北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京天鸿卓越房地产经纪有限公司简介 北京首都开发控股(集团)有限公司下属子公司——北京天鸿卓越房地产经纪有限公司成立于2001年,注册资本金300万元,是集房产策划、房产营销和房产品牌统筹集合优势的全程代理综合服务经纪公司。天鸿卓越是首开集团旗下具有多元化业务模式的专业化房地产服务机构。 首开集团于2005年由天鸿与城开两大集团强强联合所组建,注册资本为10亿元,总资产达到500亿元,首开被评为“中国房地产百强企业”规模全国第一,综合实力在全国名列前茅。作为首开集团的一份子,天鸿卓越秉承首开“责任地产”的精神,以“责任地产,卓越奉献”为理念,始终以诚信为基石、以实力为支柱、以专业化服务为依托,服务客户,奉献社会,做最负责任的经纪公司,贡献最有创造力的产品和服务。 北京天鸿卓越一直活跃于房地产市场的各个领域,总计销售住宅、商业、写字楼等各类物业面积超过800万平方米,拥有客户资源近10万户。具有从经济适用房到各类高端物业销售的实战经验。曾经采用集团军作战的方式,成功销售亚洲最大的经济适用房——回龙观文化居住区,获得北京市“青年文明号”荣誉称号;也曾经两年多时间,清除集团公司全部存量房,实现销售收入20多亿元;在销售的同时,及时发现市场机会,2003年代表集团公司进入烟台,从找项目开始,提供了土地招拍挂地、项目策划、销售等一条龙服务,使“烟台天鸿凯旋城”成为烟台市房地产最高端的象征,并取得了70天回收资金近两亿元的好成绩。 经过这些年的发展,脱胎于开发企业的天鸿卓越已经形成了独特的的房地产综合服务体系—— “一掌五指化”,以策划服务为掌心,通过智业支撑五指化全面服务,即房地产前期手续代理服务、房地产销售代理服务、商业地产运营服务、二手房租赁买卖服务以及产权代办业务。公司充分发挥自身资源整合优势,面向房地产市场,形成了系统的土地一级开发、市场调研、市场定位、营销策划、销售代理、客户服务一条龙服务流程,打破房地产经纪业的常规,率先在房地产开发的各环节进行开拓,对房地产开发中所需的一系列资源进行储备与整合,力求为客户提供真正专业的全程代理服务,同时也以此形成天鸿卓越的核心竞争力,以专业的工作团队,规范化的管理理念,超前化的经营战略,多元化的服务内容立足北京,面向全国,用实力以全新理念的经营模式提供卓越的服务。北京首都开发控股(集团)有限公司下属子公司——北京天鸿卓越房地产经纪有限公司成立于2001年,注册资本金300万元,是集房产策划、房产营销和房产品牌统筹集合优势的全程代理综合服务经纪公司。天鸿卓越是首开集团旗下具有多元化业务模式的专业化房地产服务机构。 首开集团于2005年由天鸿与城开两大集团强强联合所组建,注册资本为10亿元,总资产达到500亿元,房地产开发综合实力在全国名列前茅。作为首开集团的一份子,天鸿卓越秉承首开“责任地产”的精神,以“责任地产,卓越奉献”为理念,始终以诚信为基石、以实力为支柱、以专业化服务为依托,服务客户,奉献社会,做最负责任的经纪公司,贡献最有创造力的产品和服务。 北京天鸿卓越一直活跃于房地产市场的各个领域,总计销售住宅、商业、写字楼等各类物业面积超过800万平方米,拥有客户资源近10万户。具有从经济适用房到各类高端物业销售的实战经验。曾经采用集团军作战的方式,成功销售亚洲最大的经济适用房——回龙观文化居住区,获得北京市“青年文明号”荣誉称号;也曾经两年多时间,清除集团公司全部存量房,实现销售收入20多亿元 ...更多
公司名称 | 北京天鸿卓越房地产经纪有限公司 | 法定代表人 | 王伟 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产中介服务 |
注册资本 | 300.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-08-24 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110101726375055H |
注册号 | 110103003192653 | 组织机构代码 | 726375055 |
住址 | 北京市东城区东花市北里东区1号楼 | ||
经营范围 | 从事房地产经纪业务;经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴苏 共有4家公司 | 50.0% | 500.0万人民币 | 2013-12-03 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
曲健鹏
他有 1家公司 |
2015-06-11 | 注销 | |
2 |
曲健鹏
他有 1家公司 |
2015-03-17 | 注销 | |
3 |
陈伟民
他有 2家公司 |
2013-11-15 | 注销 | |
4 |
王伟
他有 6家公司 |
2010-08-03 | 在营 | |
5 |
林晓宁
他有 1家公司 |
2008-10-27 | 注销 | |
6 |
王伟
他有 1家公司 |
2008-07-28 | 注销 | |
7 |
张皆红
他有 6家公司 |
2007-04-09 | 注销 | |
8 |
张皆红
他有 6家公司 |
2007-03-28 | 注销 | |
9 |
张皆红
他有 6家公司 |
2007-03-26 | 注销 | |
10 |
王伟
他有 1家公司 |
2006-10-31 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈伟民
戴武 林晓宁 曲健鹏 孙晓文 王伟 谢伟 张钧 [退出] |
陈伟民
戴武 林晓宁 曲健鹏 孙晓文 王伟 谢伟 任伟 [新增] |
2 | 2021-08-23 | 营业期限 | ||
3 | 2020-08-28 | 认缴的出资额 |
北京宝晟住房股份有限公司,企业法人,北京首开鸿城实业有限公司,法人股东,北京首开天鸿集团有限公司,法人股东,北京中建嘉业投资顾问有限公司,企业法人,林晓宁,自然人股东
|
北京宝晟住房股份有限公司,企业法人,北京首开鸿城实业有限公司,法人股东,北京首开天鸿集团有限公司,法人股东,北京中建嘉业投资顾问有限公司,企业法人,林晓宁,自然人股东
|
4 | 2016-10-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
王伟,董事长
林晓宁,董事 谢伟,董事 戴武,董事 陈伟民,经理 孙晓文,监事 曲健鹏,监事 崔屹欣,董事 [退出] |
王伟,董事长
林晓宁,董事 谢伟,董事 戴武,董事 陈伟民,经理 孙晓文,监事 曲健鹏,监事 张钧,董事 [新增] |
5 | 2016-10-14 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈伟民
,崔屹欣
,戴武,林晓宁,曲健鹏,孙晓文,王伟*,谢伟
|
陈伟民,戴武,林晓宁,曲健鹏,孙晓文,王伟*,谢伟
,张钧
|
6 | 2016-10-14 | 负责人变更 |
王伟,董事长
戴武,董事 谢伟,董事 林晓宁,董事 陈伟民,经理 孙晓文,监事 曲健鹏,监事 崔屹欣,董事 [退出] |
王伟,董事长
戴武,董事 谢伟,董事 林晓宁,董事 陈伟民,经理 孙晓文,监事 曲健鹏,监事 张钧,董事 [新增] |
7 | 2016-03-24 | 投资人(股权)变更 |
北京中建嘉业投资顾问有限公司,企业法人
北京首开鸿城实业有限公司,法人股东 北京宝晟住房股份有限公司,企业法人 林晓宁,自然人股东 北京宝泰房地产开发有限责任公司,企业法人 [退出] |
北京中建嘉业投资顾问有限公司,企业法人
北京首开鸿城实业有限公司,法人股东 北京宝晟住房股份有限公司,企业法人 林晓宁,自然人股东 北京首开天鸿集团有限公司,法人股东 [新增] |
8 | 2016-03-24 | 负责人变更 |
王伟,董事长
林晓宁,董事 戴武,董事 谢伟,董事 曲健鹏,监事 孙晓文,监事 吴德松,董事 [退出] 王伟,总经理 [退出] |
王伟,董事长
戴武,董事 谢伟,董事 林晓宁,董事 孙晓文,监事 曲健鹏,监事 崔屹欣,董事 [新增] 陈伟民,经理 [新增] |
9 | 2016-03-24 | 董事(理事)、经理、监事 |
戴武,林晓宁,曲健鹏,孙晓文,王伟*,
吴德松,
谢伟
|
陈伟民,崔屹欣,
戴武,林晓宁,曲健鹏,孙晓文,王伟*,谢伟
|
10 | 2016-03-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
王伟,董事长
戴武,董事 林晓宁,董事 谢伟,董事 曲健鹏,监事 孙晓文,监事 吴德松,董事 [退出] 王伟,总经理 [退出] |
王伟,董事长
林晓宁,董事 谢伟,董事 戴武,董事 孙晓文,监事 曲健鹏,监事 崔屹欣,董事 [新增] 陈伟民,经理 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-12-18 | 京工商崇处字(2006)第307号 | - | 北京市崇文区工商 |
2 | 2006-12-18 | 京工商崇处字(2006)第 307 号 | - | 北京市工商行政管理局崇文分局 |
3 | - | 京建法罚(市)字[2010]第010133号 | - | - |
4 | - | 京工商崇处字(2006)第 307 号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-04-21 | - | - | - | - |
2 | 2016-11-15 | - | - | - | - |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥4.5K-6K
来自 2 条样本
说明:工资水平在¥4.5K-6K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-30 | 易龙山庄 | www.yilongvilla.com | 京ICP备09006257号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |