北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 穆松桥新材料科技有限公司 | 法定代表人 | 邵先德 关联15家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 杭州圣禹新材料科技有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业 |
注册资本 | 51000.0万人民币 | ||
登记机关 | 杭州市钱塘区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-12-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91330100MA2KD1D80P |
注册号 | 330155000104793 | 组织机构代码 | MA2KD1D80 |
住址 | 浙江省杭州市钱塘区万晶湖畔中心西区2幢301室 | ||
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属矿石销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;工程管理服务;普通机械设备安装服务;金属结构销售;塑料制品销售;水泥制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事兼总经理 | |
3 | 副董事长 | |
4 | 监事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵先德 共有15家公司 | 67.0% | 100785.5875万人民币 | 1997-12-18 | |
2 | { res.NAME }} | 40.0% | 1600.0万人民币 | 2021-05-25 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
证件号码:******************
职位:董事 姓名:孙恕 证件号码:****************** 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:徐彦 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李嗣龙 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨柯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牧魏 证件号码:****************** 职位:监事会主席 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡晓馨 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邓小岚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邵先德 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李敏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:周宏斌 [退出] 职位:总经理 [退出] 姓名:戴琦 [退出] 姓名:王仑 [退出] 姓名:艾振华 [退出] 姓名:阮颂清 [退出] |
证件号码:******************
职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:孙恕 证件号码:****************** 姓名:徐彦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李嗣龙 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨柯 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牧魏 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:王琛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡晓馨 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:邓小岚 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邵先德 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李敏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:万颖 [新增] 姓名:吕午弋 [新增] 职位:董事兼总经理 [新增] 姓名:李芍楠 [新增] 姓名:柳贵峰 [新增] 姓名:马婷婷 [新增] |
2 | 2024-01-30 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:朱宽亮
[退出]
原联络员固定电话: [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:李若仪
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
3 | 2023-08-15 | 业务范围变更 |
一般项目:新材料技术研发
建筑材料销售 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [退出] |
一般项目:新材料技术研发
建筑材料销售 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) [新增] 金属矿石销售 [新增] 煤炭及制品销售 [新增] 化工产品销售(不含许可类化工产品) [新增] 涂料销售(不含危险化学品) [新增] 橡胶制品销售 [新增] 工程管理服务 [新增] 普通机械设备安装服务 [新增] 金属结构销售 [新增] 塑料制品销售 [新增] 水泥制品销售 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
4 | 2023-08-15 | 章程备案 |
第五章第十九条:*、会议主持,*、会议表决,进行修改[删除]
|
|
5 | 2023-08-15 | 章程备案 |
第五章第十九条:2、会议主持,3、会议表决,进行修改[删除]
|
|
6 | 2023-04-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:马鞍山圣桥企业管理合伙企业(有限合伙)
出资额:*****万 百分比:**.****% 企业名称:杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:**.****% 企业名称:杭州热联集团股份有限公司 出资额:****万 百分比:**.****% 企业名称:杭州和达创芯创业投资合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:**.****% 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:浙江省发展资产经营有限公司 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:杭州圣域创业投资合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.***% 企业名称:浙江创新发展资本管理有限公司 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣穆企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣松企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.***% 企业名称:马鞍山圣管企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.***% 企业名称:马鞍山圣稻企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣慈企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣湖企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:杭州穆松桥企业管理有限公司 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:浙江钱塘江金研资产管理有限公司 出资额:***万 百分比:*.****% 企业名称:浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) [退出] |
企业名称:马鞍山圣桥企业管理合伙企业(有限合伙)
出资额:*****万 百分比:**.****% 企业名称:杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:**.****% 企业名称:杭州热联集团股份有限公司 出资额:****万 百分比:**.****% 企业名称:杭州和达创芯创业投资合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:**.****% 企业名称:浙江省发展资产经营有限公司 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:杭州圣域创业投资合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.***% 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:浙江创新发展资本管理有限公司 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣穆企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣松企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.***% 企业名称:马鞍山圣管企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.***% 企业名称:马鞍山圣稻企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣慈企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣湖企业管理合伙企业(有限合伙) 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:杭州穆松桥企业管理有限公司 出资额:****万 百分比:*.****% 出资额:****万 百分比:*.****% 企业名称:浙江钱塘江金研资产管理有限公司 出资额:***万 百分比:*.****% 企业名称:马鞍山圣河企业管理合伙企业(有限合伙) [新增] 企业名称:马鞍山圣杭企业管理合伙企业(有限合伙) [新增] |
7 | 2023-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:周宏斌
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:戴琦 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李嗣龙 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨柯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牧魏 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:王仑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡晓馨 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:艾振华 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邵先德 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:阮颂清 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李敏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:李佳 [退出] 姓名:蒋奕城 [退出] |
姓名:周宏斌
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:戴琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李嗣龙 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:杨柯 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牧魏 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:王仑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡晓馨 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:艾振华 证件号码:****************** 职位:监事 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邵先德 证件号码:****************** 职位:董事长 姓名:阮颂清 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:李敏 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:徐彦 [新增] 姓名:邓小岚 [新增] |
8 | 2023-04-10 | 工商登记联络员备案 |
原联络员姓名:邓小岚
[退出]
原联络员固定电话:*********** [退出] 原联络员移动电话:*********** [退出] 原联络员电子邮箱: [退出] 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [退出] 原联络人员证件号码:****************** [退出] |
现联络员姓名:朱宽亮
[新增]
现联络员固定电话: [新增] 现联络员移动电话:*********** [新增] 现联络员电子邮箱: [新增] 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 [新增] 现联络人员证件号码:****************** [新增] |
9 | 2022-12-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称:马鞍山圣桥企业管理合伙企业(有限合伙)
企业名称:杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:杭州热联集团股份有限公司 企业名称:杭州和达创芯创业投资合伙企业(有限合伙) 企业名称:浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) 企业名称:浙江省发展资产经营有限公司 企业名称:杭州圣域创业投资合伙企业(有限合伙) 企业名称:浙江创新发展资本管理有限公司 企业名称:马鞍山圣穆企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣松企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣管企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣稻企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣慈企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣湖企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:杭州穆松桥企业管理有限公司 企业名称:浙江钱塘江金研资产管理有限公司 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] 出资日期:2024-06-30 [退出] |
企业名称:马鞍山圣桥企业管理合伙企业(有限合伙)
企业名称:杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:杭州热联集团股份有限公司 企业名称:杭州和达创芯创业投资合伙企业(有限合伙) 企业名称:浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) 企业名称:浙江省发展资产经营有限公司 企业名称:杭州圣域创业投资合伙企业(有限合伙) 企业名称:浙江创新发展资本管理有限公司 企业名称:马鞍山圣穆企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣松企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣管企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣稻企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣慈企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:马鞍山圣湖企业管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:杭州穆松桥企业管理有限公司 企业名称:浙江钱塘江金研资产管理有限公司 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] 出资日期:2021-08-20 [新增] |
10 | 2022-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姓名:周宏斌
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:戴琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李佳 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李嗣龙 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牧魏 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:王仑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡晓馨 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:艾振华 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蒋奕城 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邵先德 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:柳贵峰 [退出] |
姓名:周宏斌
证件号码:****************** 职位:董事 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:总经理 姓名:孙恕 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:戴琦 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李佳 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:李嗣龙 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:牧魏 证件号码:****************** 职位:监事会主席 姓名:王仑 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:王琛 证件号码:****************** 职位:副董事长 姓名:胡晓馨 证件号码:****************** 职位:董事 姓名:艾振华 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:蒋奕城 证件号码:****************** 职位:监事 姓名:邵先德 证件号码:****************** 职位:董事长 证件号码:****************** 职位:董事 证件号码:****************** 职位:财务负责人 姓名:杨柯 [新增] 姓名:阮颂清 [新增] 姓名:李敏 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-25 | LA MOUSSON | 63544434 | 06类-金属材料 | |
2 | 2022-03-25 | LA MOUSSON | 63559201 | 37类-建筑修理 | |
3 | 2022-03-25 | LA MOUSSON | 63531697 | 11类-灯具空调 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |