北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中建航天氢能产业投资控股集团(定西)有限公司 | 法定代表人 | 李颖 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-新能源技术推广服务 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 定西市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-09-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91621100MA74DTP96D |
注册号 | 621100000002871 | 组织机构代码 | MA74DTP96 |
住址 | 甘肃省定西市安定区建筑工程技术服务中心综合楼A2区四楼 | ||
经营范围 | 许可项目:生物质燃气生产和供应;建设工程监理;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;建筑智能化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;生物质燃料加工;工程造价咨询业务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;电动汽车充电基础设施运营;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;新材料技术研发;资源循环利用服务技术咨询;生物质能资源数据库信息系统平台;资源再生利用技术研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 经理,董事长 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事,财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔺亚东 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2021-11-17 | |
2 | 卢泽华 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-11-26 | |
3 | 李强盛 共有1家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2023-02-24 | |
4 | 张永明 共有1家公司 | 10.0% | 1000.0万人民币 | 2021-11-17 | |
5 | 张永明 共有1家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2021-12-06 | |
6 | 周生荣 共有1家公司 | 5.0% | 50.0万人民币 | 2023-01-10 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
麻彦军(董事)
陈学君(董事) [退出] 李颖(董事) [退出] 张兴旺(监事) [退出] 李大建(监事) [退出] 常志龙(副董事长) [退出] 李玥桥(董事) [退出] 郭天宏(董事长) [退出] |
麻彦军(董事)
李颖(董事长) [新增] 李颖(经理) [新增] 李艳(董事) [新增] 李梦(监事) [新增] |
2 | 2024-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
定西新能源发展有限公司(出资额:1500万元
[退出]
出资比例:15.0000%) [退出] 中建航天氢能产业投资控股集团(甘肃)有限公司(出资额:8500万元 [退出] 出资比例:85.0000%) [退出] |
航控绿能科技产业(甘肃)有限公司:(出资额:10000.0000万元
[新增]
出资比例:100%) [新增] |
3 | 2024-06-25 | 负责人变更 |
李颖
|
李颖
|
4 | 2024-06-25 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2024-06-25 | 财务负责人 |
李云峰
|
李艳
|
6 | 2022-12-01 | 负责人变更 |
郭天宏
[退出]
|
李颖
[新增]
|
7 | 2022-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李大建:监事
张兴旺:监事 郭天宏:董事长 常志龙:副董事长 李玥桥:董事 麻彦军:董事 陈学君:董事 张作义:副董事长 [退出] |
李大建:监事
张兴旺:监事 郭天宏:董事长 常志龙:副董事长 李玥桥:董事 陈学君:董事 麻彦军:董事 李颖:董事 [新增] |
8 | 2021-10-20 | 负责人变更 |
张作义
[退出]
|
郭天宏
[新增]
|
9 | 2021-10-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2021-10-20 | 章程修正案 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 陇西液氢生产及碳减排示范基地一期建设项目监理服务招标公告 | 竞标方 | 2023-03-07 | 详情 |
2 | 100MW!特变电工中标甘肃陇西光伏项目 | 竞标方 | 2023-02-14 | 详情 |
3 | 陇西液氢生产及碳减排示范基地一期建设项目EPC工程总承包(监理)更正公告 | 竞标方 | 2023-01-09 | 详情 |
4 | 陇西液氢生产及碳减排示范基地一期建设项目EPC工程总承包(监理)更正公告 | 竞标方 | 2022-12-19 | 详情 |
5 | 陇西液氢生产及碳减排示范基地一期建设项目EPC工程总承包(监理)更正公告 | 竞标方 | 2022-11-04 | 详情 |
6 | 定西市氢能企业孵化中心A区建设项目EPC工程总承包中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-10-25 | 详情 |
7 | 陇西液氢生产及碳减排示范基地一期建设项目EPC工程总承包(监理)更正公告 | 竞标方 | 2022-10-20 | 详情 |
8 | 定西市氢能国际会展中心建设项目EPC工程总承包中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-05-28 | 详情 |
9 | 定西市氢能国际会展中心建设项目EPC工程总承包中标候选人公示 | 竞标方 | 2022-05-27 | 详情 |
10 | 定西市氢能企业孵化中心A区建设项目EPC工程总承包中标候选人公示-交易结果公示 | 竞标方 | 2022-05-26 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |