 | 60.0% | 240.0万人民币 | 2015-04-20 | |
2 | 高扬敏 共有25家公司 | 39.0% | 78.0万人民币 | 1994-12-20 | |
3 | 胡晓辉 共有15家公司 | 20.0% | 920.0万人民币 | 1995-03-15 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-07 | 投资人(股权)变更 |
企业法人
中盛达国际实业有限公司 外商投资企业 北京恒泰隆兴置业有限公司 [退出] |
企业法人
中盛达国际实业有限公司 外商投资企业 福建福机有限责任公司 [新增] |
2 | 2023-06-05 | 投资人(股权)变更 |
北京恒泰隆兴置业有限公司
企业法人 法人股东 [退出] 北京景枫立嘉置业有限公司 [退出] |
北京恒泰隆兴置业有限公司
企业法人 中盛达国际实业有限公司 [新增] 外商投资企业 [新增] |
3 | 2023-06-05 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
|
4 | 2022-06-27 | 住所变更 |
北京市丰台区
科学城海鹰路9号综合楼502-1
|
北京市丰台区
外环西路26号院18号楼1-108
|
5 | 2017-08-17 | 负责人变更 |
高扬敏*,董事长
李艳霞,董事 李艳霞,经理 刘小丽,监事 刘春芳,监事 胡建军,董事 [退出] |
高扬敏*,董事长
李艳霞,董事 李艳霞,经理 刘春芳,监事 刘小丽,监事 薛芸,董事 [新增] |
6 | 2017-08-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
高扬敏,董事长
李艳霞,董事 李艳霞,经理 刘小丽,监事 刘春芳,监事 胡建军,董事 [退出] |
高扬敏,董事长
李艳霞,董事 李艳霞,经理 刘春芳,监事 刘小丽,监事 薛芸,董事 [新增] |
7 | 2016-09-07 | 投资人(股权)变更 |
北京恒泰隆兴置业有限公司,法人股东
中证联投资基金管理(北京)有限公司,法人股东 [退出] |
北京恒泰隆兴置业有限公司,法人股东
北京景枫立嘉置业有限公司,企业法人 [新增] |
8 | 2011-08-09 | 投资人(股权)变更 |
北京中证联投资顾问有限公司,其他非自然人投资者
[退出]
北京恒泰隆兴科技发展有限公司,其他非自然人投资者 [退出] |
中证联投资基金管理(北京)有限公司,法人股东
[新增]
北京恒泰隆兴置业有限公司,法人股东 [新增] |
9 | 2011-08-09 | 负责人变更 |
高扬敏*,董事长
李艳霞,董事 刘春芳,监事 刘小丽,监事 董艺明,董事 [退出] 李艳霞,总经理 [退出] |
高扬敏*,董事长
李艳霞,董事 刘春芳,监事 刘小丽,监事 胡建军,董事 [新增] 李艳霞,经理 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-02 | 丰市监价当处【2020】2001号 | - | 北京市丰台区市场监督管理局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-02 | - | - | 正常 | 丰台分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |