北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:投融中国联盟(IFCA)是以打造“企业价值提升与资本对接的平台”为使命,聘请国内外知名人士、著名经济学家、金融投资业界专家担任联盟专家顾问给予专业指导,汇聚国内快速成长型企业家和高净值财富投资人,构建一个高端人脉资源商业联盟。 ...更多
公司名称 | 投融联盟资本管理(北京)有限公司 | 法定代表人 | 马培瑞 关联18家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-02-10 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101080918604437 |
注册号 | 110108016739312 | 组织机构代码 | 091860443 |
住址 | 北京市海淀区翠微中里14号楼三层A307 | ||
经营范围 | 资产管理;投资管理;项目投资;企业管理;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
郎
郎亦华
|
*** | *** |
2 |
马
马培瑞
|
*** | *** |
3 |
王
王艾青
|
*** | *** |
4 |
宋
宋玉萍
|
*** | *** |
5 |
孙
孙晓波
|
*** | *** |
6 |
李
李龙义
|
*** | *** |
7 |
苏
苏建权
|
*** | *** |
8 |
魏
魏民
|
*** | *** |
9 |
赵
赵玉江
|
*** | *** |
10 |
汤
汤武
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 监事会主席 | |
4 | 经理,董事长 | |
5 | 副董事长 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马培瑞 共有18家公司 | 16.66% | 100.0万人民币 | 2014-12-24 | |
2 | 孙晓波 共有27家公司 | 10.0% | 300.0万人民币 | 2015-10-08 | |
3 | 黄亚珠 共有2家公司 | 10.0% | 30.0万人民币 | 2016-03-18 | |
4 | 李亚垒 共有12家公司 | 5.0% | 15.0万人民币 | 2015-10-29 | |
5 | 张成振 共有15家公司 | 5.0% | 5.0万人民币 | 2007-12-28 | |
6 | 刘杰 共有16家公司 | 1.66% | 100.0万人民币 | 2016-04-05 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
马培瑞,董事长
郎亦华,副董事长 苏建权,董事 孙晓波,董事 王艾青,董事 宋玉萍,董事 马培瑞,经理 魏民,监事会主席 侯玉,监事 杨炳欣,监事 赵玉江,监事 [退出] |
马培瑞,董事长
郎亦华,副董事长 孙晓波,董事 苏建权,董事 宋玉萍,董事 王艾青,董事 马培瑞,经理 魏民,监事会主席 侯玉,监事 杨炳欣,监事 |
2 | 2017-09-07 | 投资人(股权)变更 |
苏建权,80万,自然人股东
宋玉萍,80万,自然人股东 李龙义,80万,自然人股东 孙晓波,80万,自然人股东 魏民,40万,自然人股东 汤武,20万,自然人股东 梅韬,20万,自然人股东 侯玉,20万,自然人股东 敖小胡,20万,自然人股东 李泗磷,20万,自然人股东 韩少红,20万,自然人股东 贾伟,20万,自然人股东 李爱国,20万,自然人股东 黄勇嘉,20万,自然人股东 唐广辉,20万,自然人股东 徐碧,20万,自然人股东 杨炳欣,20万,自然人股东 黄晋,10万,自然人股东 宋新屏,10万,自然人股东 娄凤波,10万,自然人股东 任鹏程,10万,自然人股东 孙崇连,90万,自然人股东 [退出] 彭洪,80万,自然人股东 [退出] 马培瑞,80万,自然人股东 [退出] 邓洪梅,20万,自然人股东 [退出] 郎亦华,20万,自然人股东 [退出] 赵玉江,20万,自然人股东 [退出] 苏长山,20万,自然人股东 [退出] 张德龙,20万,自然人股东 [退出] 郭陆庄,10万,自然人股东 [退出] |
李龙义,80万,自然人股东
苏建权,80万,自然人股东 孙晓波,80万,自然人股东 宋玉萍,80万,自然人股东 魏民,40万,自然人股东 李泗磷,20万,自然人股东 韩少红,20万,自然人股东 李爱国,20万,自然人股东 贾伟,20万,自然人股东 黄勇嘉,20万,自然人股东 敖小胡,20万,自然人股东 侯玉,20万,自然人股东 杨炳欣,20万,自然人股东 唐广辉,20万,自然人股东 徐碧,20万,自然人股东 汤武,20万,自然人股东 梅韬,20万,自然人股东 黄晋,10万,自然人股东 宋新屏,10万,自然人股东 任鹏程,10万,自然人股东 娄凤波,10万,自然人股东 马培瑞,100万,自然人股东 [新增] 王艾青,100万,自然人股东 [新增] 郎亦华,100万,自然人股东 [新增] 赵玉江,40万,自然人股东 [新增] 李亚垒,10万,自然人股东 [新增] 刘媛媛,10万,自然人股东 [新增] |
3 | 2017-09-07 | 负责人变更 |
宋玉萍,董事
马培瑞*,经理 魏民,监事会主席 苏建权,董事长 [退出] 马培瑞*,董事 [退出] 任鹏程,董事 [退出] 彭洪,董事 [退出] 袁峥,董事 [退出] 孙晓波,监事 [退出] 徐碧,监事 [退出] |
宋玉萍,董事
马培瑞*,经理 魏民,监事会主席 马培瑞*,董事长 [新增] 郎亦华,副董事长 [新增] 王艾青,董事 [新增] 苏建权,董事 [新增] 孙晓波,董事 [新增] 杨炳欣,监事 [新增] 侯玉,监事 [新增] 赵玉江,监事 [新增] |
4 | 2017-09-07 | 投资人(股权)变更 |
苏建权,自然人股东
宋玉萍,自然人股东 李龙义,自然人股东 马培瑞,自然人股东 孙晓波,自然人股东 魏民,自然人股东 汤武,自然人股东 梅韬,自然人股东 侯玉,自然人股东 敖小胡,自然人股东 李泗磷,自然人股东 韩少红,自然人股东 贾伟,自然人股东 郎亦华,自然人股东 李爱国,自然人股东 黄勇嘉,自然人股东 赵玉江,自然人股东 唐广辉,自然人股东 徐碧,自然人股东 杨炳欣,自然人股东 黄晋,自然人股东 宋新屏,自然人股东 娄凤波,自然人股东 任鹏程,自然人股东 孙崇连,自然人股东 [退出] 彭洪,自然人股东 [退出] 邓洪梅,自然人股东 [退出] 苏长山,自然人股东 [退出] 张德龙,自然人股东 [退出] 郭陆庄,自然人股东 [退出] |
马培瑞,自然人股东
郎亦华,自然人股东 李龙义,自然人股东 苏建权,自然人股东 孙晓波,自然人股东 宋玉萍,自然人股东 赵玉江,自然人股东 魏民,自然人股东 李泗磷,自然人股东 韩少红,自然人股东 李爱国,自然人股东 贾伟,自然人股东 黄勇嘉,自然人股东 敖小胡,自然人股东 侯玉,自然人股东 杨炳欣,自然人股东 唐广辉,自然人股东 徐碧,自然人股东 汤武,自然人股东 梅韬,自然人股东 黄晋,自然人股东 宋新屏,自然人股东 任鹏程,自然人股东 娄凤波,自然人股东 王艾青,自然人股东 [新增] 李亚垒,自然人股东 [新增] 刘媛媛,自然人股东 [新增] |
5 | 2017-09-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
宋玉萍,董事
马培瑞,经理 魏民,监事会主席 苏建权,董事长 [退出] 彭洪,董事 [退出] 袁峥,董事 [退出] 任鹏程,董事 [退出] 马培瑞,董事 [退出] 孙晓波,监事 [退出] 徐碧,监事 [退出] |
宋玉萍,董事
马培瑞,经理 魏民,监事会主席 马培瑞,董事长 [新增] 郎亦华,副董事长 [新增] 苏建权,董事 [新增] 孙晓波,董事 [新增] 王艾青,董事 [新增] 侯玉,监事 [新增] 杨炳欣,监事 [新增] 赵玉江,监事 [新增] |
6 | 2017-03-30 | 投资人(股权)变更 |
苏建权,自然人股东
宋玉萍,自然人股东 任鹏程,自然人股东 彭洪,自然人股东 马培瑞,自然人股东 李龙义,自然人股东 魏民,自然人股东 黄勇嘉,自然人股东 贾伟,自然人股东 徐碧,自然人股东 郎亦华,自然人股东 李爱国,自然人股东 韩少红,自然人股东 侯玉,自然人股东 李泗磷,自然人股东 娄凤波,自然人股东 邓洪梅,自然人股东 梅韬,自然人股东 敖小胡,自然人股东 张德龙,自然人股东 杨炳欣,自然人股东 孙崇连,自然人股东 孙晓波,自然人股东 汤武,自然人股东 唐广辉,自然人股东 郭陆庄,自然人股东 黄晋,自然人股东 袁峥,自然人股东 [退出] 林志强,自然人股东 [退出] |
孙崇连,自然人股东
苏建权,自然人股东 彭洪,自然人股东 宋玉萍,自然人股东 李龙义,自然人股东 马培瑞,自然人股东 孙晓波,自然人股东 魏民,自然人股东 汤武,自然人股东 梅韬,自然人股东 侯玉,自然人股东 邓洪梅,自然人股东 敖小胡,自然人股东 李泗磷,自然人股东 韩少红,自然人股东 贾伟,自然人股东 郎亦华,自然人股东 李爱国,自然人股东 黄勇嘉,自然人股东 张德龙,自然人股东 唐广辉,自然人股东 徐碧,自然人股东 杨炳欣,自然人股东 黄晋,自然人股东 郭陆庄,自然人股东 娄凤波,自然人股东 任鹏程,自然人股东 赵玉江,自然人股东 [新增] 苏长山,自然人股东 [新增] 宋新屏,自然人股东 [新增] |
7 | 2015-10-14 | 住所变更 |
北京市海淀区
王庄路1号B座9层10-A1室
|
北京市海淀区
翠微中里14号楼三层A307
|
8 | 2014-08-26 | 经营范围变更 |
资产管理
投资管理 项目投资 企业管理 经济贸易咨询 技术开发、技术转让、技术咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 航空机票销售代理 [退出] |
资产管理
投资管理 项目投资 企业管理 经济贸易咨询 技术开发、技术转让、技术咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9 | 2014-08-26 | 经营范围变更 |
资产管理
投资管理 项目投资 企业管理 经济贸易咨询 技术开发、技术转让、技术咨询 航空机票销售代理 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)领取本执照后,应到中国民航协会取得行政许可 [退出] |
资产管理
投资管理 项目投资 企业管理 经济贸易咨询 技术开发、技术转让、技术咨询 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
10 | 2014-07-29 | 经营范围变更 |
资产管理
投资管理 项目投资 企业管理 经济贸易咨询 技术开发、技术转让、技术咨询 (未取得行政许可的项目除外) [退出] |
资产管理
投资管理 项目投资 企业管理 经济贸易咨询 技术开发、技术转让、技术咨询 航空机票销售代理 [新增] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
¥3K-50K
来自 31 条样本
说明:工资水平在¥3K-50K之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-02-06 | 品红汇 | 16332656 | 35类-广告销售 | |
2 | 2015-02-06 | 蓝翎汇 | 16332508 | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2015-02-06 | 品红汇 | 16332731 | 36类-金融物管 | |
4 | 2015-02-06 | 蓝翎汇 | 16332382 | 35类-广告销售 | |
5 | 2013-09-03 | 投融联盟 TRLM WWW.TRLM.ORG | 13179747 | 35类-广告销售 | |
6 | 2013-09-03 | 投融联盟 TRLM WWW.TRLM.ORG | 13179773 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
序号 | 作品名称 | 登记号 | 作品类别 | 创作完成日期 | 登记日期 | 首次发表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投融中国商学院--企业顶层设计与投融资实战研讨班 | 国作登字-2017-A-00491531 | 文字 | 2017-06-04 | - | - |
2 | 中国企业创新与融资上市实战班 | 国作登字-2017-A-00463949 | 文字 | 2016-07-26 | - | 2016-11-25 |
3 | 投融商学院《中国新农业产业投资研讨对接班》 | 国作登字-2016-A-00264552 | 文字 | 2015-02-20 | - | 2015-03-19 |
4 | 投融商学院《创业投资与融资上市实战班》 | 国作登字-2016-A-00264551 | 文字 | 2015-06-20 | - | 2015-11-18 |
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |