北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 山西力生纸业有限公司 | 法定代表人 | 焦德荣 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 制造业-造纸和纸制品业-纸浆制造-木竹浆制造 |
注册资本 | 3175.0万人民币 | ||
登记机关 | 广灵县市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2000-04-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 0 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91140223111620907T |
注册号 | 140223000001344 | 组织机构代码 | 111620907 |
住址 | 山西省大同市广灵县五里铺 | ||
经营范围 | 清理债权债务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 副董事长 | |
2 | 监事 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 执行董事兼总经理 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-19 | 工商登记联络员备案 |
无
|
秦霄雁
|
2 | 2016-12-19 | 业务范围变更 |
许可经营项目:***清理债权债务***
|
清理债权债务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
3 | 2014-11-28 | 其他事项备案 |
企业:山西力生纸业有限公司
职务:监事 证件编号:140202************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:副董事长 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件编号:142123************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140202************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件编号:140104************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140202************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件编号:142123************ 职务产生方式:选举 姓名:张怀祖 [退出] 职务产生方式:姓名:赵弘景 [退出] 职务产生方式:姓名:高尚志 [退出] 职务产生方式:姓名:万帼荣 [退出] 职务产生方式:姓名:丰裕军 [退出] 职务产生方式:姓名:李建文 [退出] 职务产生方式:姓名:胡有富 [退出] 职务产生方式:姓名:魏焕全 [退出] 职务产生方式:姓名:王建明 [退出] 职务产生方式:姓名:焦德荣 [退出] |
企业:山西力生纸业有限公司
职务:副董事长 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件编号:142123************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件编号:140104************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140102************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140202************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件编号:142123************ 职务产生方式:选举 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件编号:140202************ 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件编号:140202************ 职务产生方式:选举 姓名:赵弘景 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:高尚志 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:万帼荣 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:胡有富 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:魏焕全 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:王建明 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:焦德荣 [新增] 姓名:曹广宇 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 姓名:阎世欣 [新增] 证件编号:142424************ [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 姓名:张承杰 [新增] [新增] |
4 | 2014-11-28 | 其他事项备案 |
企业:山西力生纸业有限公司
职务:监事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:副董事长 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件号码:* 职务产生方式:选举 姓名:张怀祖 [退出] 职务产生方式:姓名:赵弘景 [退出] 职务产生方式:姓名:高尚志 [退出] 职务产生方式:姓名:万帼荣 [退出] 职务产生方式:姓名:丰裕军 [退出] 职务产生方式:姓名:李建文 [退出] 职务产生方式:姓名:胡有富 [退出] 职务产生方式:姓名:魏焕全 [退出] 职务产生方式:姓名:王建明 [退出] 职务产生方式:姓名:焦德荣 [退出] |
企业:山西力生纸业有限公司
职务:副董事长 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:执行董事兼总经理 证件号码:* 职务产生方式:选举 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:董事 证件号码:* 企业:山西力生纸业有限公司 职务:监事 证件号码:* 职务产生方式:选举 姓名:赵弘景 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:高尚志 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:万帼荣 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:胡有富 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:魏焕全 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:王建明 [新增] 职务产生方式: [新增] 姓名:焦德荣 [新增] 姓名:曹广宇 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 姓名:阎世欣 [新增] 职务产生方式:任命 [新增] 姓名:张承杰 [新增] |
5 | 2014-10-15 | 投资人(股权)变更 |
证件号码:*
证件号码:* 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% 大同市经济建设发展有责任公司 [退出] 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%山西省经济建设投资公司 [退出] 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%广灵县国有资产管理局 [退出] |
证件号码:*
证件号码:* 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% 广灵县经济商务和信息化局 [新增] 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%大同市经济建设发展有责任公司 [新增] 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%山西省经济建设投资集团有限公司 [新增] |
6 | 2014-10-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
实缴出资(万元):814.0
认缴出资(万元):814.0 认缴出资(万元):1743.0 实缴出资(万元):618.0 认缴出资(万元):618.0 大同市经济建设发展有责任公司 [退出] 证照号码:000000 [退出] 出资比例(%):25.6378 [退出] 山西省经济建设投资公司 [退出] 证照号码:000000 [退出] 实缴出资(万元):1743.0 [退出] 出资比例(%):54.8976 [退出] 广灵县国有资产管理局 [退出] 证照号码:0000001 [退出] 出资比例(%):19.4646 [退出] |
实缴出资(万元):618.0
认缴出资(万元):618.0 实缴出资(万元):814.0 认缴出资(万元):814.0 认缴出资(万元):1743.0 广灵县经济商务和信息化局 [新增] 证照号码 :0000001 [新增] 出资比例(%):19.465 [新增] 大同市经济建设发展有责任公司 [新增] 证照号码 :000000 [新增] 出资比例(%):25.638***************1743.0 [新增] 出资比例(%):54.898 [新增] |
7 | 2008-06-27 | 其他事项备案 |
经营范围:制造 销售化学浆 机械浆 纸张 纸浆制品 纸制品及相关产品***
[退出]
核准日期:2006-05-30 [退出] |
经营范围:清理债权债务***
[新增]
核准日期:2008-06-27 [新增] |
8 | 2006-05-30 | 负责人变更 |
公司注册号:1402241000134
公司名称:山西力生纸业有限公司 性别:男 健康状况:健康 人员类型:在职干部 身份证件名称:身份证 身份证件号码:* 联系电话:* 产生方式:选举 任命(聘任)单位:山西力生纸业有限公司 备注: 法定代表人:李中文 [退出] 出生日期:1955-11-09 [退出] 文化程度:大学毕业 [退出] 现住地址:广灵县壶泉镇沙河村 [退出] 简历:2003年3月至今任力生纸业有限公司经理 [退出] |
公司注册号:1402241000134
公司名称:山西力生纸业有限公司 性别:男 健康状况:健康 人员类型:在职干部 身份证件名称:身份证 身份证件号码:* 联系电话:* 产生方式:选举 任命(聘任)单位:山西力生纸业有限公司 备注: 法定代表人:焦德荣 [新增] 出生日期:1954-07-28 [新增] 文化程度:专科毕业 [新增] 现住地址:广灵县壶泉镇新三庄村 [新增] 简历:2006年5月至今任力生纸业有限公司董事长 [新增] indexid:134 [新增] |
9 | 2006-05-30 | 驻在地址变更 |
公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:
李中文;性别:男;人员类型:在职干部;职务:董事长;现住地址:广灵县壶泉镇沙河村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:选举;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:张怀祖;性别:男;人员类型:在职干部;职务:监事;现住地址:大同市;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:王培功;性别:男;人员类型:在职干部;职务:监事;现住地址:广灵县;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:胡有富;性别:男;人员类型:在职干部;职务:监事;现住地址:太原市;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:曾宪敏;性别:男;人员类型:在职干部;职务:董事;现住地址:太原市;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:仇红星;性别:男;人员类型:在职干部;职务:董事;现住地址:太原市;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:崔玉梅;性别:女;人员类型:在职干部;职务:董事;现住地址:广灵县卫生局家属楼;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:高满全
|
公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:
焦德荣;性别:男;人员类型:在职干部;职务:董事长;现住地址:广灵县壶泉镇新三庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:选举;备注:;indexid:***;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:张怀祖;性别:男;人员类型:在职干部;职务:监事;现住地址:大同市;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;indexid:***;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:高尚志;性别:男;人员类型:在职干部;职务:监事;现住地址:广灵县新建西街;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;indexid:***;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:胡有富;性别:男;人员类型:在职干部;职务:监事;现住地址:太原市;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;indexid:***;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:赵弘景;性别:男;人员类型:在职干部;职务:副董事长;现住地址:太原市城区;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;indexid:***;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:万帼荣;性别:女;人员类型:在职干部;职务:董事;现住地址:太原市城区;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;产生方式:委派;备注:;indexid:***;公司注册号:*************;公司名称:山西力生纸业有限公司;公司董事会和监事会成员姓名:丰裕军;性别:男;人员类型:在职干部;职务:董事;现住地址:太原市城区;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;
|
10 | 2006-05-30 | 负责人变更 |
公司注册号:*************
公司名称:山西力生纸业有限公司 性别:男 出生日期:****-**-** 健康状况:健康 人员类型:在职干部 身份证件名称:身份证 身份证件号码:* 联系电话:* 产生方式:选举 任命(聘任)单位:山西力生纸业有限公司 备注: 法定代表人:李中文 [退出] 文化程度:大学毕业 [退出] 现住地址:广灵县壶泉镇沙河村 [退出] 简历:****年*月至今任力生纸业有限公司经理 [退出] |
公司注册号:*************
公司名称:山西力生纸业有限公司 性别:男 出生日期:****-**-** 健康状况:健康 人员类型:在职干部 身份证件名称:身份证 身份证件号码:* 联系电话:* 产生方式:选举 任命(聘任)单位:山西力生纸业有限公司 备注: 法定代表人:焦德荣 [新增] 文化程度:专科毕业 [新增] 现住地址:广灵县壶泉镇新三庄村 [新增] 简历:****年*月至今任力生纸业有限公司董事长 [新增] indexid:*** [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |