北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 沈阳上锦城市建设集团有限公司 | 法定代表人 | 田立昌 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-市政道路工程建筑 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 沈阳市浑南区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-11-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210112MA10P5AJ8A |
注册号 | 210112000336302 | 组织机构代码 | MA10P5AJ8 |
住址 | 辽宁省沈阳市浑南区世纪路20号(4-6-1) | ||
经营范围 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑智能化工程施工,各类工程建设活动,电力设施承装、承修、承试,住宅室内装饰装修,建筑劳务分包,林木种子生产经营,公路管理与养护,建设工程设计,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:对外承包工程,普通机械设备安装服务,体育场地设施工程施工,土石方工程施工,金属门窗工程施工,建筑装饰材料销售,树木种植经营,工程管理服务,园林绿化工程施工,城市绿化管理,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,机械设备销售,机械设备租赁,土地整治服务,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,企业管理,企业管理咨询,物业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),城乡市容管理,特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事,经理 | |
5 | 监事 | |
6 | 监事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李庆武 共有8家公司 | 100.0% | 11600.0万人民币 | 2012-07-30 | |
2 | 唐天龙 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-01-29 | |
3 | 李庆武 共有8家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 1992-02-20 | |
4 | 邢晓伟 共有3家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1994-07-07 | |
5 | 李庆武 共有8家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 2018-08-30 | |
6 | 张鹏飞 共有1家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 2021-08-06 | |
7 | 邢晓伟 共有3家公司 | 100.0% | 200.0万人民币 | 1994-04-13 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
1沈阳市浑南区人民政府国有资产监督管理局
[退出]
|
1沈阳浑南投资控股集团有限公司
[新增]
|
2 | 2023-07-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张杰董事
[退出]
2赵巍经理 [退出] 3田立昌董事长 [退出] 4唐世军董事 [退出] 5许媛媛监事 [退出] 6李盈盈监事 [退出] 7朱香冰董事 [退出] 8周思蒙监事 [退出] 9李锐监事会主席 [退出] 10赵巍董事 [退出] 11郭晓宇董事 [退出] 12曾戈董事 [退出] 13冯晓义监事 [退出] |
1孙立杰董事
[新增]
2田立昌董事长 [新增] 3唐世军董事 [新增] 4李盈盈监事 [新增] 5赵巍董事 [新增] 6曾戈董事 [新增] 7冯晓义监事 [新增] 8张杰董事 [新增] 9赵巍经理 [新增] 10郑诗远监事 [新增] 11许媛媛董事 [新增] 12屈静监事 [新增] 13简惠武监事会主席 [新增] |
3 | 2023-05-05 | 业务范围变更 |
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑智能化工程施工,各类工程建设活动,电力设施承装、承修、承试,住宅室内装饰装修,建筑劳务分包,林木种子生产经营,公路管理与养护,建设工程设计,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:对外承包工程,普通机械设备安装服务,体育场地设施工程施工,土石方工程施工,金属门窗工程施工,建筑装饰材料销售,树木种植经营,工程管理服务,园林绿化工程施工,城市绿化管理,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,机械设备销售,机械设备租赁,土地整治服务,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,企业管理,企业管理咨询,物业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑智能化工程施工,各类工程建设活动,电力设施承装、承修、承试,住宅室内装饰装修,建筑劳务分包,林木种子生产经营,公路管理与养护,建设工程设计,房地产开发经营,道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:对外承包工程,普通机械设备安装服务,体育场地设施工程施工,土石方工程施工,金属门窗工程施工,建筑装饰材料销售,树木种植经营,工程管理服务,园林绿化工程施工,城市绿化管理,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,机械设备销售,机械设备租赁,土地整治服务,土地使用权租赁,非居住房地产租赁,企业管理,企业管理咨询,物业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
,城乡市容管理,特种设备出租
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
4 | 2023-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1冯晓义监事
[退出]
2许媛媛监事 [退出] 3李锐监事会主席 [退出] 4赵巍董事 [退出] 5戴友峰董事长 [退出] 6严志环董事 [退出] 7曾戈董事 [退出] 8戴友峰经理 [退出] 9郭晓宇董事 [退出] 10李盈盈监事 [退出] 11朱香冰董事 [退出] 12周思蒙监事 [退出] 13赵涛董事 [退出] |
1张杰董事
[新增]
2赵巍经理 [新增] 3田立昌董事长 [新增] 4唐世军董事 [新增] 5许媛媛监事 [新增] 6李盈盈监事 [新增] 7朱香冰董事 [新增] 8周思蒙监事 [新增] 9李锐监事会主席 [新增] 10赵巍董事 [新增] 11郭晓宇董事 [新增] 12曾戈董事 [新增] 13冯晓义监事 [新增] |
5 | 2023-05-05 | 负责人变更 |
戴友峰
[退出]
|
田立昌
[新增]
|
6 | 2023-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1曾戈董事
[退出]
2纪书忠董事 [退出] 3戴友峰经理 [退出] 4郭晓宇董事 [退出] 5李盈盈监事 [退出] 6朱香冰董事 [退出] 7周思蒙监事 [退出] 8孙煦瑶监事 [退出] 9李秀玉监事 [退出] 10李锐监事会主席 [退出] 11赵巍董事 [退出] 12戴友峰董事长 [退出] 13严志环董事 [退出] |
1冯晓义监事
[新增]
2许媛媛监事 [新增] 3李锐监事会主席 [新增] 4赵巍董事 [新增] 5戴友峰董事长 [新增] 6严志环董事 [新增] 7曾戈董事 [新增] 8戴友峰经理 [新增] 9郭晓宇董事 [新增] 10李盈盈监事 [新增] 11朱香冰董事 [新增] 12周思蒙监事 [新增] 13赵涛董事 [新增] |
7 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张东升董事
[退出]
2王革董事 [退出] 3李锐监事会主席 [退出] 4赵巍董事 [退出] 5李庆武董事 [退出] 6戴友峰董事长 [退出] 7戴友峰经理 [退出] 8郭晓宇董事 [退出] 9李盈盈监事 [退出] 10杜石磊董事 [退出] 11朱香冰董事 [退出] 12周思蒙监事 [退出] 13沈成文董事 [退出] 14孙煦瑶监事 [退出] 15李秀玉监事 [退出] |
1曾戈董事
[新增]
2纪书忠董事 [新增] 3戴友峰经理 [新增] 4郭晓宇董事 [新增] 5李盈盈监事 [新增] 6朱香冰董事 [新增] 7周思蒙监事 [新增] 8孙煦瑶监事 [新增] 9李秀玉监事 [新增] 10李锐监事会主席 [新增] 11赵巍董事 [新增] 12戴友峰董事长 [新增] 13严志环董事 [新增] |
8 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1李庆武监事
[退出]
2王革监事 [退出] 3张鹏飞监事 [退出] 4戴友峰董事长兼总经理 [退出] 5齐文卿董事 [退出] 6李锐董事 [退出] 7赵巍董事 [退出] 8张立华董事 [退出] 9张东升监事会主席 [退出] 10吴代江监事 [退出] |
1张东升董事
[新增]
2王革董事 [新增] 3李锐监事会主席 [新增] 4赵巍董事 [新增] 5李庆武董事 [新增] 6戴友峰董事长 [新增] 7戴友峰经理 [新增] 8郭晓宇董事 [新增] 9李盈盈监事 [新增] 10杜石磊董事 [新增] 11朱香冰董事 [新增] 12周思蒙监事 [新增] 13沈成文董事 [新增] 14孙煦瑶监事 [新增] 15李秀玉监事 [新增] |
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 工程造价咨询服务采购招标公告 | 招标方 | 2024-04-18 | 详情 |
2 | 浑南区现代农业科技示范园温室内部种植系统安装工程废标公告 | 竞标方 | 2022-11-15 | 详情 |
3 | 2022年施工用机械补充租赁项目 | 竞标方 | 2022-08-26 | 详情 |
4 | 浑南区健康驿站工程家具定制采购项目的采购公告 | 招标方 | 2022-08-15 | 详情 |
5 | 2022年苗木补充采购项目中标结果公示 | 竞标方 | 2022-07-27 | 详情 |
6 | 长青货车驿站防疫保障服务项目中标结果公示 | 竞标方 | 2022-06-13 | 详情 |
7 | 2021年沈阳市浑河市政建设工程有限责任公司施工所用改性沥青混凝土采购成交结果公示 | 竞标方 | 2021-09-22 | 详情 |
8 | 会计审计服务单位招标四次公告 | 招标方 | 2021-04-26 | 详情 |
9 | 会计审计服务单位招标(四次公告) | 招标方 | 2021-04-26 | 详情 |
10 | 工程造价咨询服务采购成交结果公告 | 招标方 | 2021-04-25 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-10 | 沈阳上锦城市建设集团有限公司 | http://sjcsjs.com | 辽ICP备2021002228号-1 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |