北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 大连市建投铁路交通投资有限公司 | 法定代表人 | 李旭 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 大连市西岗区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-07-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210200594449955M |
注册号 | 210200000510995 | 组织机构代码 | 594449955 |
住址 | 辽宁省大连市西岗区白云新村山庄北二街2号703室 | ||
经营范围 | 铁路、交通项目投资及管理(不含许可经营项目)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佘海波 共有2家公司 | 100.0% | 47950.0万人民币 | 2010-07-01 | |
2 | 纪跃 共有1家公司 | 100.0% | 29650.0万人民币 | 2010-05-31 | |
3 | 纪跃 共有1家公司 | 100.0% | 20400.0万人民币 | 2010-06-30 | |
4 | 佟丹 共有2家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2016-05-26 | |
5 | 佟丹 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-05-26 | |
6 | 苏杰 共有1家公司 | 32.0% | 640.0万人民币 | 2007-04-27 | |
7 | 阎永鹏 共有2家公司 | 9.83% | 270000.0万人民币 | 2009-09-18 | |
8 | 刘磊 共有2家公司 | 7.38% | 271040.0万人民币 | 2010-05-31 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1李亚楠监事
2张天夫董事 [退出] 3赵治总经理 [退出] 4佟丹董事长 [退出] 5于赛渊董事 [退出] 6田霖霖董事 [退出] 7孙福权董事 [退出] |
1李亚楠监事
2李旭经理 [新增] 3李旭执行董事 [新增] |
2 | 2023-05-30 | 负责人变更 |
佟丹
[退出]
|
李旭
[新增]
|
3 | 2022-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1赵治总经理
[退出]
2佟丹董事长 [退出] 3于赛渊董事 [退出] 4田霖霖董事 [退出] 5孙福权董事 [退出] 6刘吉坤监事 [退出] 7刘志强董事 [退出] |
1李亚楠监事
[新增]
2张天夫董事 [新增] 3赵治总经理 [新增] 4佟丹董事长 [新增] 5于赛渊董事 [新增] 6田霖霖董事 [新增] 7孙福权董事 [新增] |
4 | 2022-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1佟丹经理
[退出]
2刘志强董事长 [退出] 3佟丹董事 [退出] 4于赛渊董事 [退出] 5田霖霖董事 [退出] 6孙福权董事 [退出] 7刘吉坤监事 [退出] |
1赵治总经理
[新增]
2佟丹董事长 [新增] 3于赛渊董事 [新增] 4田霖霖董事 [新增] 5孙福权董事 [新增] 6刘吉坤监事 [新增] 7刘志强董事 [新增] |
5 | 2022-08-10 | 负责人变更 |
刘志强
[退出]
|
佟丹
[新增]
|
6 | 2022-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1大连城市投资控股集团有限公司
[退出]
|
1大连市城市建设投资集团有限公司
[新增]
|
7 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1田霖霖董事
[退出]
2孙福权董事 [退出] 3刘吉坤监事 [退出] 4佟丹经理 [退出] 5王敬董事长 [退出] 6于赛渊董事 [退出] 7佟丹董事 [退出] |
1佟丹经理
[新增]
2刘志强董事长 [新增] 3佟丹董事 [新增] 4于赛渊董事 [新增] 5田霖霖董事 [新增] 6孙福权董事 [新增] 7刘吉坤监事 [新增] |
8 | 2022-04-19 | 负责人变更 |
王敬
[退出]
|
刘志强
[新增]
|
9 | 2021-12-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-07-16
|
2099-12-31
|
10 | 2021-12-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-07-16[删除]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |