北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:北京北大明德科技发展有限公司是北京大学控股的校办企业。明德二字取自《大学》中“大学之道,在明明德”之句。北大明德成立多年来一直受到北京大学及社会各界力量的支持与帮助。近年来,北大明德经过改制与重新定位,依托北京大学化学与分子工程学院强大的技术支持,专注于构建新能源、新材料、环保节能领域的产学研合作开发平台。 通过科技创新转化平台,已投资孵化北京明德康测科技有限公司、北京明德清源科技开发有限公司、北京明德格致科技有限公司、北京明德天成科技有限公司、肇庆明德科技有限公司等多家创新型科技企业。同时,北大明德依托北京大学现代食品科学研究中心在现代食品科学领域的先进技术、精良设备与行业积淀,致力于食品科学相关的研发、咨询、培训业务,构建产业投资孵化、技术研发咨询、现代农业产业、环保技术产业化等主要业务方向。 北大明德立足前沿科技,助力产业创新,公司拥有多项自主知识产权,重视人才的凝聚与发展,致力于成为科技创业投资的领先者和技术服务的桥梁。北大明德期待与您携手合作,共赢未来! 公司网址:http://www.pkumingde.com/ 邮箱:pkumingdehr@163.com ...更多
公司名称 | 北京北大明德科技发展有限公司 | 法定代表人 | 陈继涛 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京北大化学实验厂,北京北大明德化学制药有限公司,北京海淀燕园化学实验厂 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 5100.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1980-11-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108101913351N |
注册号 | 110108004044604 | 组织机构代码 | 101913351 |
住址 | 北京市海淀区中关村北大街127-1号二层215室 | ||
经营范围 | 新材料、新能源、分析测试产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 经理,董事长 | |
7 | 监事会主席 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈永 共有14家公司 | 45.0% | 450.0万人民币 | 2016-02-02 | |
2 | 刘欧 共有4家公司 | 40.0% | 1000.0万人民币 | 2017-01-19 | |
3 | 肖进新 共有2家公司 | 40.0% | 20.0万人民币 | 2019-09-17 | |
4 | 张斌 共有21家公司 | 37.5% | 150.0万人民币 | 2014-09-28 | |
5 | { res.NAME }} | 30.0% | 300.0万人民币 | 2017-10-11 | |
6 | 陈继涛 共有3家公司 | 25.0% | 250.0万人民币 | 2017-04-12 | |
7 | 王琳琳 共有20家公司 | 25.0% | 250.0万人民币 | 2017-06-02 | |
8 | 焦天恕 共有27家公司 | 25.0% | 125.0万人民币 | 2017-01-17 | |
9 | 吕伸 共有6家公司 | 10.0% | 40.0万人民币 | 2014-08-06 | |
10 | 谢镭 共有5家公司 | 7.43% | 31.7612万人民币 | 2020-03-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-11 | 投资人(股权)变更 |
北大资产经营有限公司
北京杜威投资有限公司 企业法人 企业法人 北京添睿九鼎创新科技中心(有限合伙) 法人股东 郭新秋 自然人股东 深圳市洪兴资本投资咨询有限公司 企业法人 张冬柏 自然人股东 北京蓝蜂数成科技合伙企业(有限合伙) [退出] |
北大资产经营有限公司
北京杜威投资有限公司 企业法人 北京添睿九鼎创新科技中心(有限合伙) 法人股东 郭新秋 自然人股东 深圳市洪兴资本投资咨询有限公司 企业法人 企业法人 张冬柏 自然人股东 无锡将相云和商务俱乐部合伙企业(有限合伙) [新增] |
2 | 2023-09-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,
刘欧
,罗志良,生音,王大勇,王欣欣,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
陈继涛,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,
吕彬
,罗志良,生音,王大勇,王欣欣,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
3 | 2022-09-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,刘欧,生音,王大勇,王欣欣
,韦俊民
,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
陈继涛,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,刘欧,
罗志良,
生音,王大勇,王欣欣,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
4 | 2022-05-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,刘欧,生音,王大勇,王欣欣,韦俊民,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,刘欧,生音,王大勇,王欣欣,韦俊民,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
5 | 2022-04-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,王大勇,王欣欣,韦俊民
,魏凌敏
,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,
刘欧,生音,
王大勇,王欣欣,韦俊民,吴东源,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
6 | 2022-04-01 | 投资人(股权)变更 |
北大资产经营有限公司
北京杜威投资有限公司 企业法人 法人股东 北京添睿九鼎创新科技中心(有限合伙) 法人股东 郭新秋 自然人股东 深圳市洪兴资本投资咨询有限公司 企业法人 张冬柏 自然人股东 北京护花神投资有限公司 [退出] |
北大资产经营有限公司
北京杜威投资有限公司 企业法人 企业法人 北京添睿九鼎创新科技中心(有限合伙) 法人股东 郭新秋 自然人股东 深圳市洪兴资本投资咨询有限公司 企业法人 张冬柏 自然人股东 北京蓝蜂数成科技合伙企业(有限合伙) [新增] |
7 | 2021-06-16 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,
任正勇,
王大勇,王欣欣,韦俊民,魏凌敏,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,王大勇,王欣欣,韦俊民,魏凌敏,吴
东源,吴
凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
8 | 2019-09-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛,董事长
王大勇,董事 韦俊民,董事 张冬柏,董事 徐东升,董事 王欣欣,董事 陈永,董事 吴凯,董事 张冬柏,经理 洪奕斯,监事 李玲,监事 任正勇,监事 曹文波,董事 [退出] 郭新秋,监事会主席 [退出] 许海婷,监事 [退出] |
陈继涛,董事长
陈永,董事 韦俊民,董事 张冬柏,董事 王欣欣,董事 吴凯,董事 徐东升,董事 王大勇,董事 张冬柏,经理 洪奕斯,监事 李玲,监事 任正勇,监事 魏凌敏,董事 [新增] 许海婷,监事会主席 [新增] 郭新秋,监事 [新增] |
9 | 2019-09-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹文波,
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,任正勇,王大勇,王欣欣,韦俊民,吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
陈继涛*,陈永,郭新秋,洪奕斯,李玲,任正勇,王大勇,王欣欣,韦俊民,
魏凌敏,
吴凯,徐东升,许海婷,张冬柏
|
10 | 2018-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈继涛,董事长
曹文波,董事 韦俊民,董事 张冬柏,董事 徐东升,董事 王欣欣,董事 陈永,董事 吴凯,董事 张冬柏,经理 郭新秋,监事会主席 洪奕斯,监事 许海婷,监事 李玲,监事 任正勇,监事 杨勇,董事 [退出] |
陈继涛,董事长
曹文波,董事 韦俊民,董事 张冬柏,董事 徐东升,董事 王欣欣,董事 陈永,董事 吴凯,董事 张冬柏,经理 郭新秋,监事会主席 洪奕斯,监事 许海婷,监事 李玲,监事 任正勇,监事 王大勇,董事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥6K-50K
来自 2 条样本
说明:工资水平在¥6K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-10 | 易勉 | 22797660 | 44类-医疗园艺 | |
2 | 2017-02-10 | 易勉 | 22797295 | 05类-医药 | |
3 | 2017-02-10 | 易勉 | 22797526 | 10类-医疗器械 | |
4 | 2007-08-21 | 明德 | 6232103 | 05类-医药 | |
5 | 2007-08-21 | 明德MINGDE | B8C589C6BBCC1843 | 05类-医药 | |
6 | 2007-05-21 | 明德 | 6063184 | 09类-科学仪器 | |
7 | 2007-05-21 | 明德MINGDE | B497695947CB5EAA | 09类-科学仪器 | |
8 | 1994-04-11 | 明德MINGDE | 826595 | 09类-科学仪器 | |
9 | 1994-04-11 | 明德 | 788329 | 01类-化学原料 | |
10 | 1994-04-11 | 明德MINGDE | 60790A36B5F50D76 | 01类-化学原料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-03-02 | 北京北大明德科技发展有限公司 | www.pkumingde.com | 京ICP备15010184号 |
2 | 2015-03-02 | 北京北大明德科技发展有限公司 | www.pkumingde.com | 京ICP备15010184号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |