北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 内蒙古鄂尔多斯商汇投资股份有限公司 | 法定代表人 | 马春艳 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 14372.0万人民币 | ||
登记机关 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2011-06-02 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91150600575670929T |
注册号 | 152700000038935 | 组织机构代码 | 575670929 |
住址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区东联集团乌审西街7号街坊409室 | ||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:对房地产业、煤炭业、建筑业、交通运输业、纺织业、旅游业、餐饮业、工业、农业、商业的投资;信息咨询 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
赵
赵万胜
|
*** | *** |
2 |
郭
郭志勇
|
*** | *** |
3 |
杨
杨悦
|
*** | *** |
4 |
刘
刘凯
|
*** | *** |
5 |
闫
闫政霞
|
*** | *** |
6 |
徐
徐岚
|
*** | *** |
7 |
温
温继峰
|
*** | *** |
8 |
姜
姜发平
|
*** | *** |
9 |
葛
葛方财
|
*** | *** |
10 |
赵
赵俊呼罕
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 其他人员,总经理 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 其他人员 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘艳梅 共有5家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2010-07-07 | |
2 | 孙维真 共有9家公司 | 99.0% | 2970.0万人民币 | 2013-09-18 | |
3 | 马春艳 共有7家公司 | 81.52% | 7940.0万人民币 | 2011-06-14 | |
4 | 马春艳 共有7家公司 | 1.0% | 80.0万人民币 | 2012-01-05 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
18000万元
|
14372万元
(-20.16%)
|
2 | 2022-04-19 | 驻在地址变更 |
东胜区
天骄路西侧创业大厦
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市
东胜区
东联集团乌审西街7号街坊409室
|
3 | 2022-04-19 | 负责人变更 |
侯钰蛇
[退出]
|
马春艳
[新增]
|
4 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙峰(董事)
温继峰(董事) 崔红艳(监事会主席) 杨久乐(董事) 赵万胜(董事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 侯钰蛇(经理 [退出] 董事长) [退出] 撖宣青(监事) [退出] |
孙峰(董事)
温继峰(董事) 崔红艳(监事会主席) 杨久乐(董事) 赵万胜(董事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 刘艳梅(监事) [新增] 侯钰蛇(董事长) [新增] 马春艳(总经理) [新增] |
5 | 2022-04-19 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
6 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙峰(董事)
崔红艳(监事会主席) 杨久乐(董事) 赵万胜(董事) 侯钰蛇(经理 董事长) 撖宣青(监事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 郗树森(董事) [退出] 郭和平(董事) [退出] 田永平(董事) [退出] |
孙峰(董事)
崔红艳(监事会主席) 杨久乐(董事) 赵万胜(董事) 侯钰蛇(经理 董事长) 撖宣青(监事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 温继峰(董事) [新增] |
7 | 2019-04-22 | 章程修正案备案 | ||
8 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郗树森(董事)
崔红艳(监事会主席) 郭和平(董事) 杨久乐(董事) 田永平(董事) 赵万胜(董事) 撖宣青(监事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 侯利军(董事) [退出] 侯钰蛇(董事长 [退出] 经理) [退出] |
郗树森(董事)
崔红艳(监事会主席) 郭和平(董事) 杨久乐(董事) 田永平(董事) 赵万胜(董事) 撖宣青(监事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 孙峰(董事) [新增] 侯钰蛇(经理 [新增] 董事长) [新增] |
9 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郗树森(董事)
崔红艳(监事会主席) 郭和平(董事) 杨久乐(董事) 田永平(董事) 赵万胜(董事) 侯钰蛇(董事长 经理) 撖宣青(监事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 侯利军(董事) [退出] |
郗树森(董事)
崔红艳(监事会主席) 郭和平(董事) 杨久乐(董事) 田永平(董事) 赵万胜(董事) 侯钰蛇(董事长 经理) 撖宣青(监事) 刘二同(董事) 丁文祥(董事) 郭旺(监事) 孙峰(董事) [新增] |
10 | 2015-05-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
葛方财
郭志勇 姜发平 李马钦 刘凯 王国玉 温继峰 徐峰 徐勤勇 杨悦 赵俊呼罕 赵万胜 闫政霞 |
葛方财
郭志勇 姜发平 李马钦 刘凯 王国玉 温继峰 徐峰 徐勤勇 杨悦 赵俊呼罕 赵万胜 闫政霞 徐岚 [新增] 张凤英 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-06 | - | 内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司 | 赵万胜 | 5 | 4435.0000 |
2 | 2017-03-06 | - | - | 赵万胜 | - | - |
3 | 2017-03-03 | A1600480305 | 内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司 | 赵万胜 | 6 | 4435万元 |
4 | 2016-03-31 | c8a8ab7c-0153-1000-e128-7a3a7f000001 | - | 内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司 | - | 4435 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |