北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 徐州聚智博学企业管理合伙企业(有限合伙) | 法定代表人 | 王明江 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务 |
注册资本 | 391.31万人民币 | ||
登记机关 | 邳州市行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-03-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320382MA25G0651T |
注册号 | 320382000424689 | 组织机构代码 | MA25G0651 |
住址 | 邳州市议堂镇滨河工业园吴江路8号 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询;软件开发;创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
王
王明江
|
*** | *** |
2 |
董
董宝阳
|
*** | *** |
3 |
曹
曹邦元
|
*** | *** |
4 |
马
马庆丽
|
*** | *** |
5 |
朱
朱太强
|
*** | *** |
6 |
王
王明秀
|
*** | *** |
7 |
陈
陈文娟
|
*** | *** |
8 |
陈
陈学玲
|
*** | *** |
9 |
张
张稳
|
*** | *** |
10 |
卢
卢猛
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王明江
孙茂刚 王明秀 冯雷 徐永 聂新艳 陈学玲 段振 马庆丽 龚刚 朱本基 徐辉 朱太强 孟凡超 曹邦元 缪珊珊 张稳 袁芳 赵刚 韦洪超 聂冲 李随 卢猛 杜万行 姚鸿 魏海龙 宋琳琳 郭凤晴 张敏 董静 陈文娟 董宝阳 单辉 [退出] 张欢欢 [退出] 张沛 [退出] |
曹邦元
缪珊珊 张稳 袁芳 赵刚 韦洪超 聂冲 李随 卢猛 杜万行 姚鸿 魏海龙 宋琳琳 郭凤晴 张敏 董静 陈文娟 董宝阳 王明江 孙茂刚 王明秀 冯雷 徐永 聂新艳 陈学玲 段振 马庆丽 龚刚 朱本基 徐辉 朱太强 孟凡超 |
2 | 2024-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
孟凡超
曹邦元 缪珊珊 张稳 袁芳 赵刚 韦洪超 聂冲 单辉 李随 陈文娟 卢猛 张欢欢 张沛 杜万行 姚鸿 魏海龙 宋琳琳 郭凤晴 张敏 董静 王明江 孙茂刚 王明秀 冯雷 徐永 聂新艳 陈学玲 段振 马庆丽 龚刚 朱本基 徐辉 朱太强 |
王明江
孙茂刚 王明秀 冯雷 徐永 聂新艳 陈学玲 段振 马庆丽 龚刚 朱本基 徐辉 朱太强 孟凡超 曹邦元 缪珊珊 张稳 袁芳 赵刚 韦洪超 聂冲 单辉 李随 卢猛 张欢欢 张沛 杜万行 姚鸿 魏海龙 宋琳琳 郭凤晴 张敏 董静 陈文娟 董宝阳 [新增] |
3 | 2024-03-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王明秀
马庆丽 卢猛 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 杜万行 董静 缪珊珊 朱本基 张敏 聂新艳 郭凤晴 魏海龙 段振 张欢欢 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 韦洪超 孙茂刚 聂冲 朱太强 陈文娟 王明江 曹邦元 刘路 [退出] 刘瓦林 [退出] |
孟凡超
曹邦元 缪珊珊 张稳 袁芳 赵刚 韦洪超 聂冲 单辉 李随 陈文娟 卢猛 张欢欢 张沛 杜万行 姚鸿 魏海龙 宋琳琳 郭凤晴 张敏 董静 王明江 孙茂刚 王明秀 冯雷 徐永 聂新艳 陈学玲 段振 马庆丽 龚刚 朱本基 徐辉 朱太强 |
4 | 2023-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杜万行
董静 陈文娟 王明江 曹邦元 朱太强 王明秀 缪珊珊 朱本基 张敏 马庆丽 聂新艳 郭凤晴 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 卢猛 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 聂冲 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 汪尧 [退出] |
王明秀
马庆丽 卢猛 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 杜万行 董静 缪珊珊 朱本基 张敏 聂新艳 郭凤晴 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 聂冲 朱太强 陈文娟 王明江 曹邦元 |
5 | 2023-02-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
391.310000
|
391.310000
|
6 | 2023-02-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈文娟
王明江 曹邦元 朱太强 王明秀 马庆丽 卢猛 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 杜万行 董静 缪珊珊 朱本基 张敏 聂新艳 郭凤晴 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 汪尧 聂冲 张武成 [退出] |
陈文娟
王明江 曹邦元 朱太强 王明秀 马庆丽 卢猛 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 杜万行 董静 缪珊珊 郭凤晴 朱本基 张敏 聂新艳 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 汪尧 聂冲 |
7 | 2023-02-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王明秀
朱本基 孙茂刚 陈学玲 徐辉 刘路 张欢欢 徐永 刘瓦林 张敏 马庆丽 龚刚 聂新艳 魏海龙 张沛 韦洪超 汪尧 姚鸿 冯雷 杜万行 郭凤晴 段振 单辉 聂冲 陈文娟 王明江 赵刚 董静 曹邦元 卢猛 袁芳 缪珊珊 朱太强 李随 孟凡超 宋琳琳 张稳 张武成 [退出] |
杜万行
董静 陈文娟 王明江 曹邦元 朱太强 王明秀 缪珊珊 朱本基 张敏 马庆丽 聂新艳 郭凤晴 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 卢猛 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 汪尧 聂冲 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 |
8 | 2023-02-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈文娟
王明江 曹邦元 朱太强 王明秀 马庆丽 卢猛 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 杜万行 董静 缪珊珊 朱本基 张敏 聂新艳 郭凤晴 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 汪尧 聂冲 张武成 [退出] |
陈文娟
王明江 曹邦元 朱太强 王明秀 马庆丽 卢猛 张稳 陈学玲 冯雷 赵刚 李随 徐辉 龚刚 杜万行 董静 缪珊珊 朱本基 张敏 聂新艳 郭凤晴 刘路 魏海龙 段振 张欢欢 姚鸿 袁芳 孟凡超 徐永 张沛 单辉 宋琳琳 刘瓦林 韦洪超 孙茂刚 汪尧 聂冲 |
9 | 2021-04-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈文娟
王明江 |
陈文娟
王明江 曹邦元 [新增] 朱太强 [新增] 王明秀 [新增] 马庆丽 [新增] 卢猛 [新增] 张稳 [新增] 陈学玲 [新增] 冯雷 [新增] 赵刚 [新增] 李随 [新增] 徐辉 [新增] 龚刚 [新增] 杜万行 [新增] 董静 [新增] 缪珊珊 [新增] 朱本基 [新增] 张敏 [新增] 聂新艳 [新增] 郭凤晴 [新增] 张武成 [新增] 刘路 [新增] 魏海龙 [新增] 段振 [新增] 张欢欢 [新增] 姚鸿 [新增] 袁芳 [新增] 孟凡超 [新增] 徐永 [新增] 张沛 [新增] 单辉 [新增] 宋琳琳 [新增] 刘瓦林 [新增] 韦洪超 [新增] 孙茂刚 [新增] 汪尧 [新增] 聂冲 [新增] |
10 | 2021-04-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈文娟
王明江 |
陈文娟
王明江 曹邦元 [新增] 朱太强 [新增] 王明秀 [新增] 马庆丽 [新增] 卢猛 [新增] 张稳 [新增] 陈学玲 [新增] 冯雷 [新增] 赵刚 [新增] 李随 [新增] 徐辉 [新增] 龚刚 [新增] 杜万行 [新增] 董静 [新增] 缪珊珊 [新增] 朱本基 [新增] 张敏 [新增] 聂新艳 [新增] 郭凤晴 [新增] 张武成 [新增] 刘路 [新增] 魏海龙 [新增] 段振 [新增] 孟凡超 [新增] 张欢欢 [新增] 姚鸿 [新增] 袁芳 [新增] 徐永 [新增] 张沛 [新增] 单辉 [新增] 宋琳琳 [新增] 刘瓦林 [新增] 韦洪超 [新增] 聂冲 [新增] 孙茂刚 [新增] 汪尧 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |