北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:大通证券是一家综合类证券公司,通过提供投资银行、财富管理、交易及机构用户服务、投资管理、融资融券等多项业务,满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府用户的多样化需求。 ...更多
公司名称 | 大通证券股份有限公司 | 法定代表人 | 周雪飞 关联319家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 大连市财政证券公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-证券市场服务-证券经纪交易服务 |
注册资本 | 330000.0万人民币 | ||
登记机关 | 大连市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1991-04-04 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 9121020042242513XX |
注册号 | 210200000025098 | 组织机构代码 | 42242513X |
住址 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11层、12层 | ||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金销售业务;融资融券业务;代销金融产品业务。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 | *** | *** | |
2 | *** | *** | |
3 | *** | *** | |
4 | *** | *** | |
5 | *** | *** | |
6 | *** | *** | |
7 | *** | *** | |
8 | *** | *** | |
9 | *** | *** | |
10 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 董事 | |
9 | 董事 | |
10 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵玺 共有3家公司 | 100.0% | 60000.0万人民币 | 2011-11-07 | |
2 | 包文斌 共有10家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2005-01-12 | |
3 | 王斌 共有3家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2001-09-04 | |
4 | 邵文龙 共有1家公司 | 5.0% | 500.0万人民币 | 2013-02-07 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
杨浩
他有 8家公司 |
2016-06-15 | 注销 | |
2 |
刘历
他有 1家公司 |
2016-01-28 | 注销 | |
3 |
刘历
他有 1家公司 |
2016-01-28 | 在营 | |
4 |
范蔺
他有 1家公司 |
2016-01-26 | 在营 | |
5 |
叶辉
他有 1家公司 |
2015-10-27 | 注销 | |
6 |
任昕
他有 1家公司 |
2015-09-28 | 注销 | |
7 |
胡金生
他有 1家公司 |
2015-09-02 | 注销 | |
8 |
王桂莲
他有 1家公司 |
2015-07-14 | 在营 | |
9 |
刘峰
他有 1家公司 |
2015-07-13 | 在营 | |
10 |
高长江
他有 1家公司 |
2015-07-10 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1孙金董事
[退出]
2李涛董事 [退出] 3邢天才董事 [退出] 4周凯监事 [退出] 5杜国涛监事会主席 [退出] 6王太威监事 [退出] 7周雪飞总经理 [退出] 8石鲁夫董事 [退出] 9赵楠楠监事 [退出] 10王燕涛董事 [退出] 11王慧瑾董事 [退出] 12赵云川监事 [退出] 13贾幼培董事 [退出] 14张薇薇董事 [退出] 15赵晓丹董事 [退出] 16常琳董事 [退出] 17王欢董事 [退出] |
1王太威监事
[新增]
2周雪飞总经理 [新增] 3石鲁夫董事 [新增] 4赵楠楠监事 [新增] 5王燕涛董事 [新增] 6王慧瑾董事 [新增] 7赵云川监事 [新增] 8贾幼培董事 [新增] 9周凯监事 [新增] 10杜国涛监事会主席 [新增] 11姜璟煜董事 [新增] 12赵晓丹董事 [新增] 13常琳董事 [新增] 14周强董事 [新增] 15孙金董事 [新增] 16李涛董事 [新增] 17邢天才董事 [新增] |
2 | 2024-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1张薇薇董事
[退出]
2常琳董事 [退出] 3孙金董事 [退出] 4贾幼培董事 [退出] 5王燕涛董事 [退出] 6王慧瑾董事 [退出] 7王欢董事 [退出] 8赵云川监事 [退出] 9李涛董事 [退出] 10邢天才董事 [退出] 11周凯监事 [退出] 12杜国涛监事会主席 [退出] 13王太威监事 [退出] 14郭岩总经理 [退出] 15石鲁夫董事 [退出] 16赵楠楠监事 [退出] 17赵晓丹董事 [退出] |
1孙金董事
[新增]
2李涛董事 [新增] 3邢天才董事 [新增] 4周凯监事 [新增] 5杜国涛监事会主席 [新增] 6王太威监事 [新增] 7周雪飞总经理 [新增] 8石鲁夫董事 [新增] 9赵楠楠监事 [新增] 10王燕涛董事 [新增] 11王慧瑾董事 [新增] 12赵云川监事 [新增] 13贾幼培董事 [新增] 14张薇薇董事 [新增] 15赵晓丹董事 [新增] 16常琳董事 [新增] 17王欢董事 [新增] |
3 | 2024-03-08 | 负责人变更 |
郭岩
[退出]
|
周雪飞
[新增]
|
4 | 2023-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
10邢天才董事
1张宏伟董事 [退出] 2赵楠楠监事 [退出] 3魏杰董事 [退出] 4范惠敏监事 [退出] 5李涛董事 [退出] 6邱宇博董事 [退出] 7董永成董事长 [退出] 8姜顺杰董事 [退出] 9赵蓉董事 [退出] 11韩斌董事 [退出] 12周凯监事 [退出] 13孙名扬监事会主席 [退出] 14王太威监事 [退出] 15刘辉董事 [退出] 16郭岩总经理 [退出] 17石鲁夫董事 [退出] |
10邢天才董事
1张薇薇董事 [新增] 2常琳董事 [新增] 3孙金董事 [新增] 4贾幼培董事 [新增] 5王燕涛董事 [新增] 6王慧瑾董事 [新增] 7王欢董事 [新增] 8赵云川监事 [新增] 9李涛董事 [新增] 11周凯监事 [新增] 12杜国涛监事会主席 [新增] 13王太威监事 [新增] 14郭岩总经理 [新增] 15石鲁夫董事 [新增] 16赵楠楠监事 [新增] 17赵晓丹董事 [新增] |
5 | 2023-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1姜顺杰董事
[退出]
2赵蓉董事 [退出] 3张树贤董事 [退出] 4韩斌董事 [退出] 5周凯监事 [退出] 6孙名扬监事会主席 [退出] 7王太威监事 [退出] 8刘辉董事 [退出] 9郭岩总经理 [退出] 10张宏伟董事 [退出] 11赵楠楠监事 [退出] 12魏杰董事 [退出] 13范惠敏监事 [退出] 14李涛董事 [退出] 15邱宇博董事 [退出] 16董永成董事长 [退出] 17邢天才董事 [退出] |
1张宏伟董事
[新增]
2赵楠楠监事 [新增] 3魏杰董事 [新增] 4范惠敏监事 [新增] 5李涛董事 [新增] 6邱宇博董事 [新增] 7董永成董事长 [新增] 8姜顺杰董事 [新增] 9赵蓉董事 [新增] 10邢天才董事 [新增] 11韩斌董事 [新增] 12周凯监事 [新增] 13孙名扬监事会主席 [新增] 14王太威监事 [新增] 15刘辉董事 [新增] 16郭岩总经理 [新增] 17石鲁夫董事 [新增] |
6 | 2023-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1姜顺杰董事
[退出]
2赵蓉董事 [退出] 3张树贤董事 [退出] 4韩斌董事 [退出] 5周凯监事 [退出] 6孙名扬监事会主席 [退出] 7王太威监事 [退出] 8刘辉董事 [退出] 9郭岩总经理 [退出] 10张宏伟董事 [退出] 11赵楠楠监事 [退出] 12魏杰董事 [退出] 13范惠敏监事 [退出] 14李涛董事 [退出] 15邱宇博董事 [退出] 16董永成董事长 [退出] 17邢天才董事 [退出] |
1张宏伟董事
[新增]
2赵楠楠监事 [新增] 3魏杰董事 [新增] 4范惠敏监事 [新增] 5李涛董事 [新增] 6邱宇博董事 [新增] 7董永成董事长 [新增] 8姜顺杰董事 [新增] 9赵蓉董事 [新增] 10张树贤董事 [新增] 11韩斌董事 [新增] 12周凯监事 [新增] 13孙名扬监事会主席 [新增] 14王太威监事 [新增] 15刘辉董事 [新增] 16郭岩总经理 [新增] 17石鲁夫董事 [新增] |
7 | 2022-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
1姜顺杰董事
2赵蓉董事 3张树贤董事 4韩斌董事 6孙名扬监事会主席 7王太威监事 8刘辉董事 10张宏伟董事 11赵楠楠监事 12魏杰董事 13范惠敏监事 14李涛董事 15邱宇博董事 16董永成董事长 17邢天才董事 5翟美华监事 [退出] 9赵玺总经理 [退出] |
1姜顺杰董事
2赵蓉董事 3张树贤董事 4韩斌董事 6孙名扬监事会主席 7王太威监事 8刘辉董事 10张宏伟董事 11赵楠楠监事 12魏杰董事 13范惠敏监事 14李涛董事 15邱宇博董事 16董永成董事长 17邢天才董事 5周凯监事 [新增] 9郭岩总经理 [新增] |
8 | 2022-12-07 | 负责人变更 |
赵玺
[退出]
|
郭岩
[新增]
|
9 | 2022-11-04 | 驻在地址变更 |
辽宁省大连市沙河口区
会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
|
辽宁省大连市沙河口区
体坛路22号诺德大厦11层、12层
|
10 | 2022-10-21 | 分支机构备案 |
大通证券股份有限公司大连人民路证券营业部、大通证券股份有限公司大连天河路证券营业部、大通证券股份有限公司大连市人民路第二证券营业部、大通证券股份有限公司大连市普兰店南山路证券营业部、大通证券股份有限公司大连中山路证券营业部、大通证券股份有限公司大连西南路第二证券营业部、大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部、大通证券股份有限公司大连大公街证券营业部、大通证券股份有限公司无锡中南路证券营业部、大通证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部、大通证券股份有限公司
云南分公司、大通证券股份有限公司徐州分公司、大通证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部
|
大通证券股份有限公司大连人民路证券营业部、大通证券股份有限公司大连天河路证券营业部、大通证券股份有限公司大连市人民路第二证券营业部、大通证券股份有限公司大连市普兰店南山路证券营业部、大通证券股份有限公司大连中山路证券营业部、大通证券股份有限公司大连西南路第二证券营业部、大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部、大通证券股份有限公司大连大公街证券营业部、大通证券股份有限公司
湛江绿华路证券营业部、大通证券股份有限公司云南分公司、大通证券股份有限公司徐州分公司、大通证券股份有限公司济南天辰路证券营业部、大通证券股份有限公司济南华信路证券营业部、大通证券股份有限公司
无锡中南路证券营业部、大通证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部、大通证券股份有限公司
天津津沽路证券营业部
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-01 | 未知:北京雷克利达节能环保科技股份有限公司,大通证券股份有限公司 | 裁判文书 | 大连市沙河口区人民法院 | 详情 |
2 | 2024-04-01 | 未知:北京雷克利达节能环保科技股份有限公司,大通证券股份有限公司 | 裁判文书 | 大连市沙河口区人民法院 | 详情 |
3 | 2024-02-19 | 被告:曾勇明,康健梅,卓斌,大通证券股份有限公司,福建鸿志兴股份有限公司,曾信金,邱敏,邱德星,大信会计师事务所(特殊普通合伙),中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),郭丽鸿,立信会计师事务所(特殊普通合伙),曾传书,陈福金,东莞证券股份有限公司,北京市盈科律师事务所;原告:北京华集资产管理股份有限公司 | 裁判文书 | 福建省福州市中级人民法院 | 详情 |
4 | 2024-02-18 | 未知:魏巍,李柏言;被告:郭丽鸿,邱德星,曾传书,陈福金,立信会计师事务所(特殊普通合伙),曾勇明,康健梅,卓斌,大信会计师事务所(特殊普通合伙),大通证券股份有限公司,福建鸿志兴股份有限公司,曾信金,邱敏,北京市盈科律师事务所,东莞证券股份有限公司,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙);原告:北京华集资产管理股份有限公司 | - | 福建省福州市中级人民法院 | 详情 |
5 | 2024-01-09 | 未知:北京雷克利达节能环保科技股份有限公司,大通证券股份有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 大连市沙河口区人民法院 | 详情 |
6 | 2023-12-30 | 未知:奔腾科技实业集团股份有限公司,大通证券股份有限公司 | 裁判文书 | 大连市沙河口区人民法院 | 详情 |
7 | 2023-10-12 | 未知:大信会计师事务所(特殊普通合伙),邱敏,卓斌,北京市盈科律师事务所,立信会计师事务所(特殊普通合伙),北京华集资产管理股份有限公司,康健梅,曾信金,东莞证券股份有限公司,曾勇明,邱德星,曾传书,福建鸿志兴股份有限公司,大通证券股份有限公司,陈福金,郭丽鸿,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 开庭传票 | 福建省福州市中级人民法院 | 详情 |
8 | 2023-10-12 | 未知:z某某,c某某,立信会计师事务所(特殊普通合伙),k某某,北京市盈科律师事务所,大通证券股份有限公司,g某某,大信会计师事务所(特殊普通合伙),东莞证券股份有限公司,q某某,福建鸿志兴股份有限公司,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | - | 福建省福州市中级人民法院 | 详情 |
9 | 2023-10-12 | 未知:北京市盈科律师事务所,福建鸿志兴股份有限公司,东莞证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,立信会计师事务所(特殊普通合伙),C某某,大信会计师事务所(特殊普通合伙),K某某,北京华集资产管理股份有限公司,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),Q某某,G某某,Z某某 | 开庭传票 | 福建省福州市中级人民法院 | 详情 |
10 | 2023-06-20 | 未知:曾勇明,邱德星,卓斌,曾信金,福建鸿志兴股份有限公司,大通证券股份有限公司,康健梅,东莞证券股份有限公司,立信会计师事务所(特殊普通合伙),邱敏,陈福金,郭丽鸿,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),曾传书,北京市盈科律师事务所,大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 起诉状、上诉状副本 | 福建省福州市中级人民法院 | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-21 | - | 大连葆锐实业发展有限公司 | 中国银行股份有限公司锦州分行 | 5 | 22672.5002 |
2 | 2024-03-21 | - | 大连华展投资有限公司 | 中国银行股份有限公司锦州分行 | 5 | 906.9000 |
3 | 2024-03-21 | - | - | 中国银行股份有限公司锦州分行 | - | - |
4 | 2023-11-16 | - | - | 锦州银行股份有限公司天桥支行 | - | - |
5 | 2023-11-16 | - | 大连华展投资有限公司 | 锦州银行股份有限公司天桥支行 | 5 | 906.9000 |
6 | 2023-11-16 | - | 大连葆锐实业发展有限公司 | 锦州银行股份有限公司天桥支行 | 5 | 22672.5002 |
7 | 2023-05-19 | - | - | 锦州银行股份有限公司天桥支行 | - | - |
8 | 2023-05-19 | - | 大连葆锐实业发展有限公司 | 锦州银行股份有限公司天桥支行 | 5 | 22672.5002 |
9 | 2023-05-19 | - | 大连华展投资有限公司 | 锦州银行股份有限公司天桥支行 | 5 | 906.9000 |
10 | 2020-08-14 | - | 大连海创汇通投资有限公司 | 中国信托业保障基金有限责任公司 | 5 | 15115.0001 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-02-07 | 战略融资 | 未披露 | 大连港 |
2 | 2001-07-31 | 待披露 | 未披露 | 中路资本 |
序号 | 发布日期 | 岗位 | 薪资 | 学历 | 工作经验 | 城市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
详情 |
¥7070
(144条工资数据)
说明:工资水平在¥7070之间,其中拿 工资的人占比最多达到,该数据统计于该企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考。
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-27 | DATON | 3286839 | 36类-金融物管 | |
2 | 2002-08-27 | 图形 | 3286840 | 36类-金融物管 | |
3 | 2001-08-16 | 点全通 | 1959916 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-18 | 大通证券 | http://www.estock.com.cn | 辽ICP备10203028号-3 |
2 | 2019-06-18 | 大通证券邮箱 | http://124.93.239.125 | 辽ICP备10203028号-2 |
3 | 2019-06-18 | 大通证券 | http://www.daton.com.cn | 辽ICP备10203028号-1 |
4 | 2019-06-04 | 大通证券邮箱 | http://124.93.239.125 | 辽ICP备10203028号-2 |
5 | 2019-06-04 | 大通证券 | http://www.daton.com.cn | 辽ICP备10203028号-1 |
6 | 2019-06-04 | 大通证券 | http://www.estock.com.cn | 辽ICP备10203028号-3 |
7 | 2019-02-27 | 大通证券邮箱 | 124.93.239.125 | 辽ICP备10203028号 |
8 | 2019-02-27 | 大通证券 | www.daton.com.cn;www.estock.com.cn | 辽ICP备10203028号 |
9 | 2018-12-03 | 大通证券邮箱 | 124.93.239.125 | 10 |
10 | 2015-09-06 | 大通证券 | www.daton.com.cn | 辽ICP备10203028号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |