北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:中信文化传媒集团(原中信文化体育产业有限公司,简称“中信文化”)是中国中信集团公司和中国天平经济文化有限公司投资控股的大型文化、传媒、娱乐产业集团,于2001年2月16日在北京成立。 ...更多
公司名称 | 中信文化传媒集团有限公司 | 法定代表人 | 李博伦 关联14家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中信文化体育产业有限公司 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-其他组织管理服务 |
注册资本 | 7451.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2001-02-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911100007109279274 |
注册号 | 110000005198985 | 组织机构代码 | 710927927 |
住址 | 北京市朝阳区东直门外大街23号503室 | ||
经营范围 | 文化、体育产业项目的投资;电视剧、电视专题节目及综艺节目的制作;电影发行放映;摄制电影(单片)的经营业务;国内外文化、体育交流活动的策划、组织;演艺人员的经纪;文化、体育会议和国内展览的组织;文化、体育产品的开发、生产、销售;与上述业务相关的技术、信息咨询服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事长,总经理 | |
5 | 监事会主席 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李博伦 共有14家公司 | 90.0% | 2700.0万人民币 | 2001-08-28 | |
2 | 李博伦 共有14家公司 | 80.0% | 800.0万人民币 | 2004-10-18 | |
3 | 孙卫明 共有9家公司 | 80.0% | 640.0万人民币 | 2002-03-22 | |
4 | 李博伦 共有14家公司 | 80.0% | 480.0万人民币 | 2002-09-19 | |
5 | 李博伦 共有14家公司 | 80.0% | 400.0万人民币 | 2002-04-22 | |
6 | 张敬 共有15家公司 | 80.0% | 240.0万人民币 | 2003-01-29 | |
7 | 李博伦 共有14家公司 | 80.0% | 160.0万人民币 | 2003-01-23 | |
8 | 杨岳武 共有6家公司 | 80.0% | 160.0万人民币 | 2003-01-15 | |
9 | 张敬 共有15家公司 | 80.0% | 80.0万人民币 | 2003-01-16 | |
10 | 李博伦 共有14家公司 | 70.0% | 700.0万人民币 | 2005-05-08 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李博伦,董事长
罗宁,董事 张敬,董事 孙卫明,董事 王斌,董事 刘建华,董事 杨祖武,董事 李博伦,总经理 张路,监事会主席 王小梅,监事 刘军,监事 [退出] |
李博伦,董事长
张敬,董事 刘建华,董事 杨祖武,董事 孙卫明,董事 王斌,董事 罗宁,董事 李博伦,总经理 张路,监事会主席 王小梅,监事 李银鸾,监事 [新增] |
2 | 2018-07-03 | 股东改变姓名或名称 |
中国天平经济文化有限公司 中国国际信托投资公司 新概念传媒投资有限公司
|
中国中信集团有限公司 中国天平经济文化有限公司 新概念传媒投资有限公司
|
3 | 2018-07-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
李博伦* 董事长
孙卫明 董事 罗宁 董事 刘建华 董事 王斌 董事 杨祖武 董事 张敬 董事 李博伦* 总经理 张路 监事会主席 王小梅 监事 刘军 监事 [退出] |
李博伦* 董事长
孙卫明 董事 王斌 董事 杨祖武 董事 罗宁 董事 刘建华 董事 张敬 董事 李博伦* 总经理 张路 监事会主席 王小梅 监事 李银鸾 监事 [新增] |
4 | 2018-07-03 | 股东改变姓名或名称 |
中国
国际
信
托投资
公司 中国天平经济文化有限公司 新概念传媒投资有限公司
|
中国
中
信
集团有限
公司 中国天平经济文化有限公司 新概念传媒投资有限公司
|
5 | 2005-08-23 | 住所变更 |
北京市朝阳区东直门外大街
23号503室
|
北京市朝阳区东直门外大街
23号503室
|
6 | 2004-07-06 | 名称变更 |
中信文化体育产业有限公司
|
中信文化传媒集团有限公司
|
7 | 2003-10-20 | 经营范围变更 |
文化、体育产业项目的投资
电视剧、电视专题节目及综艺节目的制作 国内外文化、体育交流活动的策划、组织 演艺人员的经纪 文化、体育会议和国内展览的组织 文化、体育产品的开发、生产、销售 与上述业务相关的技术、信息咨询服务 |
文化、体育产业项目的投资
电视剧、电视专题节目及综艺节目的制作 国内外文化、体育交流活动的策划、组织 演艺人员的经纪 文化、体育会议和国内展览的组织 文化、体育产品的开发、生产、销售 与上述业务相关的技术、信息咨询服务 电影发行放映 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-06 | 中信文化传媒集团有限公司 | 执行文书 | 山东省寿光市人民法院 | 详情 |
2 | 2014-09-06 | 中信文化传媒集团有限公司 | 执行文书 | 山东省寿光市人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-04-28 | 京工商朝处字(2008)第3385号 | - | 北京市朝阳区工商 |
2 | 2008-04-28 | 京工商朝处字(2008)第 3385 号 | - | - |
3 | 2008-04-28 | - | - | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-06-08 | - | - | 正常 | 朝阳分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |