北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 辽宁国信国际旅行社有限公司 | 法定代表人 | 温明胜 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市沈河区市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2015-08-19 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210100340790467Y |
注册号 | 210100000099406 | 组织机构代码 | 340790467 |
住址 | 沈阳市沈河区热闹路49号2楼215、216室 | ||
经营范围 | 入境旅游业务,国内旅游业务,出境旅游业务,互联网信息服务,票务代理服务,会议及展览展示服务,文化艺术交流活动策划服务,翻译服务,摄影扩印服务,汽车租赁,计算机及通讯设备租赁,投资信息、教育信息、健康信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1冯晓光董事
[退出]
2梁志方执行董事兼总经理 [退出] 3梁志方董事长 [退出] 4陈艳监事 [退出] 5温明胜董事兼经理 [退出] |
1苏旭董事
[新增]
2温明胜董事长 [新增] 3陈艳监事 [新增] 4冯晓光董事 [新增] |
2 | 2020-03-24 | 负责人变更 |
梁志方
[退出]
|
温明胜
[新增]
|
3 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1梁志方董事长
[退出]
2高晓丹监事 [退出] 3李建伟董事 [退出] 4程海峰董事 [退出] 5王军董事 [退出] 6陈艳监事 [退出] 7温明胜董事兼经理 [退出] 8徐健董事 [退出] 9康志梅董事 [退出] 10梁志方执行董事兼总经理 [退出] 11魏长彬监事会主席 [退出] |
1冯晓光董事
[新增]
2梁志方执行董事兼总经理 [新增] 3梁志方董事长 [新增] 4陈艳监事 [新增] 5温明胜董事兼经理 [新增] |
4 | 2018-02-02 | 负责人变更 |
温明胜
[退出]
|
梁志方
[新增]
|
5 | 2018-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1梁志方董事长
2高晓丹监事 3李建伟董事 4康志梅监事 [退出] 5高振明董事 [退出] 6程海峰董事 [退出] 7王军董事 [退出] 8陈艳监事 [退出] 9温明胜董事兼经理 [退出] 10徐健董事 [退出] |
1梁志方董事长
2高晓丹监事 3李建伟董事 4程海峰董事 [新增] 5王军董事 [新增] 6陈艳监事 [新增] 7温明胜董事兼经理 [新增] 8徐健董事 [新增] 9康志梅董事 [新增] 10梁志方执行董事兼总经理 [新增] 11魏长彬监事会主席 [新增] |
6 | 2018-02-02 | 其他事项备案 |
1梁志方董事长
[退出]
2高晓丹监事 [退出] 3李建伟董事 [退出] 4康志梅监事 [退出] 5高振明董事 [退出] 6程海峰董事 [退出] 7王军董事 [退出] 8陈艳监事 [退出] 9温明胜董事兼经理 [退出] 10徐健董事 [退出] |
1康志梅董事
[新增]
2梁志方董事长 [新增] 3高晓丹监事 [新增] 4李建伟董事 [新增] 5程海峰董事 [新增] 6王军董事 [新增] 7陈艳监事 [新增] 8温明胜董事兼经理 [新增] 9徐健董事 [新增] 10梁志方执行董事兼总经理 [新增] 11魏长彬监事会主席 [新增] |
7 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1温明胜董事兼经理
[退出]
2李强监事 [退出] 3徐健董事 [退出] 4姚富怀董事 [退出] 5高振明董事长 [退出] 6王军董事 [退出] 7梁志方董事 [退出] 8程海峰监事 [退出] 9康志梅监事 [退出] 10李建伟董事 [退出] |
1梁志方董事长
[新增]
2高晓丹监事 [新增] 3李建伟董事 [新增] 4康志梅监事 [新增] 5高振明董事 [新增] 6程海峰董事 [新增] 7王军董事 [新增] 8陈艳监事 [新增] 9温明胜董事兼经理 [新增] 10徐健董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-02-02 | GUOXIN | 19065292 | 42类-网站服务 | |
2 | 2016-02-02 | 图形 | 19063580 | 39类-运输存储 | |
3 | 2016-02-02 | 国信 | 19064599 | 39类-运输存储 | |
4 | 2016-02-02 | 国信国旅 | 19064693 | 42类-网站服务 | |
5 | 2016-02-02 | 国信 | 19064711 | 42类-网站服务 | |
6 | 2016-02-02 | GUOXIN | 19065109 | 35类-广告销售 | |
7 | 2016-02-02 | GUOXIN | 19065207 | 39类-运输存储 | |
8 | 2016-02-02 | 图形 | 19063971 | 42类-网站服务 | |
9 | 2016-02-02 | 国信国旅 | 19064900 | 39类-运输存储 | |
10 | 2016-02-02 | 图形 | 19063979 | 43类-餐饮住宿 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国信LOGO | 国作登字-2016-F-00326543 | 美术 | 2016-01-21 | - | - |
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |